KRS 0000440528
NIP7010360353
REGON14639877100000
NazwaADRINO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaADRINO
Data rejestracji 19 lis 2012 (12 lat temu) 19 lis 2012
Data usunięcia 22 sty 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. GENEWSKA, 6, WARSZAWA, 03-963, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 7010360353
data rejestracji 06 gru 2012
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 27 paź 2020
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7312C POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH ELEKTRONICZNYCH (INTERNET)Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#6312Z MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #6201Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM #6311Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #6202Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI #6203Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI #7312D POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W POZOSTAŁYCH MEDIACH #7320Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #7311Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCHGRZEGORZ ŁUKASZ CHYLIŃSKI
Wspólnik
2012-11-19
2015-01-22
500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50000,00ZŁ
KRZYSZTOF ŁADA
Wspólnik
2014-03-04
2014-05-27
119 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 11.900,00 ZŁ
Wspólnik
2015-01-22
2021-01-22
500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50000,00 ZŁ
14749542400000
ARTUR GRZEGORZ BANACH
Członek Organu Nadzoru
2017-01-04
2017-11-07
JAROSŁAW DMOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2017-01-04
2018-03-27
PRZEMYSŁAW RYSZARD BARTKOWIAK
Członek Organu Nadzoru
2017-01-04
2018-03-27
PIOTR BERLIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2017-01-04
2019-08-14
SEBASTIAN ARKADIUSZ BIAŁOUSZ
Członek Organu Nadzoru
2018-03-27
2019-02-27
MONIKA AGNIESZKA BRONOWSKA
Członek Organu Nadzoru
2018-03-27
2019-04-29
MICHAŁ JANUSZ WOJDYŁA
Członek Organu Nadzoru
2019-02-27
2021-01-22
ŁUKASZ CYRAN
Członek Organu Nadzoru
2019-02-27
2021-01-22
MACIEJ JERZY ŻAK
Członek Organu Nadzoru
2019-08-14
2021-01-22
AGATA MONIKA LAUKO
Beneficjent
KAROL PIOTR PIETRZAK
Beneficjent
JAN ŁUKASZ WEJCHERT
Beneficjent
TOMASZ ADAM MIELCARZ
reprezentant
KAROL PIOTR PIETRZAK
reprezentant
SIMON ARTHUR BIEDERMANN
Beneficjent
1978-01-29
BIANCA LENZ
Beneficjent
1984-05-11
ROLAND WALSER
Beneficjent
1973-05-10
ANDREAS FRENES
Beneficjent
1987-08-26
VERENA KATHARINA ERNST
Beneficjent
1975-12-08
AGATA MONIKA LAUKO
Beneficjent
OSOBA WCHODZĄCA W SKŁAD ZARZĄDU SPÓŁKI DOMINUJĄCEJ
KAROL PIOTR PIETRZAK
Beneficjent
OSOBA WCHODZĄCA W SKŁAD ZARZĄDU SPÓŁKI DOMINUJĄCEJ
JAN ŁUKASZ WEJCHERT
Beneficjent
OSTATECZNYM WŁAŚCICIELEM JEST PODMIOT PRAWNY POSIADAJĄCY STATUS FUNDACJI ZAGRANICZNEJ. JAN ŁUKASZ WEJCHERT JEST ZAŁOŻYCIELEM FUNDACJI.
SIMON ARTHUR BIEDERMANN
Beneficjent
OSTATECZNYM WŁAŚCICIELEM JEST PODMIOT PRAWNY POSIADAJĄCY STATUS FUNDACJI ZAGRANICZNEJ. ZARZĄD FUNDACJI, PRZEZ WZGLĄD NA POSIADANE UPRAWNIENIA, ZOSTAJE ZGŁOSZONY JAKO BENEFICJENT RZECZYWISTY SPÓŁKI. SIMON BIEDERMANN JEST CZŁONKIEM ZARZĄDU JEDNEGO Z PODMIOTÓW POWOŁANYCH DO ZARZĄDZANIA FUNDACJĄ ZAGRANICZNĄ.
BIANCA LENZ
Beneficjent
OSTATECZNYM WŁAŚCICIELEM JEST PODMIOT PRAWNY POSIADAJĄCY STATUS FUNDACJI ZAGRANICZNEJ. ZARZĄD FUNDACJI, PRZEZ WZGLĄD NA POSIADANE UPRAWNIENIA, ZOSTAJE ZGŁOSZONY JAKO BENEFICJENT RZECZYWISTY SPÓŁKI. BIANCA LENZ JEST CZŁONKIEM ZARZĄDU JEDNEGO Z PODMIOTÓW POWOŁANYCH DO ZARZĄDZANIA FUNDACJĄ ZAGRANICZNĄ.
ROLAND WALSER
Beneficjent
OSTATECZNYM WŁAŚCICIELEM JEST PODMIOT PRAWNY POSIADAJĄCY STATUS FUNDACJI ZAGRANICZNEJ. ZARZĄD FUNDACJI, PRZEZ WZGLĄD NA POSIADANE UPRAWNIENIA, ZOSTAJE ZGŁOSZONY JAKO BENEFICJENT RZECZYWISTY SPÓŁKI. ROLAND WALSER JEST CZŁONKIEM ZARZĄDU JEDNEGO Z PODMIOTÓW POWOŁANYCH DO ZARZĄDZANIA FUNDACJĄ ZAGRANICZNĄ.
ANDREAS FRENES
Beneficjent
OSTATECZNYM WŁAŚCICIELEM JEST PODMIOT PRAWNY POSIADAJĄCY STATUS FUNDACJI ZAGRANICZNEJ. ZARZĄD FUNDACJI, PRZEZ WZGLĄD NA POSIADANE UPRAWNIENIA, ZOSTAJE ZGŁOSZONY JAKO BENEFICJENT RZECZYWISTY SPÓŁKI. ANDREAS FRENES JEST CZŁONKIEM ZARZĄDU JEDNEGO Z PODMIOTÓW POWOŁANYCH DO ZARZĄDZANIA FUNDACJĄ ZAGRANICZNĄ.
VERENA KATHARINA ERNST
Beneficjent
OSTATECZNYM WŁAŚCICIELEM JEST PODMIOT PRAWNY POSIADAJĄCY STATUS FUNDACJI ZAGRANICZNEJ. ZARZĄD FUNDACJI, PRZEZ WZGLĄD NA POSIADANE UPRAWNIENIA, ZOSTAJE ZGŁOSZONY JAKO BENEFICJENT RZECZYWISTY SPÓŁKI. VERENA ERNST JEST CZŁONKIEM ZARZĄDU JEDNEGO Z PODMIOTÓW POWOŁANYCH DO ZARZĄDZANIA FUNDACJĄ ZAGRANICZNĄ.
PETER MARXER
Beneficjent
OSTATECZNYM WŁAŚCICIELEM JEST PODMIOT PRAWNY POSIADAJĄCY STATUS FUNDACJI ZAGRANICZNEJ. ZARZĄD FUNDACJI, PRZEZ WZGLĄD NA POSIADANE UPRAWNIENIA, ZOSTAJE ZGŁOSZONY JAKO BENEFICJENT RZECZYWISTY SPÓŁKI. PETER MARXER JEST CZŁONKIEM ZARZĄDU JEDNEGO Z PODMIOTÓW POWOŁANYCH DO ZARZĄDZANIA FUNDACJĄ ZAGRANICZNĄ ORAZ CZŁONKIEM ZARZĄDU FUNDACJI.
THOMAS RISCH
Beneficjent
OSTATECZNYM WŁAŚCICIELEM JEST PODMIOT PRAWNY POSIADAJĄCY STATUS FUNDACJI ZAGRANICZNEJ. ZARZĄD FUNDACJI, PRZEZ WZGLĄD NA POSIADANE UPRAWNIENIA, ZOSTAJE ZGŁOSZONY JAKO BENEFICJENT RZECZYWISTY SPÓŁKI. THOMAS RISCH JEST CZŁONKIEM ZARZĄDU JEDNEGO Z PODMIOTÓW POWOŁANYCH DO ZARZĄDZANIA FUNDACJĄ ZAGRANICZNĄ.
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, UPRAWNIONYM DO REPREZENTACJI JEST JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU, NATOMIAST W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ 2 (DWAJ) CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE.
GRZEGORZ ŁUKASZ CHYLIŃSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2012-11-19
2017-01-04
GRZEGORZ ŁUKASZ CHYLIŃSKI
PREZES ZARZĄDU - DYREKTOR ZARZĄDZAJĄCY (CEO)
2017-01-04
2018-10-12
RENATA MARTA BARDECKA
WICEPREZES ZARZĄDU - DYREKTOR FINANSOWY (CFO)
2017-01-04
2017-11-07
BERNARD CZAJKOWSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2018-06-29
2018-09-20
KAROL PIOTR PIETRZAK
WICEPREZES ZRZĄDU
2018-09-20
2021-01-22
BERNARD CZAJKOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2019-01-21
2019-08-14
TOMASZ ADAM MIELCARZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2019-08-14
2021-01-22
ARTUR GRZEGORZ BANACH
CZŁONEK ZARZĄDU
2017-11-07
2018-06-29
AGATA LAUKO
CZŁONEK ZARZĄDU
2018-06-29
2019-01-21
2012-11-19
2017-07-05
NOWOGRODZKA, 31, WARSZAWA, 00-511, WARSZAWA, POLSKA
2017-07-05
2018-06-29
ALEJA ARMII LUDOWEJ, 26, WARSZAWA, 00-609, WARSZAWA, POLSKA
2018-06-29
2019-02-27
UL. LECHA KACZYŃSKIEGO, 26, WARSZAWA, 00-609, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 15 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie