KRS 0000551456
NIP7010475837
REGON36119516500000
NazwaWEBRUN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaWEBRUN
Data rejestracji 31 mar 2015 (9 lat temu) 31 mar 2015
Data usunięcia 25 maj 2016 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres ALEJA "SOLIDARNOŚCI", 74A, WARSZAWA, 00-145, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 11321000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7010Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (2)
#6420Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIAWspólnik
2015-03-31
2015-06-11
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,- ZŁOTYCH
14733403000000
ARTUR GRZEGORZ BANACH
Wspólnik
2015-06-11
2016-05-25
77.580 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.879.000,00 ZŁ
PIOTR MICHAŁ DZIĘCIOŁOWSKI
Wspólnik
2015-06-11
2016-05-25
41746 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2087300,00 ZŁ
ŁUKASZ PAWEŁ PAWŁOWSKI
Wspólnik
2015-06-11
2016-05-25
41746 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2087300,00 ZŁ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
ARTUR GRZEGORZ BANACH
PREZES ZARZĄDU
2015-06-11
2016-05-25
MICHAŁ JAN CZARNIK
PREZES ZARZĄDU
2015-03-31
2015-06-11
PIOTR MICHAŁ DZIĘCIOŁOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2015-06-11
2016-05-25
2015-03-31
2015-06-26
UL. FLORY, 9, WARSZAWA, 00-586, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie