KRS 0000606461
NIP9512408364
REGON36393345000000
NazwaMOVENS CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwaMOVENS CAPITAL
Data rejestracji 10 mar 2016 (9 lat temu) 10 mar 2016
Data usunięcia 25 sty 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres PLAC MARSZ. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO, 2, WARSZAWA, 00-073, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 408000,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 408000,00 PLN
Wartość nominalna akcji1000,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji408
Dane podatkowe
NIP 9512408364
data rejestracji 01 kwi 2016
status Czynny
05105010251000009080554604
INGBSK Oddział w Warszawie ul.Powsińska 64A
ul. Powsińska 64A 02-903 Warszawa POLSKA
80105010251000009080554612
INGBSK Oddział w Warszawie ul.Powsińska 64A
ul. Powsińska 64A 02-903 Warszawa POLSKA
66105010251000009030812391
INGBSK Oddział w Warszawie ul.Powsińska 64A
ul. Powsińska 64A 02-903 Warszawa POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6619Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#6420Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH #6430Z DZIAŁALNOŚĆ TRUSTÓW, FUNDUSZÓW I PODOBNYCH INSTYTUCJI FINANSOWYCH #6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #7010Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH #7021Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #731 PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCHJAROSŁAW PAWEŁ PARCZEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2016-03-10
2021-01-25
TOMASZ EDWARD PONIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2016-03-10
2018-08-09
MAREK DIETL
Członek Organu Nadzoru
2016-03-10
2018-01-31
ŁUKASZ PAWEŁ PAWŁOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2018-01-31
2018-08-09
ARTUR GRZEGORZ BANACH
Członek Organu Nadzoru
2018-08-09
2018-12-10
MICHAŁ JAKUB NOWAKIEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2018-08-09
2021-01-25
ŁUKASZ LECH LEWANDOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2018-12-10
2021-01-25
WOJCIECH GORZEŃ
Beneficjent
MACIEJ TOMASZ KRAUS
Beneficjent
WOJCIECH GORZEŃ
zgłaszający - członek zarządu
MACIEJ TOMASZ KRAUS
zgłaszający - członek zarządu
RADOSŁAW MATEUSZ REJMAN
zgłaszający - członek zarządu
ŁUKASZ PAWEŁ PAWŁOWSKI
zgłaszający - członek zarządu
RADOSŁAW MATEUSZ REJMAN
Beneficjent
ŁUKASZ PAWEŁ PAWŁOWSKI
Beneficjent
WOJCIECH GORZEŃ
Beneficjent
SPRAWOWANIE FUNKCJI ZARZĄDCZEJ W SPÓŁCE
MACIEJ TOMASZ KRAUS
Beneficjent
SPRAWOWANIE FUNKCJI ZARZĄDCZEJ W SPÓŁCE
RADOSŁAW MATEUSZ REJMAN
Beneficjent
SPRAWOWANIE FUNKCJI ZARZĄDCZEJ W SPÓŁCE
ŁUKASZ PAWEŁ PAWŁOWSKI
Beneficjent
SPRAWOWANIE FUNKCJI ZARZĄDCZEJ W SPÓŁCE
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNO LUB DWUOSOBOWEGO KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU MOŻE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU, GDY ZARZĄD SPÓŁKI LICZYĆ BĘDZIE TRZY OSOBY LUB WIĘCEJ SPÓŁKĘ REPREZENTOWAĆ MOŻE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.
MICHAŁ JACEK SWÓŁ
CZŁONEK ZARZĄDU
2018-12-10
2020-03-27
ŁUKASZ PAWEŁ PAWŁOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2018-12-10
2021-01-25
MACIEJ TOMASZ KRAUS
CZŁONEK ZARZĄDU
2018-12-10
2021-01-25
ARTUR GRZEGORZ BANACH
CZŁONEK ZARZĄDU
2018-12-10
2020-03-27
RADOSŁAW MATEUSZ REJMAN
CZŁONEK ZARZĄDU
2016-03-10
2021-01-25
MICHAŁ STEFAN OLSZEWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2016-03-10
2020-03-27
2016-03-10
2018-12-10
UL. PACHNĄCA, 54, WARSZAWA, 02-790, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie