KRS 0000301795
NIP9570991966
REGON22057671200000
Nazwa"SKYCASH" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaSKYCASH
Data rejestracji 18 mar 2008 (17 lat temu) 18 mar 2008
Data usunięcia 28 paź 2011 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres BATOREGO, 16, GDAŃSK, 80-251, GDAŃSK, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 1992100,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (28)
#70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM #712 WYNAJEM POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW TRANSPORTU #73 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #82 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #855 POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI #59 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO, PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH, NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH #9609 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #631 PRZEŁADUNEK, MAGAZYNOWANIE, I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #6492 POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW, W TYM UDZIELANIE POŻYCZEK #6499 POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6619 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #749 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #182 PRODUKCJA ODZIEŻY I DODATKÓW DO ODZIEŻY Z WYJĄTKIEM ODZIEŻY SKÓRZANEJ #28 PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYJĄTKIEM MASZYN I URZĄDZEŃ #26 PRODUKCJA WYROBÓW Z SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH POZOSTAŁYCH #33 PRODUKCJA INSTRUMENTÓW MEDYCZNYCH, PRECYZYJNYCH I OPTYCZNYCH, ZEGARÓW I ZEGARKÓW #42 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ #43 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE #46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI #47 PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU #95 NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #79 DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI, POŚREDNIKÓW I AGENTÓW TURYSTYCZNYCH ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI I DZIAŁALNOŚCI Z NIĄ ZWIĄZANE #5320 KOLPORTAŻ PRASY I ULOTEK #68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI #77 WYNAJEM I DZIERŻAWA #7320Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #7219Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCHWspólnik
2008-03-18
2010-03-15
38.080 UDZIAŁÓW PO 50,00 ZŁOTYCH KAŻDY, O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 1.904.000,00 ZŁOTYCH
22036212900000
FRANS MARTIN LUNDBERG
Wspólnik
2008-06-24
2009-10-30
5005 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 250.250,00 ZŁOTYCH
ANTON LUNDBERG
Wspólnik
2008-06-24
2009-10-30
4.773 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 238.650,00 ZŁ
OPERA FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
Wspólnik
2010-03-15
2011-10-28
39.842 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.992.100,00 PLN
140154051
MACIEJ GRABSKI
Członek Organu Nadzoru
2008-06-24
2010-03-15
ANTON LUNDBERG
Członek Organu Nadzoru
2008-06-24
2009-10-30
TOMASZ WOŁYNKO
Członek Organu Nadzoru
2008-06-24
2010-03-15
RYSZARD HUBERT KLIMCZYK
Członek Organu Nadzoru
2009-10-30
2010-03-15
RADOSŁAW MATEUSZ REJMAN
Członek Organu Nadzoru
2010-03-15
2011-10-28
RAFAŁ LIS
Członek Organu Nadzoru
2010-03-15
2011-10-28
MARCIN LEJA
Członek Organu Nadzoru
2010-03-15
2011-10-28
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU.
MACIEJ GRABSKI
PREZES ZARZĄDU
2008-03-18
2008-04-08
DARIUSZ MICHAŁ MAZURKIEWICZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2010-10-05
2011-10-28
PIOTR MARCIN WARSICKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2010-03-15
2010-10-05
FRANS MARTIN LUNDBERG
CZŁONEK ZARZĄDU
2008-04-08
2009-05-14
MICHAŁ STEFAN OLSZEWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2008-04-08
2011-10-28
HUBERT TELECKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2009-05-14
2009-10-30
2008-03-18
2011-10-28
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2008-03-18
2011-10-28
"SKYCASH" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2008-03-18
2011-10-28
BATOREGO, 16, GDAŃSK, 80-251, GDAŃSK, POLSKA
2008-06-24
2011-10-28
70 - DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM
2008-06-24
2011-10-28
712 - BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE
2008-06-24
2011-10-28
73 - REKLAMA
2008-06-24
2011-10-28
82 - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
2008-06-24
2011-10-28
855 - POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI
2008-06-24
2011-10-28
59 - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO, PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH, NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH
2008-06-24
2011-10-28
9609 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
2008-06-24
2011-10-28
631 - PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ; DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH
2008-06-24
2011-10-28
6492 - POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW
2008-06-24
2011-10-28
6499 - POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH
Data ostatniej aktualizacji: 17 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie