KRS 0000291752
NIP1070008266
REGON14118401900000
NazwaCASPIAN CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwaCASPIAN CAPITAL
Data rejestracji 05 lis 2007 (17 lat temu) 05 lis 2007
Data usunięcia 02 sty 2023 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres PIĘKNA, 24/26A, WARSZAWA, 00-549, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 3001000,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 3001000,00 PLN
Wartość nominalna akcji1000,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji3001
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (14)
#6419Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE #6491Z LEASING FINANSOWY #6492Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW #6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6612Z DZIAŁALNOŚĆ MAKLERSKA ZWIĄZANA Z RYNKIEM PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I TOWARÓW GIEŁDOWYCH #6619Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6621Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OCENĄ RYZYKA I SZACOWANIEM STRAT #6629Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNE #6920Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE #7010Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7021Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA #7490Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #8560Z KREOWANIE I WSPIERANIE PROGRAMÓW INFORMACYJNYCH I EDUKACYJNYCH, PROPAGUJĄCYCH W RÓŻNYCH KRĘGACH SPOŁECZNYCH IDEĘ WSPARCIA RODZIN, KTÓRYCH CZŁONKOWIE WYKAZUJĄ ZABURZENIA PSYCHICZNE, PSYCHOLOGICZNE I NEUROLOGICZNE O RÓŻNYM PODŁOŻU, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM MIESZKAŃCÓW OŚRODKÓW WIEJSKICH.RAFAŁ NORBERT LIS
Beneficjent
RAFAŁ NORBERT LIS
reprezentant
MIROSŁAW KOWALSKI
Członek Organu Nadzoru
2007-11-05
2013-11-08
KRZYSZTOF SŁAWOMIR ROSIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2007-11-05
2008-01-17
SZYMON JÓZEFOWICZ
Członek Organu Nadzoru
2007-11-05
2013-11-08
WŁODZIMIERZ BOGUCKI
Członek Organu Nadzoru
2008-01-17
2013-11-08
MAŁGORZATA MONIKA LIS
Członek Organu Nadzoru
2013-11-08
2023-01-02
LESZEK BARAŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2013-11-08
2023-01-02
MARCIN LEJA
Członek Organu Nadzoru
2013-11-08
2023-01-02
RAFAŁ NORBERT LIS
Beneficjent
POSIADANIE 100% UDZIAŁÓW W JEDYNYM AKCJONARIUSZU
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiOŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
RAFAŁ NORBERT LIS
Jedyny Akcjonariusz
2013-11-08
2014-08-29
Jedyny Akcjonariusz
2014-08-29
2023-01-02
14106391300000
2007-11-05
2008-01-17
TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH TRUST SPÓŁKA AKCYJNA
2008-01-17
2013-11-08
CASPIAN CAPITAL TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA
2007-11-05
2013-11-08
KSIĄŻĘCA, 15, WARSZAWA, 00-498, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 17 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie