KRS 0000400450
NIP6772319839
REGON12081137500000
NazwaUNIVERSAL AGENT SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwaUNIVERSAL AGENT
Data rejestracji 27 paź 2011 (13 lat temu) 27 paź 2011
Data usunięcia 25 sty 2017 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres UL. WIERZBOWA, 9, WARSZAWA, 00-094, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 100000,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 109000,00 PLN
Wartość nominalna akcji0,10 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji1000000
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#8220Z DZIAŁALNOŚĆ CENTRÓW TELEFONICZNYCH (CALL CENTER)Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#7311Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH #4799Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI #6311Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7320Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #7830Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW #6190Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE POZOSTAŁEJ TELEKOMUNIKACJI #6619Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #7739Z WYNAJEM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO DZIAŁALNOŚCI PRODUKCYJNEJ WSZELKIEGO RODZAJU, W TYM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCIKRZYSZTOF SZPANELEWSKI
Prokurent
2016-02-11
2017-01-25
PROKURA ŁĄCZNA
JACEK KACPRZAK
Prokurent
2014-10-21
2016-02-11
POWOŁANY PROKURENT BĘDZIE UPRAWNIONY DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI ŁĄCZNIE Z JEDNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU (PROKURA MIESZANA).
AGNIESZKA GAJAK SKWIRA
Prokurent
2014-10-21
2017-01-25
POWOŁANY PROKURENT BĘDZIE UPRAWNIONY DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI ŁĄCZNIE Z JEDNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU (PROKURA MIESZANA).
WOJCIECH DROBOT
Członek Organu Nadzoru
2011-10-27
2012-11-22
JAN DEWIJNGAERT
Członek Organu Nadzoru
2012-11-22
2016-09-08
RADOSLAV TAUSINGER
Członek Organu Nadzoru
2012-11-22
2014-09-24
MARCIN LEJA
Członek Organu Nadzoru
2012-11-22
2013-12-06
ERIC IGNOUL
Członek Organu Nadzoru
2013-12-06
2016-09-08
GUY MAMPAEY
Członek Organu Nadzoru
2014-09-24
2017-01-25
ANDRZEJ JAN REZLER
Członek Organu Nadzoru
2016-09-08
2017-01-25
JACEK BARANKIEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2016-09-08
2017-01-25
ROBERT KUDŁA
Członek Organu Nadzoru
2011-10-27
2012-11-22
RAFAŁ KULAWIAK
Członek Organu Nadzoru
2011-10-27
2012-11-22
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
MAREK KOZIOŁ
PREZES ZARZĄDU
2011-10-27
2013-05-11
TOMASZ TUROWSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2011-10-27
2013-12-06
SEWERYN DROŻDŻ
CZŁONEK ZARZĄDU
2011-10-27
2015-05-21
KRZYSZTOF SZPANELEWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2013-01-31
2015-06-16
CEZARY PAWEŁ HERMANOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2013-05-11
2017-01-25
ANDRZEJ JAN REZLER
CZŁONEK ZARZĄDU
2013-05-11
2016-09-08
2011-10-27
2011-11-09
UNIERSAL AGENT SPÓŁKA AKCYJNA
2011-10-27
2013-12-06
ZABŁOCIE, 20/22, KRAKÓW, 30-701, KRAKÓW, POLSKA
2013-12-06
2016-09-08
JAGIELLOŃSKA, 74, WARSZAWA, 03-301, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 17 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie