KRS 0000180887
NIP5222708529
REGON01563543900000
NazwaPAYTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaPAYTEL
Data rejestracji 11 gru 2003 (21 lat temu) 11 gru 2003
Data usunięcia 04 mar 2010 04 mar 2010
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres BOSMAŃSKA, 51, GDYNIA, 81-116, GDYNIA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 10694500,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (5)
#72 INFORMATYKA #6523Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO FINANSOWE, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE #6713Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA FINANSOWA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #5248A SPRZEDAŻ DETALICZNA KOMPUTERÓW ORAZ SPRZĘTU TELEKOMUNIKACYJNEGO #5190Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWAWspólnik
2003-12-11
2005-09-26
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000 ZŁ
01609863000000
Wspólnik
2005-09-26
2009-07-22
21.389 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.694.500,00 ZŁ
35636813500000
Wspólnik
2009-07-22
2010-03-04
21.389 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 10.694.500
14180215000000
BERTRAND BERNARD LE GUERN
Członek Organu Nadzoru
2003-12-11
2005-03-16
BRUNO MARIE DUTHOIT
Członek Organu Nadzoru
2003-12-11
2005-09-26
JACEK MAREK KOSUNIAK
Członek Organu Nadzoru
2003-12-11
2005-09-26
PIOTR PAWEŁ MUSZYŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2003-12-11
2005-09-26
YVES GERARD MARIE ROGER DE BAZELAIRE DE BOUCHEPORN
Członek Organu Nadzoru
2005-03-16
2005-09-26
SŁAWOMIR ROBERT JĘDRZEJCZYK
Członek Organu Nadzoru
2005-09-26
2008-07-23
MICHAŁ WÓJTOWICZ
Członek Organu Nadzoru
2005-09-26
2008-03-07
GRZEGORZ KOSTRZYŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2005-09-26
2006-07-19
PIOTR KUŁAGOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2005-09-26
2006-07-19
GRZEGORZ KRZYSZTOF SALAMON
Członek Organu Nadzoru
2006-07-19
2008-03-07
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
YANN PHILIPPE GONTARD
PREZES ZARZĄDU
2003-12-11
2004-02-25
ANDRZEJ JAN REZLER
WICEPREZES ZARZĄDU
2003-12-11
2004-11-19
PAWEŁ GUMIENNY
PREZES ZARZĄDU
2004-11-19
2005-09-26
ANDRZEJ PIOTR NIEDBALSKI
PREZES ZARZĄDU
2005-09-26
2007-08-10
MIROSŁAW ORŁOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2009-01-09
2010-03-04
GRZEGORZ MIERZWIŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2009-01-09
2010-03-04
2003-12-11
2005-09-26
CONTACT CENTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2003-12-11
2005-09-26
MUSZKIETERÓW, 15 A, WARSZAWA, 02-273, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie