KRS 0000253675
NIP5272317216
REGON01675031000000
NazwaDIGITAL VIRGO POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwaDIGITAL VIRGO POLSKA
Data rejestracji 31 mar 2006 (18 lat temu) 31 mar 2006
Data usunięcia 17 cze 2024 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres ALEJA JANA PAWŁA II, 22, WARSZAWA, 00-133, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 500000,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 500000,00 PLN
Wartość nominalna akcji1,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji500000
Dane podatkowe
NIP 5272317216
data rejestracji 01 sty 2002
status Czynny
11160011270003012764765021
BNP Oddział w Warszawie ul. Gotarda 9
ul. Wołoska 9 02-583 Warszawa POLSKA
20128000030000003013133001
HBFRPL Centrala
Rondo ONZ 1 00-124 Warszawa POLSKA
20160011270003012764765150
BNP Oddział w Warszawie ul. Gotarda 9
ul. Wołoska 9 02-583 Warszawa POLSKA
35128000030000003013133022
HBFRPL Centrala
Rondo ONZ 1 00-124 Warszawa POLSKA
39160011270003012764765002
BNP Oddział w Warszawie ul. Gotarda 9
ul. Wołoska 9 02-583 Warszawa POLSKA
62128000030000003013133021
HBFRPL Centrala
Rondo ONZ 1 00-124 Warszawa POLSKA
66160011270003012764765001
BNP Oddział w Warszawie ul. Gotarda 9
ul. Wołoska 9 02-583 Warszawa POLSKA
82160011270003012764765198
BNP Oddział w Warszawie ul. Gotarda 9
ul. Wołoska 9 02-583 Warszawa POLSKA
83128000030000003013133031
HBFRPL Centrala
Rondo ONZ 1 00-124 Warszawa POLSKA
90128000030000003013133002
HBFRPL Centrala
Rondo ONZ 1 00-124 Warszawa POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6120Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI BEZPRZEWODOWEJ, Z WYŁĄCZENIEM TELEKOMUNIKACJI SATELITARNEJPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#6190Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE POZOSTAŁEJ TELEKOMUNIKACJI #582 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA #59 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO, PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH, NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH #620 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA #63 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT; DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TURYSTYKĄ #73 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #9200Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z GRAMI LOSOWYMI I ZAKŁADAMI WZAJEMNYMI #6419Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE #70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEMROBERT DOMINIK CIOSEK
Beneficjent
MARCIN ŁACIAK
Beneficjent
ROBERT DOMINIK CIOSEK
zgłaszający - członek zarządu
MARCIN ŁACIAK
zgłaszający - członek zarządu
IWONA ANNA BILSKA
Prokurent
2011-11-22
2015-12-29
ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
MACIEJ SOPRYCH
Prokurent
2007-07-24
2007-10-16
PROKURA ŁĄCZNA - PROKURENT UPRAWNIONY JEST DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI DZIAŁAJĄC Z INNYM PROKURENTEM BĄDŹ CZŁONKIEM ZARZĄDU
MARCIN ŁACIAK
Prokurent
2011-09-14
2022-07-06
PROKURENT MA PRAWO DO REPREZENTACJI SPÓŁKI DZIAŁAJĄC ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU.
TOMASZ MATOSZKA
Prokurent
2011-11-22
2015-12-29
ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
KATARZYNA ŁUKAWSKA
Członek Organu Nadzoru
2006-03-31
2006-09-21
ANNA KATARZYNA STOLARZ
Członek Organu Nadzoru
2006-03-31
2006-09-21
ERIC PEYRE
Członek Organu Nadzoru
2006-09-21
2008-08-20
MANUEL CRUZ
Członek Organu Nadzoru
2006-09-21
2024-06-17
BERTRAND BERNARD LE GUERN
Członek Organu Nadzoru
2006-09-21
2007-10-16
SOPHIE SAUVAGE
Członek Organu Nadzoru
2007-10-16
2013-06-11
WOJCIECH EKSPEDYT ŁUKAWSKI
Członek Organu Nadzoru
2007-10-16
2024-06-17
ARTUR WITAN
Członek Organu Nadzoru
2019-02-07
2022-03-22
GUILLAUME BRICHE
Członek Organu Nadzoru
2019-02-07
2024-06-17
ARTUR ANDRZEJ STRYCHALSKI
Członek Organu Nadzoru
2007-10-16
2009-12-30
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiJEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE PREZESA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z INNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU, BĄDŹ KTÓREGOKOLWIEK CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. W PRZYPADKU NIEPOWIERZENIA PRZEZ RADĘ NADZORCZĄ FUNKCJI PREZESA ZARZĄDU ŻADNEMU Z CZŁONKÓW ZARZĄDU, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU, BĄDŹ JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
ARTUR WITAN
CZŁONEK ZARZĄDU
2006-11-28
2011-11-22
ARTUR WITAN
PREZES ZARZĄDU
2011-11-22
2019-02-07
ADAM STANISŁAW DROŹDZIEL
CZŁONEK ZARZĄDU
2011-02-14
2019-02-07
ADAM STANISŁAW DROŹDZIEL
PREZES ZARZĄDU
2019-02-07
2022-07-06
WOJCIECH EKSPEDYT ŁUKAWSKI
PREZES ZARZĄDU
2006-03-31
2007-10-16
ARTUR ANDRZEJ STRYCHALSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2006-03-31
2007-10-16
PIOTR FRANCISZEK KISIEL
CZŁONEK ZARZĄDU
2006-03-31
2007-10-16
PIOTR FRANCISZEK KISIEL
PREZES ZARZĄDU
2007-10-16
2011-11-22
JAROSŁAW PIOTR STOLARZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2006-03-31
2007-10-16
SOPHIE SAUVAGE
CZŁONEK ZARZĄDU
2006-09-21
2007-10-16
2006-03-31
2013-06-11
AVANTIS SPÓŁKA AKCYJNA
2013-06-11
2020-01-10
DIGITAL VIRGO SPÓŁKA AKCYJNA
2006-03-31
2015-12-15
KRÓLEWSKA, 16, WARSZAWA, 00-103, WARSZAWA, POLSKA
2015-12-15
2020-12-31
UL. INFLANCKA, 4, WARSZAWA, 00-189, WARSZAWA, POLSKA
2020-12-31
2023-01-04
UL. TOWAROWA, 28, WARSZAWA, 00-839, WARSZAWA, POLSKA
2023-01-04
2023-01-18
UL. JANA PAWŁA II, 22, WARSZAWA, 00-133, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie