KRS 0000051835
NIP5262246271
REGON01324119100000
Nazwa"CANAL + CYFROWY" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaCANAL + CYFROWY
Data rejestracji 11 paź 2001 (23 lata temu) 11 paź 2001
Data usunięcia 04 gru 2012 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres AL. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO, 9, WARSZAWA, 02-758, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 300000000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (19)
#59 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO, PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH, NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH #60 TRANSPORT LĄDOWY; TRANSPORT RUROCIĄGOWY #611 MORSKI I PRZYBRZEŻNY TRANSPORT WODNY #613 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI SATELITARNEJ #6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #7010Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #4618Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH OKREŚLONYCH TOWARÓW #4619Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU #4652Z SPRZEDAŻ HURTOWA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I TELEKOMUNIKACYJNEGO ORAZ CZĘŚCI DO NIEGO #4742Z SPRZEDAŻ DETALICZNA SPRZĘTU TELEKOMUNIKACYJNEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4791Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET #6311Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ #731 PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH #7320Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #7739Z WYNAJEM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO DZIAŁALNOŚCI PRODUKCYJNEJ WSZELKIEGO RODZAJU, W TYM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI #9512Z NAPRAWA I KONSERWACJA SPRZĘTU (TELE)KOMUNIKACYJNEGO #9521Z NAPRAWA I KONSERWACJA ELEKTRONICZNEGO SPRZĘTU POWSZECHNEGO UŻYTKU #5814Z WYDAWANIE CZASOPISM I POZOSTAŁYCH PERIODYKÓWWspólnik
2001-10-11
2007-11-30
600008 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 300004000 ZŁOTYCH
01077564400000
Wspólnik
2002-05-13
2003-08-21
100.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000.000,00 ZŁ
01047264200000
Wspólnik
2002-05-13
2003-08-21
500.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 250.000.000,00 ZŁ
01246480700000
Wspólnik
2007-11-30
2008-10-16
156.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 78.000.000,00 ZŁOTYCH
01094327700000
GROUPE CANAL + S.A.
Wspólnik
2007-11-30
2012-12-04
450.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 225.000.000 ZŁOTYCH
LGI VENTURES B.V.
Wspólnik
2007-11-30
2012-12-04
150.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 75.000.000,00 ZŁOTYCH
DOROTHY ELLEN HANSBERRY BIEGUŃSKA
Prokurent
2003-04-04
2003-11-13
SAMOISTNA
MARIA KRASOWSKA
Członek Organu Nadzoru
2001-10-11
2003-08-12
MAŁGORZATA KOZŁOWSKA
Członek Organu Nadzoru
2001-10-11
2003-08-12
FRANCOIS CARAYOL
Członek Organu Nadzoru
2001-10-11
2003-08-12
ISABELLE MENEZ
Członek Organu Nadzoru
2003-08-12
2007-11-30
JANUSZ ZBIGNIEW SIEKAŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2003-08-12
2005-06-02
ŁUKASZ CHOJNIAK
Członek Organu Nadzoru
2005-06-02
2006-09-12
BERTRAND OLDRA
Członek Organu Nadzoru
2006-09-12
2007-11-30
JAN GRZEGORZ PRĄDZYŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2007-09-26
2007-11-30
CZESŁAW PAWEŁ POPPE
Członek Organu Nadzoru
2007-11-30
2009-03-25
ARNAUD TUAL
Członek Organu Nadzoru
2007-11-30
2011-10-12
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiPREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE LUB DWAJ DOWOLNI CZŁONKOWIE ZARZADU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE LUB DOWOLNY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
CHRISTIAN KOZAR
PREZES ZARZĄDU
2001-10-11
2002-10-03
JAKUB BRZECZKOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-10-11
2003-04-04
ROBERT ANDRZEJ RACZKOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-10-11
2009-09-16
GRZEGORZ ARTUR BRUSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2011-04-12
2012-12-04
JACQUES AYMAR DE ROQUEFEUIL
PREZES ZARZĄDU
2011-04-12
2011-10-12
BEATA ALEKSANDRA MOŃKA
PREZES ZARZĄDU
2011-10-12
2012-12-04
JAROSŁAW KORDALEWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2011-10-27
2012-12-04
ARNAUD DE VILLENEUVE
PREZES ZARZĄDU
2002-10-03
2009-04-27
JACQUES AYMAR DE ROQUEFEUIL
CZŁONEK ZARZĄDU
2005-02-15
2009-04-27
BERTRAND BERNARD LE GUERN
PREZES ZARZĄDU
2009-04-27
2010-07-21
2001-10-11
2008-05-30
KAWALERII, 5, WARSZAWA, 00-468, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie