KRS 0000007637
REGON01498237000000
NazwaRADIO PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaRADIO PLUS
Data rejestracji 09 maj 2001 (23 lata temu) 09 maj 2001
Data usunięcia 25 sty 2005 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres ALEJA JANA PAWŁA II, 12, WARSZAWA, 00-124, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 35390500,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (26)
#9220Z DZIAŁALNOŚĆ RADIOWA I TELEWIZYJNA #9212Z ROZPOWSZECHNIANIE FILMÓW I NAGRAŃ WIDEO #9211Z PRODUKCJA FILMÓW I NAGRAŃ WIDEO #2231Z REPRODUKCJA NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH #2232Z REPRODUKCJA NAGRAŃ WIDEO #2233Z REPRODUKCJA KOMPUTEROWYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI #7440Z REKLAMA #2222Z DZIAŁALNOŚĆ POLIGRAFICZNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #7413Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #7484B POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #7310G PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK TECHNICZNYCH #9231C DZIAŁALNOŚĆ FILHARMONII, ORKIESTR, CHÓRÓW #9231E DZIAŁALNOŚĆ GALERII I OŚRODKÓW WYSTAWIENNICZYCH #9234Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA #9262Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEM #7484A DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW I WYSTAW #8042Z POZASZKOLNE FORMY KSZTAŁCENIA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE #2211Z WYDAWANIE KSIĄŻEK #2213Z WYDAWANIE CZASOPISM I WYDAWNICTW PERIODYCZNYCH #2215Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA #7220Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA #7230Z PRZETWARZANIE DANYCH #7260Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z INFORMATYKĄ #7240Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z BAZAMI DANYCH #5119Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU #7414A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIAPROKOM INVESTMENTS SPÓŁKA AKCYJNA
Wspólnik
2001-05-09
2005-01-25
28.726 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 14.363.000,00 ZŁOTYCH
012642522
K.B. (C.I.) NOMINEES LTD
Wspólnik
2002-10-22
2005-01-25
33.621 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 16.810.500,00 ZŁOTYCH
TOMASZ ARABSKI
Prokurent
2003-08-20
2005-01-25
PROKURA ŁĄCZNA
IRENEUSZ SOKALSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-05-09
2002-10-09
ZBIGNIEW WOJCIECH OKOŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-05-09
2005-01-25
KATARZYNA MACKIEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2001-05-09
2002-10-09
ZYGMUNT KAMIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-05-09
2002-10-09
MARIAN BŁAŻEJ KRUSZYŁOWICZ
Członek Organu Nadzoru
2001-05-09
2002-10-09
ZBIGNIEW SZACHNIEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2001-05-09
2002-10-09
WALDEMAR BUDZYŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-05-09
2002-10-09
TED PAC
Członek Organu Nadzoru
2001-05-09
2002-10-09
ANDRZEJ BARTOS
Członek Organu Nadzoru
2002-10-09
2003-08-20
LESZEK ZBIGNIEW MUZYCZYSZYN
Członek Organu Nadzoru
2002-10-09
2005-01-25
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiŁĄCZNE DZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU I PROKURENTA Z ZASTRZEŻENIEM, ŻE JEDEN Z NICH BĘDZIE DYREKTOREM ZARZĄDZAJĄCYM LUB DYREKTOREM FINANSOWYM.
WALDEMAR GASPER
PREZES ZARZĄDU
2001-05-09
2002-10-09
JACEK RUSIECKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-05-09
2002-10-09
JACEK RUSIECKI
WICEPREZES ZARZĄDU D/S PROGRAMOWYCH
2002-10-09
2003-08-20
IAIN HAGGIS
WICEPREZES ZARZĄDU D/S ROZWOJU I STRATEGII
2002-10-09
2005-01-25
KAZIMIERZ JÓZEF SOWA
PREZES ZARZĄDU
2002-10-09
2005-01-25
JAROSŁAW BARAN
CZŁONEK ZARZĄDU - WICEPREZES ZARZĄDU DO SPRAW ROZWOJU I STRATEGII
2001-05-09
2002-10-09
2001-05-09
2003-08-20
AGENCJA REKLAMOWA PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2001-05-09
2003-08-20
KAROLKOWA, 58A, WARSZAWA, 01-195, WARSZAWA, POLSKA
2003-08-20
2003-12-02
SKWER KARDYNAŁA WYSZYŃSKIEGO, 9, WARSZAWA, 01-015, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie