KRS 0000272031
NIP5862185572
REGON22034091000000
Nazwa"JAZOWA - PASZE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ"
Krótka nazwaJAZOWA - PASZE
Data rejestracji 17 sty 2007 (18 lat temu) 17 sty 2007
Data usunięcia 15 cze 2010 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres ALEJE JEROZOLIMSKIE, 65/79, WARSZAWA, 00-697, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (11)
#0121Z CHÓW I HODOWLA BYDŁA #0123Z CHÓW I HODOWLA TRZODY CHLEWNEJ #0130Z UPRAWY ROLNE POŁĄCZONE Z CHOWEM ZWIERZĄT (DZIAŁALNOŚĆ MIESZANA) #0111A UPRAWA ZBÓŻ #0111B UPRAWA ZIEMNIAKÓW, KORZENI I BULW O DUŻEJ ZAWARTOŚCI SKROBII I INULINY #0111C UPRAWA ROŚLIN PRZEMYSŁOWYCH I INNE UPRAWY ROLNE #0141 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ ROŚLINNĄ #0142Z USŁUGI INWESTYCYJNE W ZAKRESIE BUDOWY I URUCHAMIANIA PRODUKCJI DLA POTRZEB ROLNICTWA I OGRODNICTWA #7011Z ZAGOSPODAROWANIE I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7414A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7487B DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAZBIGNIEW SZACHNIEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2008-02-01
2010-06-15
WIESŁAW WALENDZIAK
Członek Organu Nadzoru
2007-01-17
2010-06-15
ANNA STOPKA
Członek Organu Nadzoru
2007-01-17
2008-02-01
ANDRZEJ PIETRASZKO
Członek Organu Nadzoru
2007-01-17
2008-02-01
LESZEK STANISŁAW KLIŚ
Członek Organu Nadzoru
2007-01-17
2008-02-01
GRZEGORZ MACIĄG
Członek Organu Nadzoru
2008-02-01
2010-06-15
DARIUSZ GÓRKA
Członek Organu Nadzoru
2008-02-01
2010-06-15
Wspólnik
2007-01-17
2010-06-15
400 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 40.000 ZŁ
19141205900000
Wspólnik
2007-01-17
2010-06-15
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.000 ZŁ
22034093200000
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE
WALDEMAR GÓRNICKI
PREZES ZARZĄDU
2007-01-17
2010-02-03
MAREK BUDZISZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2007-01-17
2010-02-03
ANNA MARIA STOPKA
PREZES ZARZĄDU
2010-02-03
2010-06-15
2007-01-17
2007-02-27
PODOLSKA, 21, GDYNIA, 81-321, GDYNIA, POLSKA
2007-02-27
2008-10-24
AL. JEROZOLIMSKIE, 65/79, WARSZAWA, 00-679, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie