KRS 0000008118
NIP5272343797
REGON01719708000000
NazwaCITIC TELECOM CPC NETWORK SOLUTIONS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z LIKWIDACJI
Krótka nazwaCITIC TELECOM CPC NETWORK SOLUTIONS POLAND Z LIKWIDACJI
Data rejestracji 24 kwi 2001 (23 lata temu) 24 kwi 2001
Data usunięcia 24 lis 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres ALEJE JEROZOLIMSKIE, 65/79, WARSZAWA, 00-697, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 55000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6110Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI PRZEWODOWEJPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#6120Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI BEZPRZEWODOWEJ, Z WYŁĄCZENIEM TELEKOMUNIKACJI SATELITARNEJ #6130Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI SATELITARNEJ #6190Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE POZOSTAŁEJ TELEKOMUNIKACJI #631 PRZEŁADUNEK, MAGAZYNOWANIE, I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #6202Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI #7022 POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7320Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #73 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #6619Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCHBING CHI ESMOND LI
Likwidator
2020-04-24
2020-11-24
QINGPING LI
Beneficjent
1962-10-10
JIONG WANG
Beneficjent
1960-03-20
ZHENMING CHANG
Beneficjent
1956-10-22
BING CHI ESMOND LI
reprezentant
CITIC TELECOM CPC NETHERLANDS B.V.
Wspólnik
2001-04-24
2020-11-24
1.100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 55.000,00 ZŁ
QINGPING LI
Beneficjent
CZŁONEK ZARZĄDU W CITIC LIMITED Z SIEDZIBĄ W HONG KONGU, BĘDĄCEJ SPÓŁKĄ USYTUOWANĄ NAJWYŻEJ W STRUKTURZE ORGANIZACYJNEJ
JIONG WANG
Beneficjent
CZŁONEK ZARZĄDU W CITIC LIMITED Z SIEDZIBĄ W HONG KONGU, BĘDĄCEJ SPÓŁKĄ USYTUOWANĄ NAJWYŻEJ W STRUKTURZE ORGANIZACYJNEJ
ZHENMING CHANG
Beneficjent
CZŁONEK ZARZĄDU W CITIC LIMITED Z SIEDZIBĄ W HONG KONGU, BĘDĄCEJ SPÓŁKĄ USYTUOWANĄ NAJWYŻEJ W STRUKTURZE ORGANIZACYJNEJ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
HEIKO HARMANNUS KOOP
CZŁONEK ZARZĄDU
2013-06-19
2017-03-03
ARNOUD JAN COSTER
CZŁONEK ZARZĄDU
2014-05-13
2015-06-11
ROBERT PATER
CZŁONEK ZARZĄDU
2015-06-11
2017-03-03
CHRISTOPHER STEPHEN GREEN
CZŁONEK ZARZĄDU
2017-03-03
2020-04-24
BING CHI ESMOND LI
CZŁONEK ZARZĄDU
2017-03-03
2020-04-24
WAI CHUNG STEPHEN HO
CZŁONEK ZARZĄDU
2017-03-03
2020-04-24
ANDREW NICHOLAS HARLAND
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-04-24
2014-01-20
BOENK VAN MARLE
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-04-24
2007-12-10
JULIUS JOSEPH GEERTRUDA DELAHAIJE
CZŁONEK ZARZĄDU
2006-10-24
2013-02-18
GERHARD FREDERIK STOKER
CZŁONEK ZARZĄDU
2011-02-11
2013-11-29
2001-04-24
2017-06-05
LINX TELECOMMUNICATIONS NETWORKS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2017-06-05
2020-04-24
CITIC TELECOM CPC NETWORK SOLUTIONS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2001-04-24
2004-05-28
JANA PAWŁA II, 29, WARSZAWA, 00-867, WARSZAWA, POLSKA
2004-05-28
2011-02-11
KRÓLEWSKA, 27, WARSZAWA, 00-060, WARSZAWA, POLSKA
2011-02-11
2017-09-01
ALEJE JEROZOLIMSKIE, 91, WARSZAWA, 02-001, WARSZAWA, POLSKA
2017-09-01
2019-09-10
ALEJE JEROZOLIMSKIE, 65/79, WARSZAWA, 00-697, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie