KRS 0000325955
NIP7010175271
REGON14178552300000
NazwaLINX DATA CENTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaLINX DATA CENTER
Data rejestracji 25 mar 2009 (15 lat temu) 25 mar 2009
Data usunięcia 06 cze 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. WIŚLANA, 8, WARSZAWA, 00-317, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 120000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 7010175271
data rejestracji 09 kwi 2009
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 31 sty 2020
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6110Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI PRZEWODOWEJPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#6120Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI BEZPRZEWODOWEJ, Z WYŁĄCZENIEM TELEKOMUNIKACJI SATELITARNEJ #6130Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI SATELITARNEJ #6190Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE POZOSTAŁEJ TELEKOMUNIKACJI #3320Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA #351 WYTWARZANIE, PRZESYŁANIE, DYSTRYBUCJA I HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ #62 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA #63 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT; DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TURYSTYKĄ #70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM #773 WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCHHENDRIKUS KOOP
Beneficjent
1945-08-31
HEIKO HARMANNUS KOOP
reprezentant
CORNELIS BOONSTRA
Beneficjent
1938-01-07
KRZYSZTOF KRYWKO
Wspólnik
2009-03-25
2009-12-08
200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 20 000 ZŁOTYCH
ANNA BORUCH
Wspólnik
2009-03-25
2009-12-08
400 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 40 000 ZŁOTYCH
DCD DATA CENTER DEVELOPMENT LTD.
Wspólnik
2009-12-08
2010-01-29
600 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 60.000,00 ZŁOTYCH
LINX TELECOMMUNICATIONS B.V.
Wspólnik
2010-01-29
2016-06-29
1000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 100.000,00 ZŁ
LINX TELECOMMUNICATIONS HOLDING B.V.
Wspólnik
2016-06-29
2020-06-06
1200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 120.000,00 ZŁ
HEIKO HARMANNUS KOOP
Likwidator
2019-08-30
2020-06-06
HENDRIKUS KOOP
Beneficjent
OSOBA FIZYCZNA SPRAWUJĄCA KONTROLĘ NAD SPÓŁKĄ, KTÓREJ ŁĄCZNIE PRZYSŁUGUJE POŚREDNIO PRAWO WŁASNOŚCI WIĘCEJ NIŻ 25% OGÓLNEJ LICZBY UDZIAŁÓW SPÓŁKI
CORNELIS BOONSTRA
Beneficjent
OSOBA FIZYCZNA SPRAWUJĄCA KONTROLĘ NAD SPÓŁKĄ, KTÓREJ ŁĄCZNIE PRZYSŁUGUJE POŚREDNIO PRAWO WŁASNOŚCI WIĘCEJ NIŻ 25% OGÓLNEJ LICZBY UDZIAŁÓW SPÓŁKI
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU UPRAWNIONY JEST SAMODZIELNIE
ARNOUD JAN COSTER
CZŁONEK ZARZĄDU
2014-05-19
2015-06-11
ANDREW NICHOLAS HARLAND
CZŁONEK ZARZĄDU
2010-01-29
2014-01-17
GERHARD FREDERIK STOKER
CZŁONEK ZARZĄU
2010-01-29
2013-11-28
MARK JULIEN GIBBS
CZŁONEK ZARZĄDU
2013-02-15
2013-06-17
ROBERT PATER
CZŁONEK ZARZĄDU
2015-06-11
2017-02-27
KRZYSZTOF KRYWKO
PREZES ZARZĄDU
2009-03-25
2010-01-29
JULIUS JOSEPH DELAHAIJE
CZŁONEK ZARZĄDU
2010-01-29
2013-02-15
HEIKO HARMANNUS KOOP
CZŁONEK ZARZĄDU
2013-06-17
2019-08-30
2009-03-25
2011-11-25
WARSAW DC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2011-11-25
2019-08-30
LINX DATA CENTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2009-03-25
2019-03-29
ALEJE JEROZOLIMSKIE, 91, WARSZAWA, 02-001, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie