KRS 0000193337
REGON61141058700000
Nazwa"TELE-PERN" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaTELE-PERN
Data rejestracji 12 lut 2004 (21 lat temu) 12 lut 2004
Data usunięcia 31 sie 2007 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres KOBYLIŃSKIEGO, 13, PŁOCK, 09-400, PŁOCK, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 2340000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (15)
#6420A TELEFONIA STACJONARNA I TELEGRAFIA #6420B TELEFONIA RUCHOMA #6420C TRANSMISJA DANYCH I TELEINFORMATYKA #6420D RADIOKOMUNIKACJA #6420E RADIODYFUZJA #6420F TELEWIZJA KABLOWA #6420G POZOSTAŁE USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE #4531D WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH #7310G PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK TECHNICZNYCH #5118Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY OKREŚLONEGO TOWARU LUB OKREŚLONEJ GRUPY TOWARÓW, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #5170A POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA WYSPECJALIZOWANA #5170B POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA NIE WYSPECJALIZOWANA #7414A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7484B POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #7420A DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA BUDOWLANEGO, URBANISTYCZNEGO, TECHNOLOGICZNEGOWspólnik
2004-02-12
2007-08-31
2.340 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.340.000 ZŁ.
00004464100000
BOGUSŁAW DZIARNOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2004-02-12
2006-04-13
JANUSZ KAZIMIERZ OCIPKA
Członek Organu Nadzoru
2004-02-12
2006-04-13
CEZARY LEWANDOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2004-02-12
2006-09-25
TOMASZ EUGENIUSZ SIEMIĄTKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2006-04-13
2007-02-23
JÓZEF WIĘCKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2006-04-13
2007-08-31
ANTONI KACPER KWASIBORSKI
Członek Organu Nadzoru
2006-09-25
2006-11-08
LESZEK KAZIMIERZ MOSKWIAK
Członek Organu Nadzoru
2006-11-08
2007-02-23
TOMASZ PESZKE
Członek Organu Nadzoru
2007-02-23
2007-08-31
KRZYSZTOF GAN
Członek Organu Nadzoru
2007-02-23
2007-08-31
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiJEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
MAREK TOMASZ STACHURA
PREZES ZARZĄDU
2004-02-12
2006-01-20
MIECZYSŁAW JAN MAGIERSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2005-11-23
2006-10-04
KRZYSZTOF KRYWKO
PREZES ZARZĄDU
2006-09-19
2007-08-31
2004-02-12
2007-06-16
KAZIMIERZA WIELKIEGO, 2A, PŁOCK, 09-400, PŁOCK, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie