KRS 0000315999
NIP1070013379
REGON14154490800000
NazwaDIGATE SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwaDIGATE
Data rejestracji 21 paź 2008 (16 lat temu) 21 paź 2008
Data usunięcia 06 wrz 2024 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres ŁUCKA, 7/9, WARSZAWA, 00-842, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 11565962,50 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 11565962,50 PLN
Wartość nominalna akcji0,50 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji23131925
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6201Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEMPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#6209Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH #6311Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ #6312Z MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #6399Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #7311Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH #7320Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #7312D POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W POZOSTAŁYCH MEDIACH #7312C POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH ELEKTRONICZNYCH (INTERNET) #7312B POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH DRUKOWANYCHTOMASZ KRUPA
Członek Organu Nadzoru
2008-10-21
2009-09-22
ZBIGNIEW JAN CELJAN
Członek Organu Nadzoru
2008-10-21
2009-09-22
KRZYSZTOF JAGŁA
Członek Organu Nadzoru
2008-10-21
2009-09-22
ZBIGNIEW DOBROSZ
Członek Organu Nadzoru
2009-09-22
2012-08-17
ROMAN ŻELAZNY
Członek Organu Nadzoru
2009-09-22
2015-04-21
PIOTR MACIEJ TROŚCIAŃCZYK
Członek Organu Nadzoru
2009-09-22
2012-08-17
IVAN LASKA
Członek Organu Nadzoru
2010-02-22
2011-03-08
JAN JÓZEF CHROSTOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2010-02-22
2015-04-21
MAREK TOMASZ STACHURA
Członek Organu Nadzoru
2011-03-08
2012-08-17
WOJCIECH ŁASZEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2015-04-21
2024-09-06
PIOTR CHROBOT
Kurator
2015-01-27
2015-06-08
PAWEŁ WASILEWSKI
Kurator
2019-08-14
2024-09-06
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiJEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU Z PROKURENTEM.
RAFAŁ MAREK KOŹLAK
CZŁONEK RADY NADZORCZEJ ODDELEGOWANY DO PEŁNIENIA FUNKCJI PREZESA ZARZĄDU
2015-04-21
2018-06-22
MARCIN GRZEGORZ KOWALIK
PREZES ZARZĄDU
2008-10-21
2009-06-15
ANDRZEJ ERNEST MACENOWICZ
PREZES ZARZĄDU
2009-06-15
2012-02-28
TOMASZ ALLAN BARTEL
WICEPREZES ZARZĄDU
2009-09-22
2012-02-28
TOMASZ ALLAN BARTEL
PREZES ZARZĄDU
2012-02-28
2012-08-17
DANIEL KAROL KORDEL
WICEPREZES ZARZĄDU
2011-06-09
2011-08-23
ŁUKASZ PAWEŁ KOSSAKOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2012-08-17
2015-04-21
2008-10-21
2012-08-17
NOVAINVEST SPÓŁKA AKCYJNA
2008-10-21
2009-09-22
ALEJE JEROZOLIMSKIE, 65/79, WARSZAWA, 00-697, WARSZAWA, POLSKA
2009-09-22
2011-08-23
EMILII PLATER, 53, WARSZAWA, 00-113, WARSZAWA, POLSKA
2011-08-23
2012-08-17
CHAŁUBIŃSKIEGO, 8, WARSZAWA, 00-613, WARSZAWA, POLSKA
2012-08-17
2013-04-10
ŁUCKA, 2/4/6, WARSZAWA, 00-845, WARSZAWA, POLSKA
Przygotowanie Novainvest S.A. do pozyskania zewnętrznego źródła finansowania w celu dalszego rozwoju spółki.
213 500,00 zł
74 375,00 zł
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
3.3. Tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie w MSP
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
2007 - 2013
Więcej informacjiData ostatniej aktualizacji: 17 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie