KRS 0000159685
REGON01546088500000
NazwaIMPEX-MIEDŹ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaIMPEX-MIEDŹ
Data rejestracji 21 maj 2003 (21 lat temu) 21 maj 2003
Data usunięcia 08 maj 2006 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres ŁUCKA, 7/9, WARSZAWA, 00-842, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 830000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (15)
#5152Z SPRZEDAŻ HURTOWA METALI I RUD METALI #5154Z SPRZEDAŻ HURTOWA ARTYKUŁÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO #5157Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU #5155Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH #5181Z SPRZEDAŻ HURTOWA OBRABIAREK #5182Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN WYKORZYSTYWANYCH W GÓRNICTWIE, BUDOWNICTWIE I INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ #5187Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ DLA PRZEMYSŁU, HANDLU I NAWIGACJI #5190Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA #5112Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PALIW, RUD, METALI I CHEMIKALIÓW PRZEMYSŁOWYCH #5114Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MASZYN, URZĄDZEŃ PRZEMYSŁOWYCH, STATKÓW I SAMOLOTÓW #5115Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MEBLI, ARTYKUŁÓW GOSPODARSTWA DOMOWEGO I DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH #5118Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY OKREŚLONEGO TOWARU LUB OKREŚLONEJ GRUPY TOWARÓW, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #5119Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU #5246Z SPRZEDAŻ DETALICZNA DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH, FARB I SZKŁA #6024A TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI SPECJALIZOWANYMIWspólnik
2003-05-21
2006-05-08
832 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 416.000.00 (CZTERYSTA SZESNAŚCIE TYSIĘCY)
01113537800000
Wspólnik
2003-05-21
2006-05-08
276 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 138000 ZŁOTYCH
93102362900000
Wspólnik
2003-05-21
2006-05-08
276 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 138000 ZŁOTYCH
27307441000000
Wspólnik
2003-05-21
2006-05-08
276 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 138000 ZŁOTYCH
00002693300000
RAFAŁ WARPECHOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2003-05-21
2003-07-16
EDWARD SKRZYPCZAK
Członek Organu Nadzoru
2003-05-21
2004-01-30
BOLESŁAW JERZY MACHALICA
Członek Organu Nadzoru
2003-05-21
2003-07-16
HELENA MARIA PIECHOCZEK
Członek Organu Nadzoru
2004-01-30
2004-11-30
ADAM MARCELI DUSIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2003-05-21
2003-07-16
IRENEUSZ ROBERT SITARSKI
Członek Organu Nadzoru
2003-07-16
2006-05-08
JAN SENDAL
Członek Organu Nadzoru
2003-07-16
2006-05-08
LESZEK CHODURA
Członek Organu Nadzoru
2003-07-16
2003-10-29
PIOTR TADEUSZ SZELIGA
Członek Organu Nadzoru
2003-07-16
2006-05-08
PIOTR PAWEŁ GÓROWSKI
Członek Organu Nadzoru
2003-10-29
2006-05-08
ZBIGNIEW KŁUSEK
Likwidator
2005-07-15
2006-05-08
MONIKA EWA STĘPKOWSKA ZBROJEWSKA
Likwidator
2005-07-15
2006-05-08
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH, NIEMAJĄTKOWYCH I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO. W PRZYPADKU, GDY ZARZĄD SKŁADA SIĘ Z WIĘKSZEJ LICZBY CZŁONKÓW, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH, NIEMAJĄTKOWYCH I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ DWAJ WSPÓŁDZIAŁAJĄCY CZŁONKOWIE ZARZĄDU, ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM, ALBO PEŁNOMOCNIKIEM DZIAŁAJĄCYM W GRANICACH UMOCOWANIA.
PIOTR LEŚNIEWSKI
PREZES ZARZĄDU
2003-05-21
2005-03-23
CEZARY GRACJAN BEDNAREK
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-08-03
2005-03-23
ZBIGNIEW KŁUSEK
PREZES ZARZĄDU
2005-03-23
2005-07-15
2003-05-21
2005-07-15
IMPEX - MIEDŹ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie