KRS 0000111551
NIP6652096779
REGON31031714500000
NazwaPRZEDSIĘBIORSTWO AUTOMATYZACJI I POMIARÓW "ALTECH" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaPRZEDSIĘBIORSTWO AUTOMATYZACJI I POMIARÓW "ALTECH"
Data rejestracji 13 maj 2002 (22 lata temu) 13 maj 2002
Data usunięcia 17 mar 2020 17 mar 2020
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres HUTNICZA, 1, KONIN, 62-510, KONIN, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 84500,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 6652096779
data rejestracji 15 lip 1997
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 18 gru 2019
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#3320Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#3312Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN #3313Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH #3314Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH #4399Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #4321Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH #4322Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH #6202Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI #6209Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH #7112Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNERYSZARD PIETROŃ
Członek Organu Nadzoru
2014-06-25
2017-09-01
ANDRZEJ WOJCIECH JÓŹWIAK
Członek Organu Nadzoru
2002-05-13
2004-08-09
EUGENIUSZ ANTCZAK
Członek Organu Nadzoru
2004-08-09
2005-06-24
ALICJA TERESA TYLMAN
Członek Organu Nadzoru
2005-06-24
2006-05-24
MAREK GRAJEK
Członek Organu Nadzoru
2005-06-24
2006-05-24
RYSZARD GRZELCZYK
Członek Organu Nadzoru
2006-05-24
2007-05-28
JAN PRZYBYLSKI
Członek Organu Nadzoru
2006-05-24
2007-05-28
BOGUMIŁA CIEPLIŃSKA
Członek Organu Nadzoru
2007-05-28
2008-06-03
PAWEŁ KURZAWIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2007-05-28
2008-06-03
BŁAŻEJ POSZWA
Członek Organu Nadzoru
2009-05-15
2010-06-04
Wspólnik
2002-05-13
2009-05-15
59 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 29.500,00 ZŁOTYCH.
31050778500000
Wspólnik
2009-05-15
2017-04-03
59 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 29.500,00 ZŁ
01113537800000
ANDRZEJ MARIAN KRYGIER
Prokurent
2002-05-13
2012-07-19
PROKURA SAMOISTNA
KRZYSZTOF LUBOMIR ZWOLIŃSKI
Prokurent
2002-05-13
2006-04-11
ŁĄCZNA Z ANDRZEJEM KRYGIEREM
ANDRZEJ ADAMCZYK
Likwidator
2017-07-11
2020-03-17
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA SAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
MARIAN JAN STOLARSKI
PREZES ZARZĄDU
2002-05-13
2013-07-03
ANDRZEJ ADAMCZYK
PREZES ZARZĄDU
2013-07-03
2017-07-11
2002-05-13
2017-07-11
PRZEDSIĘBIORSTWO AUTOMATYZACJI I POMIARÓW "ALTECH" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W KONINIE
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie