KRS 0000040557
NIP6271267706
REGON27316117700000
Nazwa"BATERPOL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaBATERPOL
Data rejestracji 10 paź 2001 (23 lata temu) 10 paź 2001
Data usunięcia 18 sty 2011 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres OBROŃCÓW WESTERPLATTE, 108, KATOWICE, 40-335, KATOWICE SZOPIENICE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 29976500,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 6271267706
data rejestracji 01 sie 2003
status Czynny
03102010260000140201814193
PKO Oddział 2 w Warszawie
ul. Mickiewicza 25 01-551 Warszawa POLSKA
20154011282001704347460001
BOS Oddzoał Operacyjny w Katowicach
Aleja Wojciecha Korfantego 2 40-004 Katowice POLSKA
26116022020000000336282264
MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe
ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA
27116022020000000336282149
MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe
ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA
28116022020000000335973380
MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe
ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA
31249000050000460075459854
ALIOR Centrala
ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA
48102010260000130203711819
PKO Oddział 2 w Warszawie
ul. Mickiewicza 25 01-551 Warszawa POLSKA
67249000050000460097160725
ALIOR Centrala
ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA
68102010260000100202378826
PKO Oddział 2 w Warszawie
ul. Mickiewicza 25 01-551 Warszawa POLSKA
76116022020000000336282043
MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe
ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (19)
#2441Z PRODUKCJA PODSTAWOWYCH SUBSTANCJI FARMACEUTYCZNYCH #2443Z PRODUKCJA OŁOWIU, CYNKU I CYNY #2454B ODLEWNICTWO POZOSTAŁYCH METALI NIEŻELAZNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #2550Z KUCIE, PRASOWANIE, WYTŁACZANIE I WALCOWANIE METALI; METALURGIA PROSZKÓW #2561Z OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE #2562Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH #2599Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #3812Z ZBIERANIE ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH #3822Z PRZETWARZANIE I UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH #3831Z DEMONTAŻ WYROBÓW ZUŻYTYCH #3832Z ODZYSK SUROWCÓW Z MATERIAŁÓW SEGREGOWANYCH #4672Z SPRZEDAŻ HURTOWA METALI I RUD METALI #4677Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU #4799Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #6491Z LEASING FINANSOWY #6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #7712Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #7732Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCHROMAN KRZYSZTOF KARKOSIK
Beneficjent
TOMASZ BARTŁOMIEJ SZYNDLER
reprezentant
KATARZYNA DOROTA SKOŁUCKA
reprezentant
Wspólnik
2001-10-10
2009-03-19
53.032 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 26.516.000,00 ZŁ.
01113537800000
Wspólnik
2001-10-10
2009-03-19
6.921 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 3.460.500,00 ZŁ
27310593100000
Wspólnik
2002-06-27
2005-09-12
16.491 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 8.245.500 ZŁ.
00002693300000
Wspólnik
2009-03-19
2011-01-18
59.953 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 29.976.500,00 PLN
02085824000000
ELŻBIETA AKSAMIT GALOWY
Prokurent
2001-10-10
2003-10-01
ŁĄCZNA
EUGENIUSZ ANDRZEJ BRZEZINA
Prokurent
2005-04-22
2007-03-29
ŁĄCZNA - Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB PROKURENTEM
TOMASZ MIROSŁAW CZAJOR
Prokurent
2005-04-22
2008-01-24
ŁĄCZNA - Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB PROKURENTEM
KAZIMIERZ WŁADYSŁAW FOLWARCZNY
Prokurent
2005-04-22
2011-01-18
ŁĄCZNA - Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB PROKURENTEM
EWA TERESA SZYMANIK
Prokurent
2009-02-05
2011-01-18
PROKURA ŁĄCZNA Z INNYM PROKURENTEM LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU
JERZY ZBIGNIEW SZEWCZYK
Prokurent
2003-10-01
2004-03-05
ŁĄCZNA WRAZ Z PEŁNOMOCNIKIEM USTANOWIONYM PRZEZ ZARZĄD
KAZIMIERZ WŁADYSŁAW FOLWARCZNY
Prokurent
2003-10-01
2005-04-07
ŁĄCZNA
STANISŁAW KRZYSZTOF WÓJCIK
Prokurent
2004-03-05
2005-04-07
ŁĄCZNA
JAN TOMASZ KIHL
Prokurent
2004-03-05
2005-04-07
ŁĄCZNA
JERZY MANDAŁ
Członek Organu Nadzoru
2004-03-05
2005-04-22
PIOTR WACŁAW CZYŻEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2004-06-15
2006-10-13
JERZY JAN KAMIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2004-06-15
2005-04-22
SŁAWOMIR TOMASZ MASIUK
Członek Organu Nadzoru
2005-04-22
2005-12-27
KRZYSZTOF JÓZEF ADAMSKI
Członek Organu Nadzoru
2005-04-22
2007-01-31
WOJCIECH JÓZEF PALUKIEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2005-12-27
2007-08-08
BOLESŁAW FELCZAK
Członek Organu Nadzoru
2006-06-22
2007-12-28
CZESŁAW ŚLEZIAK
Członek Organu Nadzoru
2006-06-22
2007-12-28
RAFAŁ ŚWISTAK
Członek Organu Nadzoru
2006-10-13
2007-10-16
MAREK RAFAŁ RACHWALSKI
Członek Organu Nadzoru
2007-03-29
2007-10-16
ROMAN KRZYSZTOF KARKOSIK
Beneficjent
POPRZEZ BORYSZEW S.A., POLSKI CYNK SP. Z O.O.
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacji1.JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY, SPÓŁKĘ REPREZENTUJE JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU 2.JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. OŚWIADCZENIA SKŁADANE SPÓŁCE ORAZ DORĘCZENIA PISM SPÓŁCE MOGĄ BYĆ DOKONYWANE WOBEC JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU 3.POSTANOWIENIA UST.1 I 2 NIE WYŁĄCZAJĄ USTANOWIENIA PROKURY JEDNOOSOBOWEJ LUB ŁĄCZNEJ I NIE OGRANICZAJĄ PRAW PROKURENTÓW WYNIKAJĄCYCH Z PRZEPISÓW O PROKURZE
MARIUSZ WOŁONGIEWICZ
PREZES ZARZĄDU
2001-10-10
2003-10-01
ANDRZEJ TADEUSZ ŁATKA
PREZES ZARZĄDU
2007-10-29
2011-01-18
TOMASZ MIROSŁAW CZAJOR
CZŁONEK ZARZĄDU
2008-01-24
2010-07-28
SŁAWOMIR PIOTR CZESZAK
CZŁONEK ZARZADU
2010-07-28
2011-01-18
PIOTR PAWEŁ TOMECKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-10-10
2003-10-01
MAREK ZBIGNIEW RASIŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2003-10-01
2005-04-22
MARIAN ANTONI CZAJA
CZŁONEK ZARZĄDU
2005-04-07
2005-04-22
MARIAN ANTONI CZAJA
PREZES ZARZĄDU
2005-04-22
2007-10-29
MARIAN ANTONI CZAJA
CZŁONEK ZARZĄDU
2007-10-29
2008-01-24
JANUSZ MIROSŁAW MISTERA
CZŁONEK ZARZĄDU
2005-04-07
2007-10-29
2001-10-10
2004-03-05
CHORZOWSKA, 109, ŚWIĘTOCHŁOWICE, 41-605, ŚWIĘTOCHŁOWICE 5 LIPINY, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie