KRS 0000138311
NIP8810002288
REGON89002472900000
NazwaHUTA SZKŁA KRYSZTAŁOWEGO "VIOLETTA" SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwaHUTA SZKŁA KRYSZTAŁOWEGO "VIOLETTA"
Data rejestracji 08 lis 2002 (22 lata temu) 08 lis 2002
Data usunięcia 13 maj 2013 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres HUTNICZA, 12, STRONIE ŚLĄSKIE, 57-550, STRONIE ŚLĄSKIE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 12356950,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 12356950,00 PLN
Wartość nominalna akcji10,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji1235695
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (17)
#2121 PRODUKCJA PAPIERU FALISTEGO I TEKTURY FALISTEJ ORAZ PRODUKCJA OPAKOWAŃ Z PAPIERU I TEKTURY #2613 PRODUKCJA SZKŁA GOSPODARCZEGO #2875 PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #3720 PRZETWARZANIE ODPADÓW NIEMETALOWYCH, WŁĄCZAJĄC WYROBY WYBRAKOWANE #4030 PRODUKCJA I DYSTRYBUCJA PARY WODNEJ I GORĄCEJ WODY #5170 POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA #5246 SPRZEDAŻ DETALICZNA DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH, FARB I SZKŁA #7414 DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7430 BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #9305 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #2051 PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z DREWNA #2522 WYTWARZANIE OPAKOWAŃ I INNYCH ARTYKUŁÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH #502 OBSŁUGA I NAPRAWA POJAZDÓW MECHANICZNYCH, POMOC DROGOWA #7440 REKLAMA #90 PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE ORGANIZACJI IMPREZ KULTURALNYCH I MASOWYCH #1730 WYKAŃCZANIE MATERIAŁÓW WŁÓKIENNICZYCH #1740 PRODUKCJA GOTOWYCH ARTYKUŁÓW WŁÓKIENNICZYCH, OPRÓCZ ODZIEŻYSTANISŁAW PIECIUKIEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2004-09-30
2005-08-12
KRYSTYNA DALKE
Członek Organu Nadzoru
2005-08-12
2008-06-11
IRENA ZOFIA KUSYK
Członek Organu Nadzoru
2005-08-12
2013-05-13
MARIAN KWIECIEŃ
Członek Organu Nadzoru
2005-08-12
2013-05-13
ROLAND JANOCHA
Członek Organu Nadzoru
2008-06-11
2013-05-13
WALDEMAR WOLIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-11-08
2004-09-30
BOLESŁAW FELCZAK
Członek Organu Nadzoru
2002-11-08
2004-09-30
JAN SADOWICZ
Członek Organu Nadzoru
2002-11-08
2005-10-21
MARIAN CHRUŚLICKI
Członek Organu Nadzoru
2002-11-08
2004-09-30
BOGDAN KRÓLEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-11-08
2005-08-12
MAŁGORZATA ANISIMOWICZ
Powiernik
2009-03-06
2013-03-06
MAREK PISKORSKI
Prokurent
2003-11-03
2006-09-12
ŁĄCZNA
RYSZARD JACEK MAZIAREK
Prokurent
2002-11-08
2005-08-12
PROKURA ŁĄCZNA
ARKADIUSZ DANIK
Prokurent
2002-11-08
2003-11-03
PROKURA ŁĄCZNA
KRZYSZTOF TOMASZ MIŚ
Likwidator
2008-10-09
2013-05-13
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE PREZESA I CZŁONKA ZARZĄDU LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. W RAZIE ISTNIENIA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE
WOJCIECH WŁODZIMIERZ BREJNA
WICEPREZES ZARZĄDU
2007-06-14
2008-06-11
STANISŁAW STEFAN DURA
CZŁONEK ZARZĄDU
2008-06-11
2008-06-26
PAWEŁ TOMASZ STRĄCZYŃSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2008-06-11
2008-06-26
WIESŁAW NOWAK
PREZES ZARZĄDU
2002-11-08
2004-03-22
ZBIGNIEW KULAWCZUK
WICEPREZES ZARZĄDU
2004-03-22
2005-02-25
ELŻBIETA JANINA BIELSKA
PREZES ZARZĄDU
2005-08-12
2008-06-11
RYSZARD JACEK MAZIAREK
CZŁONEK ZARZĄDU
2005-08-12
2006-02-22
RYSZARD JACEK MAZIAREK
WICEPREZES ZARZĄDU
2006-02-22
2006-09-12
SŁAWOMIR DARIUSZ JĘDRZEJCZAK
WICEPREZES ZARZĄDU
2005-10-21
2006-02-22
SŁAWOMIR DARIUSZ JĘDRZEJCZAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2006-02-22
2006-09-12
2002-11-08
2008-10-09
HUTA SZKŁA KRYSZTAŁOWEGO "VIOLETTA" SPÓŁKA AKCYJNA
2008-10-09
2009-05-19
HUTA SZKŁA KRYSZTAŁOWEGO "VIOLETTA" SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI
2009-05-19
2013-03-06
HUTA SZKŁA KRYSZTAŁOWEGO "VIOLETTA" SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie