KRS 0000243822
NIP5832922497
REGON22002491200000
Nazwa"CF PLUS" SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwaCF PLUS
Data rejestracji 21 paź 2005 (19 lat temu) 21 paź 2005
Data usunięcia 27 mar 2023 27 mar 2023
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres JANA PAWŁA II, 15, WARSZAWA, 00-828, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 26500000,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 26500000,00 PLN
Wartość nominalna akcji1,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji26500000
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (12)
#6420Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH #6430Z DZIAŁALNOŚĆ TRUSTÓW, FUNDUSZÓW I PODOBNYCH INSTYTUCJI FINANSOWYCH #6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #6920Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE #7320Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7311Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH #7430Z BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #8211Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA #8219Z WYKONYWANIE FOTOKOPII, PRZYGOTOWYWANIE DOKUMENTÓW I POZOSTAŁA SPECJALISTYCZNA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE BIURA #8299Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAAGNIESZKA IWONA LEWANDOWSKA
Członek Organu Nadzoru
2005-10-21
2007-11-08
JACEK HENRYK WITKA
Członek Organu Nadzoru
2005-10-21
2007-11-08
JACEK KRZYSZTOF BIELECKI
Członek Organu Nadzoru
2007-11-05
2010-03-31
PAWEŁ HOPPE
Członek Organu Nadzoru
2007-11-08
2011-04-14
MAŁGORZATA REJMER
Członek Organu Nadzoru
2007-11-08
2011-04-14
PIOTR TUTAK
Członek Organu Nadzoru
2007-11-08
2010-03-31
SANJAY KANTARIA
Członek Organu Nadzoru
2007-11-08
2011-04-14
ANDRZEJ STEFAN GRADOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2008-04-30
2011-04-14
JAROSŁAW ŻOŁĘDOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2011-04-14
2023-03-27
ADAM MARCIN STRONIAWSKI
Członek Organu Nadzoru
2011-04-14
2023-03-27
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.
KRZYSZTOF JAKUBOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2005-10-21
2007-04-27
EWA JOLANTA KRUCHELSKA
PREZES ZARZĄDU
2007-04-27
2007-11-08
EWA JOLANTA KRUCHELSKA
WICEPREZES ZARZĄDU
2007-11-08
2008-04-30
HIMANSHU KANTILAL PATEL
WICEPREZES ZARZĄDU
2007-11-08
2010-03-31
MAREK BOGDAN TARCHALSKI
PREZES ZARZĄDU
2007-11-08
2010-03-31
ZBIGNIEW ZUZELSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2009-12-02
2010-03-31
ZBIGNIEW ZUZELSKI
PREZES ZARZĄDU
2010-03-31
2011-04-14
STANISŁAW PIECIUKIEWICZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2011-04-14
2023-03-27
JERZY DOMAŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2011-04-14
2023-03-27
2005-10-21
2007-09-13
"PROJEKTY TECHNOLOGIE SYSTEMY" SPÓŁKA AKCYJNA
2005-10-21
2011-04-14
SADOWA, 8, GDAŃSK, 80-771, GDAŃSK, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie