KRS 0000174312
NIP5262729650
REGON01557624000000
Nazwa"FACILITY MANAGEMENT SERVICES" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaFACILITY MANAGEMENT SERVICES
Data rejestracji 02 paź 2003 (21 lat temu) 02 paź 2003
Data usunięcia 28 mar 2018 28 mar 2018
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres GDAŃSK, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (22)
#45 BUDOWNICTWO #55 HOTELE I RESTAURACJE #63 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT; DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TURYSTYKĄ #652 POŚREDNICTWO FINANSOWE POZOSTAŁE #6713Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA FINANSOWA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM #71 WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BEZ OBSŁUGI ORAZ WYPOŻYCZANIE ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #7413Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #7415Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM HOLDINGAMI #7420A DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA BUDOWLANEGO, URBANISTYCZNEGO, TECHNOLOGICZNEGO #7420B DZIAŁALNOŚĆ GEOLOGICZNO- POSZUKIWAWCZA #7420C DZIAŁALNOŚĆ GEODEZYJNA I KARTOGRAFICZNA #7430Z BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #7440Z REKLAMA #7450A REKRUTACJA PRACOWNIKÓW I POZYSKIWANIE PERSONELU #7470Z SPRZĄTANIE I CZYSZCZENIE OBIEKTÓW #7481Z DZIAŁALNOŚĆ FOTOGRAFICZNA #7482Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PAKOWANIEM. #7485Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TŁUMACZENIAMI I USŁUGAMI SEKRETARSKIMI #7486Z DZIAŁALNOŚĆ CENTRÓW TELEFONICZNYCH #7487A DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW I WYSTAW #7487B DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAWspólnik
2003-10-02
2005-11-22
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000,- ZŁOTYCH
27762913400000
ANODRON TRADING LIMITED
Wspólnik
2005-11-22
2018-03-28
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50000,00 ZŁ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKII SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW SPÓŁKI WYMAGANE JEST ŁACZNE DZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZADU SPÓŁKI
THOMAS NEVILLE RAVENSDALE
PREZES ZARZĄDU
2003-10-02
2004-01-29
MIKOŁAJ PLUCIŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2004-01-29
2006-04-24
PLATTS CHRISTINA
CZŁONEK ZARZĄDU
2006-04-24
2007-03-09
HIMANSHU KANTILAL PATEL
WICEPREZES ZARZĄDU
2007-03-09
2015-01-26
AGNIESZKA IWONA LEWANDOWSKA
PREZES ZARZĄDU
2007-03-09
2014-08-29
2003-10-02
2007-03-09
DIONISIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2003-10-02
2004-04-16
AL. JEROZOLIMSKIE, 92, WARSZAWA, 00-807, WARSZAWA, POLSKA
2004-04-16
2007-03-09
MŁYŃSKA, 11, KATOWICE, 40-098, KATOWICE, POLSKA
2007-03-09
2015-06-17
SADOWA, 8, GDAŃSK, 80-771, GDAŃSK, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie