KRS 0000070571
NIP6652465805
REGON31110271900000
NazwaPRADERA CENTRAL KONIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaPRADERA CENTRAL KONIN
Data rejestracji 11 gru 2001 (23 lata temu) 11 gru 2001
Data usunięcia 29 lip 2009 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres AL. JEROZOLIMSKIE, 56C, WARSZAWA, 00-803, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 400000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (7)
#4521A WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH Z WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #7011Z ZAGOSPODAROWANIE I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7012Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7020Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7032B ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NIEMIESZKALNYMI #2661A PRODUKCJA WYROBÓW BETONOWYCH, Z WYJĄTKIEM BUDYNKÓW PREFABRYKOWANYCH #7440Z REKLAMAPOLIMENI INTERNATIONAL LLC Z SIEDZIBĄ W NOWYM JORKU, 600 OLD COUNTRY ROAD, SUITE 425, GARDEN CITY, USA
Wspólnik
2001-12-11
2005-10-11
712 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 356.000 PLN
KAROL RYSZARD KALICKI
Wspólnik
2001-12-11
2005-10-11
80 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 40.000 ZŁOTYCH POLSKICH
Wspólnik
2005-10-11
2009-07-29
800 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 400.000,00 ZŁ
14012301000000
BARBARA OLEJNICZAK
Prokurent
2001-12-11
2002-04-12
SAMOISTNA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU ORAZ WICEPREZESI ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB CZŁONKOWIE ZARZĄDU, KAŻDY ŁĄCZNIE Z DRUGIM CZŁONKIEM ZARZĄDU.
VINCENT MICHAEL POLIMENI
PREZES ZARZĄDU
2001-12-11
2005-10-11
PHILIP ANDREW OKUN
VICE PREZES
2001-12-11
2005-10-11
KAROL RYSZARD KALICKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-12-11
2002-07-03
KAROL RYSZARD KALICKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2002-07-03
2005-10-11
PETER STANLEY KRASINSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-12-11
2002-07-03
RON EPSTEIN
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-12-11
2005-10-11
THOMAS NEVILLE RAVENSDALE
WICEPREZES ZARZĄDU
2005-10-11
2006-05-16
ROBERT DAVID WHITTON
PREZES ZARZĄDU
2005-10-11
2007-11-23
MAREK KAZIMIERZ STOLA
WICEPREZES ZARZĄDU
2005-10-11
2007-11-23
COLIN JOHN CAMPBELL
CZŁONEK ZARZĄDU
2007-11-23
2009-07-29
2001-12-11
2005-12-21
POLIMENI INTERNATIONAL KONIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2005-12-21
2007-11-23
AAIM POLSKA (KONIN) SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2001-12-11
2002-07-18
ZOFII URBANOWSKIEJ, 16, KONIN, 62-500, KONIN, POLSKA
2002-07-18
2005-12-21
PADEREWSKIEGO, 8, KONIN, 62-510, KONIN, POLSKA
2005-12-21
2006-05-25
KRUCZA, 16, WARSZAWA, 00-526, WARSZAWA, POLSKA
2006-05-25
2007-11-23
KRUCZA, 16/22, WARSZAWA, 00-526, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie