KRS 0000082598
NIP5851385706
REGON19264698300000
NazwaPRADERA CENTRAL GNIEZNO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaPRADERA CENTRAL GNIEZNO
Data rejestracji 21 sty 2002 (23 lata temu) 21 sty 2002
Data usunięcia 01 wrz 2009 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres ALEJE JEROZOLIMSKIE, 56C, M.ST.WARSZAWA, 00-803, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 4169000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (12)
#452 WZNOSZENIE KOMPLETNYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH LUB ICH CZĘŚCI, INŻYNIERIA LĄDOWA I WODNA #453 WYKONYWANIE INSTALACJI BUDOWLANYCH #454 WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH #455 WYNAJEM SPRZĘTU BUDOWLANEGO I BURZĄCEGO Z OBSŁUGĄ OPERATORSKĄ #701 OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #702 WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #703 OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI NA ZLECENIE #7032A ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI MIESZKALNYMI #7032B ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NIEMIESZKALNYMI #26 PRODUKCJA WYROBÓW Z SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH POZOSTAŁYCH #51 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI, MOTOCYKLAMI #7440Z REKLAMAPOLIMENI INTERNATIONAL LLC
Wspólnik
2002-01-21
2005-06-24
48 UDZIAŁÓW W ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 24.000 ZŁOTYCH
KAROL RYSZARD KALICKI
Wspólnik
2002-01-21
2005-06-24
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000 ZŁOTYCH
Wspólnik
2004-08-12
2005-06-24
41 UDZIAŁÓW W ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 20.500 ZŁOTYCH
89144357500000
POLIMENI HEITMAN GALLERIA PROPERTY S.A.R.L
Wspólnik
2005-06-24
2006-08-30
8.238 UDZIAŁÓW W ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 4.119.000,00 ZŁOTYCH
Wspólnik
2006-08-30
2009-09-01
8338 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 4.169.000,00 ZŁ
14037041200000
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.
ROBERT WHITTON
PREZES ZARZĄDU
2006-08-30
2007-09-19
VINCENT POLIMENI
PREZES ZARZĄDU
2002-01-21
2006-08-30
PHIL OKUN
WICEPREZES ZARZĄDU
2002-01-21
2006-08-30
KAROL RYSZARD KALICKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2002-01-21
2006-08-30
RON EPSTEIN
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-08-12
2006-08-30
MAREK KAZIMIERZ STOLA
CZŁONEK ZARZĄDU
2006-08-30
2007-09-19
GRZEGORZ ANTONI DUDZIAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2006-08-30
2007-09-19
COLIN JOHN CAMPBELL
CZŁONEK ZARZĄDU
2007-09-19
2009-09-01
REMIGIUSZ CHOLEWICKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2008-07-11
2009-02-18
LEOS KOCMAN
CZŁONEK ZARZĄDU
2007-09-19
2009-09-01
2002-01-21
2006-08-30
"POLIMENI INTERNATIONAL GNIEZNO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2006-08-30
2007-12-21
"AAIM POLSKA (GNIEZNO)" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2002-01-21
2002-07-05
CHOPINA, 6, SOPOT, 81-752, SOPOT, POLSKA
2002-07-05
2004-08-12
WŁADYSŁAWA IV, 43, GDYNIA, 81-824, GDYNIA, POLSKA
2004-08-12
2006-08-30
WŁADYSŁAWA IV, 43, GDYNIA, 81-395, GDYNIA, POLSKA
2006-08-30
2007-09-19
KRUCZA, 16/22, M.ST.WARSZAWA, 00-526, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie