KRS 0000070765
NIP5262218323
REGON01308212000000
Nazwa"DTZ MANAGEMENT POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaDTZ MANAGEMENT POLSKA
Data rejestracji 12 gru 2001 (23 lata temu) 12 gru 2001
Data usunięcia 26 mar 2014 26 mar 2014
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres ZŁOTA, 59, WARSZAWA, 00-120, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 1199000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (11)
#6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6619Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #6831Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI #6832Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE #8110Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH #6920Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA"DTZ ZADELHOFF TIE LEUNG CENTRAL AND EASTERN EUROPE B.V."
Wspólnik
2001-12-12
2008-04-30
140 UDZIAŁÓW KAŻDY PO 500 ZŁ O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 70000 ZŁ
DONALDSONS TRADING COMPANY B.V.
Wspólnik
2008-04-30
2008-09-26
2258 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.129.000 ZŁOTYCH
"DTZ ZADELHOFF TIE LEUNG CENTRAL AND EASTERN EUROPE B.V."
Wspólnik
2008-09-26
2014-03-26
2398 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.199.000,00 ZŁ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU.
SEAN DOWSEY
CZŁONEK ZARZĄDU
2005-11-22
2008-04-30
GRZEGORZ ANTONI DUDZIAK
PREZES ZARZĄDU
2008-04-30
2010-02-10
MARTA ANNA BUREK
CZŁONEK ZARZĄDU
2008-04-30
2009-11-26
MICHAŁ MUC
WICEPREZES ZARZĄDU
2010-01-19
2013-03-08
WOJCIECH ZAWIERUCHA
WICEPREZES ZARZĄDU
2010-02-10
2010-03-10
WOJCIECH ZAWIERUCHA
CZŁONEK ZARZĄDU
2010-03-10
2013-03-08
PATRICK ROGER ALFRED DELCOL
WICEPREZES ZARZĄDU
2010-03-10
2010-09-14
PATRICK ROGER ALFRED DELCOL
PREZES ZARZĄDU
2010-09-14
2013-05-07
MAREK KAZIMIERZ STOLA
CZŁONEK ZARZĄDU
2008-04-30
2008-05-15
ALAN COLQUHOUN
CZŁONEK ZARZĄDU
2013-06-17
2014-03-26
2001-12-12
2007-12-10
PUŁAWSKA, 15, WARSZAWA, 02-515, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie