KRS 0000009177
NIP5261742157
REGON01239282900000
NazwaGLEISS LUTZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaGLEISS LUTZ
Data rejestracji 04 cze 2001 (23 lata temu) 04 cze 2001
Data usunięcia 02 cze 2010 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres ZŁOTA, 59, WARSZAWA, 00-120, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (2)
#7414A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7415Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM HOLDINGAMIZBIGNIEW JERZY JARA
Wspólnik
2001-06-04
2006-03-15
1 UDZIAŁ O WARTOŚCI 625,- ZŁOTYCH
HOIMAR VON DITFURTH
Wspólnik
2001-06-04
2010-06-02
80 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50000 ZŁOTYCH
TORSTEN KLAUS BOGEN
Prokurent
2004-12-30
2009-01-22
PROKURA ODDZIELNA
HOIMAR VON DITFURTH
Likwidator
2009-03-19
2010-06-02
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO
ZBIGNIEW JERZY JARA
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-06-04
2005-06-16
JOHANNES NIEWERTH
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-06-04
2004-12-30
1965-12-04
RALF THAETER
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-06-04
2002-06-08
PRZEMYSŁAW PIETRZAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-01-25
2004-12-30
TORSTEN KLAUS BOGEN
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-10-09
2004-12-30
PRZEMYSŁAW PIETRZAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2005-06-16
2009-01-22
HOIMAR VON DITFURTH
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-06-04
2009-03-19
2001-06-04
2002-09-24
GLEISS LUTZ HOOTZ HIRSCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2002-09-24
2009-03-19
"GLEISS LUTZ" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2001-06-04
2007-11-02
SIENNA, 39, WARSZAWA, 00-121, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie