KRS 0000003636
NIP5262255169
REGON01327820200000
NazwaZŁOTE TARASY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaZŁOTE TARASY
Data rejestracji 26 mar 2001 (23 lata temu) 26 mar 2001
Data usunięcia 11 kwi 2016 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres ZŁOTA, 59, WARSZAWA, 00-120, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 246931800,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 5262255169
data rejestracji 30 lis 2003
status Czynny
15105000861000009030686548
INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych
ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA
17105000861000002441871593
INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych
ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA
20105000861000002273624748
INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych
ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA
33105000861000009030131966
INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych
ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA
43105000861000002306154739
INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych
ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA
54105000861000002273624524
INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych
ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA
61105000861000002302486457
INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych
ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA
75105000861000002273624631
INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych
ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA
77105000861000009030408109
INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych
ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA
81105000861000002289993079
INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych
ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓWWARSAW (III) B.V.
Wspólnik
2001-03-26
2015-12-11
2.469.317 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 246.931.700,00 ZŁOTYCH
GMINA WARSZAWA CENTRUM
Wspólnik
2001-07-05
2013-07-08
571.570 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 57.157.000
POLISH OFFICE HOLDING SCSP
Wspólnik
2015-12-11
2016-04-11
2.469.317 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 246.931.700,00 ZŁ
MIROSŁAW PIOTR BEDNAREK
Prokurent
2008-01-30
2009-03-25
PROKURA ŁĄCZNA (DWUOSOBOWA) WRAZ Z DRUGIM PROKURENTEM
JACOB STEPHEN LODGE
Prokurent
2012-11-06
2013-07-08
PROKURA SAMOISTNA
MARCEL ANTONIUS KOOIJ
Prokurent
2006-01-11
2006-05-15
SAMOISTNA
BERTRAND MARIE DELACROIX
Prokurent
2012-11-06
2016-04-11
PROKURA SAMOISTNA
EWA ANNA DROZDOWSKA
Prokurent
2010-07-01
2012-11-06
PROKURA ŁĄCZNA (DWUOSOBOWA) WRAZ Z DRUGIM PROKURENTEM
JAN WILLEM VAN DER TOGT
Prokurent
2008-01-30
2011-02-23
PROKURA ŁĄCZNA (DWUOSOBOWA) WRAZ Z DRUGIM PROKURENTEM
PIOTR WODZYŃSKI
Prokurent
2010-07-01
2010-08-20
PROKURA ŁĄCZNA (DWUOSOBOWA) WRAZ Z DRUGIM PROKURENTEM
HERMAN CHRISTIAN VAN DEN BERG
Członek Organu Nadzoru
2001-03-26
2002-09-06
JAN EIJKEMANS
Członek Organu Nadzoru
2001-03-26
2002-09-06
MAREK RASIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-03-26
2003-04-17
JERZY ARNOLD GUZ
Członek Organu Nadzoru
2001-03-26
2002-09-06
FOKELE PAUL TRIP
Członek Organu Nadzoru
2002-09-06
2006-03-30
WILHELMUS HENDRICUS ANTONIUS VAN DER HAVE
Członek Organu Nadzoru
2002-09-06
2009-03-25
MAREK JAN SOTA
Członek Organu Nadzoru
2002-09-06
2003-04-17
WITOLD MAREK SŁOWIK
Członek Organu Nadzoru
2003-04-17
2006-11-20
MARCIN HUBERT BAJKO
Członek Organu Nadzoru
2003-04-17
2005-02-21
AGNIESZKA BIAŁOGÓRSKA
Członek Organu Nadzoru
2005-02-21
2006-03-30
SYLVIE ELIANE REISEN
reprezentant
1965-11-01
CATHERINE CHARLOTTE POURRE
reprezentant
1957-02-02
CATHERINE CHARLOTTE POURRE
Beneficjent
1957-02-02
CATHERINE CHARLOTTE POURRE
Beneficjent
SPÓŁKA WARSAW III S. À R.L. JEST JEDYNYM WSPÓLNIKIEM UPRAWNIONYM DO PROWADZENIA SPRAW SPÓŁKI ZŁOTE TARASY WARSAW III S.Á R.L. SPÓŁKA JAWNA. ZT GENERAL PARTNER S.À R.L., NA PODSTAWIE UMOWY SPÓŁKI ZT POLAND II SCA, SPRAWUJE FAKTYCZNĄ POŚREDNIĄ KONTROLĘ NAD SPÓŁKĄ WARSAW III S. À R.L. NATOMIAST ZT GENERAL PARTNER S.À R.L. JEST POŚREDNIO W PEŁNI KONTROLOWANA PRZEZ CATHERINE POURRE, KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE CPO SERVICES S. À R. L., KTÓRA Z KOLEI POSIADA 100% UDZIAŁÓW W ZT GENERAL PARTNER S.À R.L.
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
JOHANNES ANTONIUS MARIA VAN HENSBERGEN
PREZES ZARZĄDU
2001-03-26
2005-03-15
EUGENE HENRI HOUX
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-03-26
2005-10-13
JERZY STANISŁAW HAŃCZEWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-03-26
2005-10-13
HEIN CHRISTIAAN VAN DER PLOEG
PREZES
2005-03-15
2006-05-15
EWA ANNA DROZDOWSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2005-10-13
2007-09-24
MARCEL ANTONIUS KOOIJ
PREZES
2006-05-15
2009-03-25
MIROSŁAW PIOTR BEDNAREK
PREZES ZARZĄDU
2009-03-25
2010-07-20
PIOTR WODZYŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2010-08-20
2012-11-06
JACOB STEPHEN LODGE
PREZES ZARZĄDU
2013-07-08
2016-04-11
2001-03-26
2001-07-05
ZŁOTA CENTRUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2001-03-26
2007-08-31
PLAC TRZECH KRZYŻY, 8, WARSZAWA, 00-499, WARSZAWA 1, POLSKA
2007-08-31
2013-07-08
ZŁOTA, 59, WARSZAWA, 00-120, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie