KRS 0000034774
NIP5210527710
REGON01014308000000
NazwaPKF CONSULT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaPKF CONSULT
Data rejestracji 09 sie 2001 (23 lata temu) 09 sie 2001
Data usunięcia 18 sty 2016 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres ORZYCKA, 6, WARSZAWA, 02-695, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 258300,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 5210527710
data rejestracji 01 sty 1996
status Czynny
12892300080131288820120031
BS8923 Centrala
ul. 3-go Maja 32 07-300 ostrowski POLSKA
46892300080131288820120001
BS8923 Centrala
ul. 3-go Maja 32 07-300 ostrowski POLSKA
62892300080131288820120004
BS8923 Centrala
ul. 3-go Maja 32 07-300 ostrowski POLSKA
71892300080131288820120036
BS8923 Centrala
ul. 3-go Maja 32 07-300 ostrowski POLSKA
82892300080131288820120032
BS8923 Centrala
ul. 3-go Maja 32 07-300 ostrowski POLSKA
89892300080131288820120003
BS8923 Centrala
ul. 3-go Maja 32 07-300 ostrowski POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6920Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWEPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (4)
#6920Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #8559B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #7490Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANARAFAŁ BARYCKI
ZGŁASZAJĄCY - KOMPLEMENTARIUSZ
PRZEMYSŁAW KOBLAK
Beneficjent
MARIUSZ KUCIŃSKI
Beneficjent
AGNIESZKA MONIKA CHAMERA
Beneficjent
GRAŻYNA TAMARA SADOWSKA MALCZEWSKA
Beneficjent
MAREK ROBERT WOJCIECHOWSKI
Beneficjent
RAFAŁ BARYCKI
Beneficjent
MIROSŁAWA AGATA CIENKOWSKA
Beneficjent
EWA BARBARA JAKUBCZYK CAŁY
Beneficjent
Wspólnik
2014-10-06
2015-02-27
939 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 46 950 ZŁOTYCH
14729016500000
JAN EUGENIUSZ CAŁY
Wspólnik
2015-02-27
2016-01-18
204 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 28560 ZŁOTYCH
MARIUSZ KUCIŃSKI
Wspólnik
2015-02-27
2016-01-18
204 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 28560 ZŁOTYCH
MAREK ROBERT WOJCIECHOWSKI
Wspólnik
2015-02-27
2016-01-18
204 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 28560 ZŁOTYCH
RAFAŁ BARYCKI
Wspólnik
2015-02-27
2016-01-18
204 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 28560 ZŁOTYCH
AGNIESZKA MONIKA CHAMERA
Wspólnik
2015-02-27
2016-01-18
204 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 28560 ZŁOTYCH
MARTA KOMOROWSKA
Wspólnik
2015-02-27
2016-01-18
204 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 28560 ZŁOTYCH
GRAŻYNA TAMARA SADOWSKA
Wspólnik
2015-02-27
2016-01-18
204 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 28560 ZŁOTYCH
EWA BARBARA JAKUBCZYK CAŁY
Wspólnik
2001-08-09
2016-01-18
204 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 28560 ZŁOTYCH
JAN EUGENIUSZ CAŁY
Wspólnik
2001-08-09
2014-06-26
520 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 26.000,00 ZŁOTYCH
JAN EUGENIUSZ CAŁY
Prokurent
2001-08-09
2005-01-04
SAMOISTNA
GRAŻYNA ELŻBIETA WALEWSKA
Prokurent
2010-02-16
2010-08-30
PROKURA SAMOISTNA
EWA MAJEWSKA PTASZNIK
Członek Organu Nadzoru
2008-02-19
2008-12-18
BOŻENNA EMILIA MARKOWSKA
Członek Organu Nadzoru
2008-02-19
2008-12-18
ANDRZEJ SARACYN
Członek Organu Nadzoru
2008-02-19
2008-12-18
ZBIGNIEW BRONISŁAW TELEGA
Członek Organu Nadzoru
2008-12-18
2010-08-30
ELŻBIETA MARIA KUCHCIAK
Członek Organu Nadzoru
2008-12-18
2010-03-05
URSZULA ZOFIA BRUDKIEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2008-12-18
2014-01-21
JOANNA MARIA WIELGÓRSKA LESZCZYŃSKA
Członek Organu Nadzoru
2010-03-05
2014-01-21
JADWIGA ELŻBIETA GODLEWSKA
Członek Organu Nadzoru
2010-08-30
2014-01-21
PRZEMYSŁAW KOBLAK
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz
ponadproporcjonalny udział w zysku w stosunku do proporcji wkładu do spółki
UDZIAŁ WSPÓLNIKA W ZYSKU ZA ROK OBROTOWY KOŃCZĄCY SIĘ 31.12.2023 R. DO KWOTY 355 000 ZŁ WYNOSI 2,82%; UDZIAŁ WSPÓLNIKA W ZYSKU ZA ROK OBROTOWY KOŃCZĄCY SIĘ 31.12.2023 R. PONAD KWOTĘ 355 000 ZŁ WYNOSI 12,48%; UDZIAŁ WSPÓLNIKA W STRACIE WYNOSI 12,48%
WICEPREZES ZARZĄDU CONSULT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, TJ. JEDYNEGO KOMPLEMENTARIUSZA SPÓŁKI
MARIUSZ KUCIŃSKI
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz
ponadproporcjonalny udział w zysku w stosunku do proporcji wkładu do spółki
UDZIAŁ WSPÓLNIKA W ZYSKU ZA OKRES OD 1.01.2021 DO 30.04.2021 DO KWOTY 634.700 ZŁ WYNOSI 17,28%. UDZIAŁ WSPÓLNIKA W ZYSKU ZA OKRES OD 1.01.2021 DO 30.04.2021 PONAD KWOTĘ 709.700 ZŁ WYNOSI 14,27%. UDZIAŁ WSPÓLNIKA W ZYSKU ZA OKRES OD 1.05.2021 DO 31.12.2021 DO KWOTY 148.100 ZŁ WYNOSI 0,3%. UDZIAŁ WSPÓLNIKA W ZYSKU ZA OKRES OD 1.05.2021 DO 31.12.2021 PONAD KWOTĘ 148.100 ZŁ WYNOSI 14,27%. UDZIAŁ WSPÓLNIKA ZA ROK OBROTOWY KOŃCZĄCY SIĘ 31.12.2022 DO KWOTY 148.100 ZŁ WYNOSI 0,3%. UDZIAŁ WSPLNIKA ZA ROK OBROTOWY KOŃCZĄCY SIĘ 31.12.2022 PONAD KWOTĘ 148.100 ZŁ WYNOSI 14,27%. UDZIAŁ WSPÓLNIKA W STRACIE WYNOSI 14,27%.
WICEPREZES ZARZĄDU CONSULT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, TJ. JEDYNEGO KOMPLEMENTARIUSZA SPÓŁKI.
AGNIESZKA MONIKA CHAMERA
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz
ponadproporcjonalny udział w zysku w stosunku do proporcji wkładu do spółki
UDZIAŁ WSPÓLNIKA W ZYSKU ZA OKRES OD 1.01.2021 DO 30.04.2021 DO KWOTY 634.700 ZŁ WYNOSI 12,54%. UDZIAŁ WSPÓLNIKA W ZYSKU ZA OKRES OD 1.01.2021 DO 30.04.2021 PONAD KWOTĘ 709.700 ZŁ WYNOSI 14,27%. UDZIAŁ WSPÓLNIKA W ZYSKU ZA OKRES OD 1.05.2021 DO 31.12.2021 DO KWOTY 148.100 ZŁ WYNOSI 0,3%. UDZIAŁ WSPÓLNIKA W ZYSKU ZA OKRES OD 1.05.2021 DO 31.12.2021 PONAD KWOTĘ 148.100 ZŁ WYNOSI 14,27%. UDZIAŁ WSPÓLNIKA ZA ROK OBROTOWY KOŃCZĄCY SIĘ 31.12.2022 DO KWOTY 148.100 ZŁ WYNOSI 0,3%. UDZIAŁ WSPLNIKA ZA ROK OBROTOWY KOŃCZĄCY SIĘ 31.12.2022 PONAD KWOTĘ 148.100 ZŁ WYNOSI 14,27%. UDZIAŁ WSPÓLNIKA W STRACIE WYNOSI 14,27%.
WICEPREZES ZARZĄDU CONSULT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, TJ. JEDYNEGO KOMPLEMENTARIUSZA SPÓŁKI.
GRAŻYNA TAMARA SADOWSKA MALCZEWSKA
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz
ponadproporcjonalny udział w zysku w stosunku do proporcji wkładu do spółki
UDZIAŁ WSPÓLNIKA W ZYSKU ZA OKRES OD 1.01.2021 DO 30.04.2021 DO KWOTY 634.700 ZŁ WYNOSI 2,23%. UDZIAŁ WSPÓLNIKA W ZYSKU ZA OKRES OD 1.01.2021 DO 30.04.2021 PONAD KWOTĘ 634.700 ZŁ DO KWOTY 709.700 ZŁ WYNOSI 100% UDZIAŁ WSPÓLNIKA W ZYSKU ZA OKRES OD 1.01.2021 DO 30.04.2021 PONAD KWOTĘ 709.700 ZŁ WYNOSI 14,27%. UDZIAŁ WSPÓLNIKA W ZYSKU ZA OKRES OD 1.05.2021 DO 31.12.2021 DO KWOTY 148.100 ZŁ WYNOSI 0,3%. UDZIAŁ WSPÓLNIKA W ZYSKU ZA OKRES OD 1.05.2021 DO 31.12.2021 PONAD KWOTĘ 148.100 ZŁ WYNOSI 14,27%. UDZIAŁ WSPÓLNIKA ZA ROK OBROTOWY KOŃCZĄCY SIĘ 31.12.2022 DO KWOTY 148.100 ZŁ WYNOSI 0,3%. UDZIAŁ WSPLNIKA ZA ROK OBROTOWY KOŃCZĄCY SIĘ 31.12.2022 PONAD KWOTĘ 148.100 ZŁ WYNOSI 14,27%. UDZIAŁ WSPÓLNIKA W STRACIE WYNOSI 14,27%.
WICEPREZES ZARZĄDU CONSULT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, TJ. JEDYNEGO KOMPLEMENTARIUSZA SPÓŁKI.
MAREK ROBERT WOJCIECHOWSKI
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz
ponadproporcjonalny udział w zysku w stosunku do proporcji wkładu do spółki
UDZIAŁ WSPÓLNIKA W ZYSKU ZA OKRES OD 1.01.2021 DO 30.04.2021 DO KWOTY 634.700 ZŁ WYNOSI 16,56%. UDZIAŁ WSPÓLNIKA W ZYSKU ZA OKRES OD 1.01.2021 DO 30.04.2021 PONAD KWOTĘ 709.700 ZŁ WYNOSI 14,27%. UDZIAŁ WSPÓLNIKA W ZYSKU ZA OKRES OD 1.05.2021 DO 31.12.2021 DO KWOTY 148.100 ZŁ WYNOSI 0,3%. UDZIAŁ WSPÓLNIKA W ZYSKU ZA OKRES OD 1.05.2021 DO 31.12.2021 PONAD KWOTĘ 148.100 ZŁ WYNOSI 14,27%. UDZIAŁ WSPÓLNIKA ZA ROK OBROTOWY KOŃCZĄCY SIĘ 31.12.2022 DO KWOTY 148.100 ZŁ WYNOSI 0,3%. UDZIAŁ WSPLNIKA ZA ROK OBROTOWY KOŃCZĄCY SIĘ 31.12.2022 PONAD KWOTĘ 148.100 ZŁ WYNOSI 14,27%. UDZIAŁ WSPÓLNIKA W STRACIE WYNOSI 14,27%.
WICEPREZES ZARZĄDU CONSULT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, TJ. JEDYNEGO KOMPLEMENTARIUSZA SPÓŁKI.
RAFAŁ BARYCKI
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz
ponadproporcjonalny udział w zysku w stosunku do proporcji wkładu do spółki
UDZIAŁ WSPÓLNIKA W ZYSKU ZA OKRES OD 1.01.2021 DO 30.04.2021 DO KWOTY 634.700 ZŁ WYNOSI 16,56%. UDZIAŁ WSPÓLNIKA W ZYSKU ZA OKRES OD 1.01.2021 DO 30.04.2021 PONAD KWOTĘ 709.700 ZŁ WYNOSI 14,27%. UDZIAŁ WSPÓLNIKA W ZYSKU ZA OKRES OD 1.05.2021 DO 31.12.2021 DO KWOTY 148.100 ZŁ WYNOSI 0,3%. UDZIAŁ WSPÓLNIKA W ZYSKU ZA OKRES OD 1.05.2021 DO 31.12.2021 PONAD KWOTĘ 148.100 ZŁ WYNOSI 14,27%. UDZIAŁ WSPÓLNIKA ZA ROK OBROTOWY KOŃCZĄCY SIĘ 31.12.2022 DO KWOTY 148.100 ZŁ WYNOSI 0,3%. UDZIAŁ WSPLNIKA ZA ROK OBROTOWY KOŃCZĄCY SIĘ 31.12.2022 PONAD KWOTĘ 148.100 ZŁ WYNOSI 14,27%. UDZIAŁ WSPÓLNIKA W STRACIE WYNOSI 14,27%.
WICEPREZES ZARZĄDU CONSULT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, TJ. JEDYNEGO KOMPLEMENTARIUSZA SPÓŁKI.
MIROSŁAWA AGATA CIENKOWSKA
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz
ponadproporcjonalny udział w zysku w stosunku do proporcji wkładu do spółki
UDZIAŁ WSPÓLNIKA W ZYSKU ZA OKRES OD 1.01.2021 DO 30.04.2021 DO KWOTY 634.700 ZŁ WYNOSI 16,92%. UDZIAŁ WSPÓLNIKA W ZYSKU ZA OKRES OD 1.01.2021 DO 30.04.2021 PONAD KWOTĘ 709.700 ZŁ WYNOSI 14,27%. UDZIAŁ WSPÓLNIKA W ZYSKU ZA OKRES OD 1.05.2021 DO 31.12.2021 DO KWOTY 148.100 ZŁ WYNOSI 98,2%. UDZIAŁ WSPÓLNIKA W ZYSKU ZA OKRES OD 1.05.2021 DO 31.12.2021 PONAD KWOTĘ 148.100 ZŁ WYNOSI 14,27%. UDZIAŁ WSPÓLNIKA ZA ROK OBROTOWY KOŃCZĄCY SIĘ 31.12.2022 DO KWOTY 148.100 ZŁ WYNOSI 98,2%. UDZIAŁ WSPLNIKA ZA ROK OBROTOWY KOŃCZĄCY SIĘ 31.12.2022 PONAD KWOTĘ 148.100 ZŁ WYNOSI 14,27%. UDZIAŁ WSPÓLNIKA W STRACIE WYNOSI 14,27%.
WICEPREZES ZARZĄDU CONSULT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, TJ. JEDYNEGO KOMPLEMENTARIUSZA SPÓŁKI.
EWA BARBARA JAKUBCZYK CAŁY
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz
ponadproporcjonalny udział w zysku w stosunku do proporcji wkładu do spółki
UDZIAŁ WSPÓLNIKA W ZYSKU ZA OKRES OD 1.01.2021 DO 30.04.2021 DO KWOTY 634.700 ZŁ WYNOSI 17,81%. UDZIAŁ WSPÓLNIKA W ZYSKU ZA OKRES OD 1.01.2021 DO 30.04.2021 PONAD KWOTĘ 709.700 ZŁ WYNOSI 14,27%. UDZIAŁ WSPÓLNIKA W ZYSKU ZA OKRES OD 1.05.2021 DO 31.12.2021 DO KWOTY 148.100 ZŁ WYNOSI 0,3%. UDZIAŁ WSPÓLNIKA W ZYSKU ZA OKRES OD 1.05.2021 DO 31.12.2021 PONAD KWOTĘ 148.100 ZŁ WYNOSI 14,27%. UDZIAŁ WSPÓLNIKA ZA ROK OBROTOWY KOŃCZĄCY SIĘ 31.12.2022 DO KWOTY 148.100 ZŁ WYNOSI 0,3%. UDZIAŁ WSPLNIKA ZA ROK OBROTOWY KOŃCZĄCY SIĘ 31.12.2022 PONAD KWOTĘ 148.100 ZŁ WYNOSI 14,27%. UDZIAŁ WSPÓLNIKA W STRACIE WYNOSI 14,27%.
PREZES ZARZĄDU CONSULT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, TJ. JEDYNEGO KOMPLEMENTARIUSZA SPÓŁKI.
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiPREZES I WICEPREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE ALBO DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE
KATARZYNA RÓŻA MATYKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-08-09
2009-09-07
EWA MARIA MACINKIEWICZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2005-01-04
2009-01-27
PIOTR RYSZARD ŻUK
CZŁONEK ZARZĄDU
2005-01-04
2009-01-27
JAN EUGENIUSZ CAŁY
WICEPREZES ZARZĄDU
2005-01-04
2016-01-18
BEATA SZYMAŃSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2006-03-17
2009-09-07
BEATA HANDEL
CZŁONEK ZARZĄDU
2007-10-03
2009-01-27
RAFAŁ BARYCKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2007-10-03
2009-09-07
MAŁGORZATA SZYMAŃSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2007-10-03
2009-01-27
MIROSŁAWA AGATA CIENKOWSKA
WICEPREZES ZARZĄDU
2014-11-07
2016-01-18
GRAŻYNA TAMARA SADOWSKA
WICEPREZES ZARZĄDU
2014-11-07
2016-01-18
2001-08-09
2006-03-17
"A I E CONSULT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2001-08-09
2012-10-31
ELBLĄSKA, 15/17, WARSZAWA, 01-747, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie