KRS 0000101541
REGON00139407600000
NazwaTECHNOPORT WARSZAWA SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI
Krótka nazwaTECHNOPORT WARSZAWA
Data rejestracji 21 mar 2002 (22 lata temu) 21 mar 2002
Data usunięcia 20 cze 2012 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres PL. INWALIDÓW, 10, WARSZAWA, 01-552, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 123398550,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 123398550,00 PLN
Wartość nominalna akcji50,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji2467971
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (33)
#4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #4619Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU #4779Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW UŻYWANYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4791Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET #4799Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI #6203Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI #6311Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ #6399Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #6419Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE #6612Z DZIAŁALNOŚĆ MAKLERSKA ZWIĄZANA Z RYNKIEM PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I TOWARÓW GIEŁDOWYCH #6619Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #6831Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI #6832Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE #6920Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE #7021Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7111Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY #7112Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE #7120B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #7312B POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH DRUKOWANYCH #7312C POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH ELEKTRONICZNYCH (INTERNET) #7312D POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W POZOSTAŁYCH MEDIACH #7490Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #7740Z DZIERŻAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PODOBNYCH PRODUKTÓW, Z WYŁĄCZENIEM PRAC CHRONIONYCH PRAWEM AUTORSKIM #7810Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW #8110Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH #8121Z NIESPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH #8129Z POZOSTAŁE SPRZĄTANIE #8211Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA #8219Z WYKONYWANIE FOTOKOPII, PRZYGOTOWYWANIE DOKUMENTÓW I POZOSTAŁA SPECJALISTYCZNA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE BIURA #8299Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #8411Z KIEROWANIE PODSTAWOWYMI RODZAJAMI DZIAŁALNOŚCI PUBLICZNEJJERZY ARNOLD GUZ
Członek Organu Nadzoru
2002-03-21
2002-10-21
PIOTR STANISŁAW FOGLER
Członek Organu Nadzoru
2002-03-21
2003-03-11
MAREK ROBERT KAMIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-10-21
2003-03-11
JACEK KRZYSZTOF BOBROWSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-10-21
2003-03-11
KAZIMIERZ GRZEGORZ MURAWSKI
Członek Organu Nadzoru
2003-03-11
2006-01-26
TRAJAN JANUSZ SZULADZIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2003-03-11
2006-01-26
WIOLETTA BARWICKA
Członek Organu Nadzoru
2003-09-04
2006-01-26
ANDRZEJ STANISŁAW KRYSZYŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2006-01-26
2006-05-31
ANGELINA ANNA SAROTA
Członek Organu Nadzoru
2006-01-26
2007-03-08
ZBIGNIEW MAREK GIDZIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2006-01-26
2006-05-31
ANDRZEJ KRZYSZTOF PAKUŁA
Prokurent
2003-12-29
2005-04-26
PROKURA 0DDZIELNA
PAWEŁ JASTRZĘBSKI
Prokurent
2009-03-12
2009-04-21
PROKURA SAMOISTNA
SŁAWOMIR MAREK SOWIŃSKI
Likwidator
2009-06-24
2012-06-20
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁNIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. W PRZYPADKU JEDNOOSOBOWEGO SKŁADU ZARZĄDU DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
MAREK WIKTOR FLEISZER
PREZES ZARZĄDU
2002-03-21
2003-03-11
PAWEŁ BARAŃSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2002-03-21
2003-09-04
JAROSŁAW WŁADYSŁAW GUZY
PREZES ZARZĄDU
2003-03-11
2006-01-26
JAROSŁAW WŁADYSŁAW GUZY
CZŁONEK ZARZĄDU
2006-01-26
2007-10-16
JOANNA KRYSTYNA KŁOCZEWIAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-09-04
2003-12-29
PIOTR ANDRZEJ GRYZA
WICEPREZES ZARZĄDU
2005-07-29
2006-02-24
ARTUR ZBIGNIEW SZOKIEL
CZŁONEK ZARZĄDU
2006-01-26
2007-10-16
MAXYMILIAN ANDRZEJ BYLICKI
PREZES ZARZĄDU
2006-01-26
2006-05-31
MAREK POLAK
PREZES ZARZĄDU
2006-07-11
2007-12-17
PAWEŁ ZBIGNIEW ŚLIWIŃSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2007-10-16
2009-06-24
2002-03-21
2006-01-26
PRZEDSIĘBIORSTWO ROZWOJU WARSZAWY "HOLDING - WARS" SPÓŁKA AKCYJNA
2006-01-26
2006-11-06
WARSZAWSKI PARK TECHNOLOGICZNY SPÓŁKA AKCYJNA
2006-11-06
2006-11-24
TECHNOSPORT WARSZAWA SPÓŁKA AKCYJNA
2006-11-24
2009-06-24
TECHNOPORT WARSZAWA SPÓŁKA AKCYJNA
2002-03-21
2004-06-22
STRZELECKA, 3, WARSZAWA, 03-433, WARSZAWA, POLSKA
2007-03-08
2010-12-10
AL. NIEPODLEGŁOŚCI, 186, WARSZAWA, 00-608, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie