KRS 0000181011
NIP5272419709
REGON01556248500000
NazwaBUDOWA I ZARZĄD STADIONU PIŁKARSKIEGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaBUDOWA I ZARZĄD STADIONU PIŁKARSKIEGO
Data rejestracji 27 lis 2003 (21 lat temu) 27 lis 2003
Data usunięcia 25 cze 2009 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres OGRODOWA, 28/30, WARSZAWA, 00-896, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 1851000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (10)
#926 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEM #927 DZIAŁALNOŚĆ REKREACYJNA POZOSTAŁA #9304Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z POPRAWĄ KONDYCJI FIZYCZNEJ #633 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TURYSTYKĄ #702 WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #701 OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #703 OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI NA ZLECENIE #853 OPIEKA WYCHOWAWCZA I SPOŁECZNA #923 DZIAŁALNOŚĆ ARTYSTYCZNA I ROZRYWKOWA POZOSTAŁA #851 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OCHRONY ZDROWIA LUDZKIEGOGMINA M. ST. WARSZAWY
Wspólnik
2003-11-27
2009-06-25
1.851 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.851.000,00 ZŁOTYCH
015259663
MARCIN DZIURDA
Członek Organu Nadzoru
2003-11-27
2004-04-23
WITOLD TOMASZ BIELECKI
Członek Organu Nadzoru
2003-11-27
2006-01-17
DARIUSZ FIGURA
Członek Organu Nadzoru
2004-04-23
2006-01-17
KATARZYNA GALUS
Członek Organu Nadzoru
2006-01-17
2007-08-30
MAŁGORZATA PIASECKA
Członek Organu Nadzoru
2006-01-17
2009-06-25
WOJCIECH GAWKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2006-01-17
2008-12-23
JOANNA KRYSTYNA KŁOCZEWIAK
Członek Organu Nadzoru
2007-08-30
2009-06-25
IWONA PIETRZAK
Członek Organu Nadzoru
2008-12-23
2009-06-25
KATARZYNA ŁĘGIEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2003-11-27
2006-01-17
ALEKSANDRA MAŁGORZATA ZAGROBA
Likwidator
2007-08-30
2009-06-25
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE ALBO CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM, A W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - REPREZENTACJA SPÓŁKI JEST JEDNOOSOBOWA
LEO TURNO
PREZES ZARZĄDU
2003-11-27
2005-03-22
PAWEŁ ADAM PITERA
PREZES ZARZĄDU
2005-03-22
2006-02-27
MATEUSZ HENRYK WODEJKO
PREZES ZARZĄDU
2006-02-27
2007-08-30
2003-11-27
2007-08-30
BUDOWA I ZARZĄD STADIONU PIŁKARSKIEGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie