KRS 0000010286
NIP5260013841
REGON01292719900000
NazwaTOWARZYSTWO OBROTU NIERUCHOMOŚCIAMI "AGRO" SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwaTOWARZYSTWO OBROTU NIERUCHOMOŚCIAMI "AGRO"
Data rejestracji 30 kwi 2001 (23 lata temu) 30 kwi 2001
Data usunięcia 01 sie 2011 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres BELWEDERSKA, 23, WARSZAWA, 00-761, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 114775000,00 PLN
Wartość nominalna akcji1000,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji114775
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (36)
#6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6831Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI #4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH #4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #7111Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY #7112Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE #7490Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #6832Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE #8110Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH #6621Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OCENĄ RYZYKA I SZACOWANIEM STRAT #6622Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW I BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH #6629Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNE #6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6430Z DZIAŁALNOŚĆ TRUSTÓW, FUNDUSZÓW I PODOBNYCH INSTYTUCJI FINANSOWYCH #6491Z LEASING FINANSOWY #6492Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW #6419Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE #6630Z 1. PRZEDMIOTEM DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI JEST PROWADZENIE, ZGODNIE Z USTAWĄ O OBROCIE INSTRUMENTAMI FINANSOWYMI, DZIAŁALNOŚCI MAKLERSKIEJ POLEGAJĄCEJ NA ZARZĄDZANIU PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH. 2. PRZEDMIOTEM DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI MOŻE BYĆ RÓWNIEŻ WYKONYWANIE WSZELKICH CZYNNOŚCI, KTÓRE ZGODNIE Z USTAWĄ O OBROCIE INSTRUMENTAMI FINANSOWYMI, FIRMA INWESTYCYJNA MOŻE WYKONYWAĆ ZA ZEZWOLENIEM KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO ORAZ CZYNNOŚCI, KTÓRE ZGODNIE Z USTAWĄ WYMIENIONĄ POWYŻEJ, MOGĄ BYĆ WYKONYWANE PRZEZ FIRMĘ BEZ ZEZWOLENIA KOMISJI NADZORU FINANSOWGO. #6202Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI #6203Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI #61 USŁUGI W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI #9511Z NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH #6209Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH #7311Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7021Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA #5510Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA #5520Z OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA #4799Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI #0161Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA PRODUKCJĘ ROŚLINNĄ #0163Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA NASTĘPUJĄCA PO ZBIORACH #0164Z OBRÓBKA NASION DLA CELÓW ROZMNAŻANIA ROŚLIN #1039Z POZOSTAŁE PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE OWOCÓW I WARZYW #3700Z ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW #3811Z ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNEZDZISŁAW REGULSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-04-30
2001-09-13
ADAM JERZY TAŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-09-13
2003-04-25
ZYGMUNT GZYRA
Członek Organu Nadzoru
2001-09-13
2002-04-10
DANUTA MARIANNA DEMIANIUK
Członek Organu Nadzoru
2001-09-13
2002-11-20
IRENEUSZ DOBROWOLSKI
Członek Organu Nadzoru
2008-04-23
2008-09-26
KATARZYNA ŁĘGIEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2008-04-23
2011-08-01
STANISŁAW MICHAŁOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2008-04-23
2011-08-01
WOJCIECH WÓJCIK
Członek Organu Nadzoru
2008-04-23
2011-08-01
MAREK SŁAWOMIR GRUCHELSKI
Członek Organu Nadzoru
2006-12-04
2008-04-23
RYSZARD BRZEZIK
Członek Organu Nadzoru
2002-04-10
2003-04-25
ANNA BOŻENA WRZECIONKO
Prokurent
2001-04-30
2001-06-08
SAMOISTNA
PAWEŁ KRZYSZTOF WOŁKANOWICZ
Prokurent
2001-06-08
2002-07-16
SAMOISTNA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO-JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO-DWÓCH CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE, CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
JAN WOJCIECH PODOBAS
PREZES
2001-04-30
2002-06-14
KRZYSZTOF ANDRZEJ GOŁĘBIOWSKI
WICEPREZES
2001-04-30
2004-01-28
MAREK KRZYSZTOF SUWAŁA
CZŁONEK
2001-04-30
2001-11-05
MAREK KRZYSZTOF SUWAŁA
WICEPREZES
2001-11-05
2002-11-20
TADEUSZ HAŁADAJ
PREZES
2002-06-14
2006-03-13
MAREK RAJMUND PIETRUSZKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-01-22
2003-06-17
MAREK RAJMUND PIETRUSZKA
WICEPREZES ZARZĄDU
2003-06-17
2006-06-08
CEZARY PRZEMYSŁAW NOWOSAD
WICEPREZES ZARZĄDU
2006-03-13
2006-06-08
MACIEJ PAWEŁ JANKIEWICZ
PREZES ZARZĄDU
2006-06-08
2006-10-11
WOJCIECH DAWIDZIUK
WICEPREZES ZARZĄDU
2006-07-11
2009-08-07
2001-04-30
2001-11-05
SIELECKA, 22, WARSZAWA, 00-738, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie