KRS 0000128661
NIP1070019413
REGON01523565100000
Nazwa"PMT INVEST" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaPMT INVEST
Data rejestracji 03 wrz 2002 (22 lata temu) 03 wrz 2002
Data usunięcia 09 paź 2018 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres AL. SZUCHA, 6, WARSZAWA, 00-582, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 106000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEKPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#731 PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH #7320Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #8230Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #6831Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI #6832Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE #7732Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH #4312Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘPAWEŁ KRZYSZTOF WOŁKANOWICZ
Likwidator
2017-07-12
2018-10-09
EUROPEAN ACCESSION PARTNERS LLC
Wspólnik
2002-09-03
2011-04-05
STO UDZIAŁÓW; PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH
PRZEMYSŁAW TOMASZ KRYCH
Wspólnik
2011-04-05
2014-05-12
42 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 21.000 ZŁOTYCH
TOMASZ MELCHIOR KLUKOWSKI
Wspólnik
2011-04-05
2014-05-12
126 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 63.000 ZŁOTYCH
MARCIN ROMAN HALICKI
Wspólnik
2011-04-05
2014-05-12
42 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 21.000 ZŁOTYCH
WOJCIECH MODEST AMARO
Wspólnik
2011-04-05
2011-04-27
84 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 42.000 ZŁOTYCH
GRIFFIN TOPCO II S.A.R.L
Wspólnik
2014-05-12
2018-10-09
212 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 106.000,00 ZŁ.
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU MA PRAWO DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI
PRZEMYSŁAW TOMASZ KRYCH
PREZES ZARZĄDU
2002-09-03
2011-04-05
TOMASZ MELCHIOR KLUKOWSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2002-09-03
2011-04-05
MARCIN ROMAN HALICKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2002-09-03
2011-04-05
WOJCIECH MODEST AMARO
PREZES ZARZĄDU
2011-04-05
2011-04-27
PAWEŁ KRZYSZTOF WOŁKANOWICZ
PREZES ZARZĄDU
2011-04-27
2017-07-12
2002-09-03
2002-12-18
"EUROPEAN ACCESSION PARTNERS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ"
2002-12-18
2011-04-05
"CP ADVISORS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ"
2011-04-05
2011-04-27
ATELIER AMARO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2011-04-27
2017-07-12
"PMT INVEST" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2002-09-03
2011-04-05
PUŁAWSKA, 17, WARSZAWA, 02-515, WARSZAWA, POLSKA
2011-04-05
2012-08-14
PLAC PIŁSUDSKIEGO, 1, WARSZAWA, 00-078, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie