KRS 0000250876
NIP5252354295
REGON14042978900000
NazwaHALA KOSZYKI GRAYSON INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Krótka nazwaHALA KOSZYKI GRAYSON INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data rejestracji 14 lut 2006 (19 lat temu) 14 lut 2006
Data usunięcia 20 wrz 2017 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA KOMANDYTOWA
Adres AL. SZUCHA, 6, WARSZAWA, 00-582, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMIPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
#6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #6832Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #4311Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH #4312Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ #4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH #6492Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓWSAVLEIGH LIMITED
Wspólnik
2006-02-14
2012-08-17
FELLSTONE LIMITED
Wspólnik
2006-02-14
2012-08-17
Wspólnik
2012-08-17
2017-09-20
14591784900000
REMIGIUSZ KRÓLIKOWSKI
Prokurent
2006-03-08
2009-02-16
SAMOISTNA
JONATHAN COHEN
Prokurent
2008-10-16
2009-02-16
PROKURA SAMOISTNA
BARTOSZ PUZDROWSKI
Prokurent
2009-02-16
2011-02-21
PROKURA SAMOISTNA
AGNIESZKA KATARZYNA POPKO
Prokurent
2010-12-30
2011-04-13
PROKURA SAMOISTNA
CHRISTOPHER HENRY RASIEWICZ
Prokurent
2010-12-30
2012-08-17
PROKURA SAMOISTNA
ROGER NAPIER DUNLOP
Prokurent
2010-12-30
2012-08-17
1965-07-07
PROKURA SAMOISTNA
MAŁGORZATA GOŁĘBIEWSKA
Prokurent
2015-12-21
2017-09-20
PROKURA SAMOISTNA
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiSPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU KOMPLEMENTARIUSZA - GRAYSON INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - UPRAWNIENI SĄ DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. EDYTA BOBEK - CZŁONEK ZARZĄDU ARTUR WOJTKIEWICZ - WICEPREZES ZARZĄDU MAŁGORZATA GOŁĘBIEWSKA - PROKURENT
Członek Organu Reprezentacji
2012-08-17
2017-09-20
14591784900000
SAVLEIGH LIMITED
Członek Organu Reprezentacji
2006-02-14
2012-08-17
2006-02-14
2012-08-17
HALA KOSZYKI SAVLEIGH LIMITED SPÓŁKA KOMANDYTOWA
2006-02-14
2007-04-30
EMILII PLATER, 53, WARSZAWA, 00-113, WARSZAWA, POLSKA
2007-04-30
2012-08-17
NOWOGRODZKA, 47A, WARSZAWA, 00-695, WARSZAWA, POLSKA
2012-08-17
2012-09-06
PLAC PIŁSUDSKIEGO, 1, WARSZAWA, 00-078, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie