KRS 0000459127
NIP7010378175
REGON14665013000000
NazwaMODESTIA INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaMODESTIA INVESTMENTS
Data rejestracji 26 kwi 2013 (11 lat temu) 26 kwi 2013
Data usunięcia 30 paź 2017 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. EMILII PLATER, 28, WARSZAWA, 00-688, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 10000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEKPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #6420Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH #6491Z LEASING FINANSOWY #6492Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW #6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #7010Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #8110Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH #9411Z DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACJI KOMERCYJNYCH I PRACODAWCÓWMARK DONNELLY
Likwidator
2015-11-06
2016-07-14
ROGER NAPIER DUNLOP
Likwidator
2015-11-06
2016-07-14
1965-07-07
MARIUSZ JANUSZ FRĄCKIEWICZ
Likwidator
2015-11-06
2017-10-30
QUINLAN PRIVATE CE COMMERCIAL CLIENT HOLDINGS #2 S.A R.L.
Wspólnik
2013-04-26
2014-12-19
45 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.500,00 ZŁ
QUINLAN PRIVATE ESPF INVESTMENTS #1 S.A R.L.
Wspólnik
2013-04-26
2014-12-19
55 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.500,00 ZŁ
Wspólnik
2014-12-19
2016-04-11
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.000,00 ZŁ
14709018200000
Wspólnik
2016-04-11
2017-10-30
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.000,00 ZŁ
01079117500000
MARIUSZ JANUSZ FRĄCKIEWICZ
Prokurent
2013-06-05
2013-12-06
SAMOISTNA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU MA PRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI SAMODZIELNIE
MARIUSZ JANUSZ FRĄCKIEWICZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2013-12-06
2015-11-06
ROGER NAPIER DUNLOP
CZŁONEK ZARZĄDU
2013-12-06
2015-11-06
1965-07-07
MARK DONNELLY
PREZES ZARZĄDU
2013-04-26
2015-11-06
2013-04-26
2015-11-06
MODESTIA INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2013-04-26
2015-07-07
NOWOGRODZKA, 47A, WARSZAWA, 00-695, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie