KRS 0000256614
NIP5252384830
REGON14056629100000
Nazwa"KAVANA DEVELOPMENTS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaKAVANA DEVELOPMENTS
Data rejestracji 10 maj 2006 (18 lat temu) 10 maj 2006
Data usunięcia 12 lis 2019 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. EMILII PLATER, 28, WARSZAWA, 00-688, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 1050000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#7032Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NA ZLECENIE #7414 DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7420A DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA BUDOWLANEGO, URBANISTYCZNEGO, TECHNOLOGICZNEGO #7011Z ZAGOSPODAROWANIE I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7020Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6521Z LEASING FINANSOWY #7012Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7031Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI OBSŁUGI NIERUCHOMOŚCI #4521A WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH Z WZNOSZENIEM BUDYNKÓWTHOMAS ALAN HOLMES
Wspólnik
2006-05-10
2006-09-21
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000,- ZŁ
Wspólnik
2006-09-21
2007-10-29
26 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 26.000 ZŁOTYCH
14006797800000
Wspólnik
2006-09-21
2010-04-01
24 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 24.000 ZŁOTYCH
14054478600000
THOMAS HOLMES
Wspólnik
2007-10-29
2008-09-24
26 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 26.000 ZŁOTYCH
MAŁGORZATA KATARZYNA KACPERSKA
Wspólnik
2008-09-24
2010-04-01
26 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 26.000 ZŁOTYCH
RADOMIŁ PRZEMYSŁAW CHARZYŃSKI
Wspólnik
2010-04-01
2010-12-20
26 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 546.000,00 ZŁOTYCH
QUINLAN PRIVATE RESIDENTIAL II REPORTING S.Á R.L.
Wspólnik
2010-04-01
2019-11-12
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.050.000 ZŁOTYCH
CHRISTOPHER HENRY RASIEWICZ
Prokurent
2011-04-27
2012-09-05
PROKURA SAMOISTNA
MARIUSZ JANUSZ FRĄCKIEWICZ
Prokurent
2012-09-05
2019-01-31
PROKURA SAMOISTNA
JONATHAN COHEN
Prokurent
2008-10-08
2009-02-05
PROKURA SAMOISTNA
ROGER NAPIER DUNLOP
Prokurent
2011-03-18
2012-09-05
1965-07-07
PROKURA SAMOISTNA
TOMASZ TRYBUS
Prokurent
2007-01-09
2008-10-08
PROKURA SAMOISTNA
MARIUSZ JANUSZ FRĄCKIEWICZ
Likwidator
2019-01-31
2019-11-12
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiCZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
THOMAS ALAN HOLMES
PREZES ZARZĄDU
2006-05-10
2009-02-05
JAN ANDRZEJ KĘDZIERSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2006-09-21
2007-10-29
GRAHAM STEPHEN KILBANE
CZŁONEK ZARZĄDU
2007-10-29
2008-09-24
AGNIESZKA POPKO
CZŁONEK ZARZĄDU
2008-09-24
2011-04-27
BARTOSZ PUZDROWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2009-02-05
2011-03-18
PETER DONNELLY
CZŁONEK ZARZĄDU
2011-03-18
2019-01-31
2006-05-10
2019-01-31
"KAVANA DEVELOPMENTS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2006-05-10
2007-04-26
EMILII PLATER, 53, WARSZAWA, 00-113, WARSZAWA, POLSKA
2007-04-26
2015-07-09
NOWOGRODZKA, 47A, WARSZAWA, 00-695, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie