KRS 0000257419
NIP5252370667
REGON14060613900000
NazwaE VELODROME HOLDINGS SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Krótka nazwaE VELODROME HOLDINGS
Data rejestracji 22 maj 2006 (18 lat temu) 22 maj 2006
Data usunięcia 13 cze 2013 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA KOMANDYTOWA
Adres NOWOGRODZKA, 47A, WARSZAWA, 00-695, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (14)
#7012Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7011Z ZAGOSPODAROWANIE I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7020Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7032Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NA ZLECENIE #7414A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #4511Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH, ROBOTY ZIEMNE #4521A WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH Z WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #7414 DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #6521Z LEASING FINANSOWY #652 POŚREDNICTWO FINANSOWE POZOSTAŁE #7420 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY, INŻYNIERII #7440Z REKLAMA #7413 BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #7487 DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAAGNIESZKA KATARZYNA POPKO
Prokurent
2010-12-29
2011-04-18
PROKURA SAMOISTNA
CHRISTOPHER HENRY RASIEWICZ
Prokurent
2010-12-29
2012-06-26
PROKURA SAMOISTNA
TOMASZ DOMINIK TRYBUS
Prokurent
2006-08-18
2008-10-21
SAMOISTNA
JONATHAN COHEN
Prokurent
2008-10-21
2009-01-30
PROKURA SAMOISTNA
BARTOSZ PUZDROWSKI
Prokurent
2009-01-30
2011-02-28
PROKURA SAMOISTNA
EWA KLAUDIA BRĄGLEWICZ
Prokurent
2006-05-22
2006-08-18
SAMOISTNA
ROGER NAPIER DUNLOP
Prokurent
2010-12-29
2012-07-30
1965-07-07
PROKURA SAMOISTNA
MARIUSZ JANUSZ FRĄCKIEWICZ
Prokurent
2012-06-26
2013-06-13
PROKURA SAMOISTNA
SAVLEIGH LIMITED
Wspólnik
2006-05-22
2010-12-14
FELLSTONE LIMITED
Wspólnik
2006-05-22
2013-06-13
VELODROME HOLDINGS
Wspólnik
2010-12-14
2013-06-13
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiKOMPLEMENTARIUSZ JEST UPRAWNIONY DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI, CO OBEJMUJE WSZELKIE CZYNNOŚCI SĄDOWE I POZASĄDOWE. DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI KOMPLEMENTARIUSZA UPRAWNIENI SĄ: PETER JOSEPH DONNELLY ORAZ MATTHEW BRENNAN.
SAVLEIGH LIMITED
Członek Organu Reprezentacji
2006-05-22
2010-12-14
VELODROME HOLDINGS
Członek Organu Reprezentacji
2010-12-14
2013-06-13
2006-05-22
2010-12-14
E SAVLEIGH LIMITED SPÓŁKA KOMANDYTOWA
2006-05-22
2007-04-24
EMILII PLATER, 53, WARSZAWA, 00-113, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie