KRS 0000002409
REGON01623521600000
Nazwa"PRIMA COMMUNICATIONS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaPRIMA COMMUNICATIONS
Data rejestracji 07 maj 2001 (23 lata temu) 07 maj 2001
Data usunięcia 19 kwi 2005 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres NOWOGRODZKA, 47A, WARSZAWA, 00-695, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 100000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (17)
#6420A TELEFONIA STACJONARNA I TELEGRAFIA #6420C TRANSMISJA DANYCH I TELEINFORMATYKA #6420D RADIOKOMUNIKACJA #6420G POZOSTAŁE USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE #7440Z REKLAMA #8042Z POZASZKOLNE FORMY KSZTAŁCENIA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE #7413Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #7240Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z BAZAMI DANYCH #6420 TELEKOMUNIKACJA #221 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA #4521C WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH W ZAKRESIE OBIEKTÓW LINIOWYCH: RUROCIĄGÓW, LINII ELEKTROENERGETYCZNYCH, ELEKTROTRAKCYJNYCH I TELEKOMUNIKACYJNYCH - PRZESYŁOWYCH #4521D WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH W ZAKRESIE ROZDZIELCZYCH OBIEKTÓW LINIOWYCH: RUROCIĄGÓW, LINII ELEKTROENERGETYCZNYCH I TELEKOMUNIKACYJNYCH - LOKALNYCH #7310G PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK TECHNICZNYCH #7134Z WYNAJEM POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ #5165Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ DLA PRZEMYSŁU, HANDLU I TRANSPORTU WODNEGO #5170A POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA WYSPECJALIZOWANA #5248A SPRZEDAŻ DETALICZNA KOMPUTERÓW ORAZ SPRZĘTU TELEKOMUNIKACYJNEGOJAN MODRZEWSKI
Wspólnik
2001-05-07
2003-03-03
ILOŚĆ UDZIAŁÓW: 182 ŁĄCZNA WYSOKOŚĆ: 18200 ZŁ
PIOTR ANTONI JEGLIŃSKI
Wspólnik
2001-05-07
2003-03-03
ILOŚĆ: 91 UDZIAŁÓW ŁĄCZNA WYSOKOŚĆ: 9.100 ZŁ
Wspólnik
2001-05-07
2005-04-19
200 UDZIAŁÓW NA ŁĄCZNĄ WYSOKOŚĆ 100.000 ZŁ.
01645452700000
KRYSTYNA JADWIGA BNIŃSKA JĘDRZEJOWICZ
Wspólnik
2001-05-07
2003-03-03
ILOŚĆ: 637 UDZIAŁÓW ŁĄCZNA: 63700 ZŁ
ADAM SAWICKI
Członek Organu Nadzoru
2001-05-07
2005-04-19
JAN MODRZEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-05-07
2003-01-06
KATARINA MARIA SZMYT
Członek Organu Nadzoru
2003-01-06
2005-04-19
TADEUSZ KOMOSA
Członek Organu Nadzoru
2001-05-07
2003-01-06
ANNA MARIA HAMZIUK KREMPLEWSKA
Członek Organu Nadzoru
2003-01-06
2005-04-19
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiJEŻELI ZARZĄD SPÓŁKI JEST JEDNOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W RAZIE GDY ZARZĄD SPÓŁKI SKŁADA SIĘ Z CO NAJMNIEJ DWÓCH CZŁONKÓW, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
JACEK WOJNAROWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-05-07
2005-04-19
ARTUR MACIEJ OSTROWSKI
CZŁONEK
2003-01-06
2004-03-22
2001-05-07
2003-03-03
TAMKA, 38, WARSZAWA, 00-355, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie