KRS 0000019194
NIP5262423721
REGON01620068900000
NazwaGTS ENERGIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaGTS ENERGIS
Data rejestracji 12 cze 2001 (23 lata temu) 12 cze 2001
Data usunięcia 02 cze 2011 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres MARYNARSKA, 15, WARSZAWA, 02-674, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 865630500,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (3)
#6420A TELEFONIA STACJONARNA I TELEGRAFIA #6420C TRANSMISJA DANYCH I TELEINFORMATYKA #6420G POZOSTAŁE USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNEMARIUSZ BANASZUK
Członek Organu Nadzoru
2003-02-07
2005-12-20
ANDRZEJ STANISŁAW OLSZEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2003-11-20
2005-12-20
JAROSŁAW GRZEGORZ ZUBRZYCKI
Członek Organu Nadzoru
2003-11-20
2005-02-09
WŁODZIMIERZ TEOFIL RADZISZEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2004-06-24
2005-12-20
PAUL ROBERTS
Członek Organu Nadzoru
2002-06-21
2003-02-07
JANUSZ LACH
Członek Organu Nadzoru
2002-07-16
2003-08-14
ADAM GILBERT SAWICKI
Członek Organu Nadzoru
2008-10-29
2011-06-02
JAROSŁAW MARCIN IWANICKI
Członek Organu Nadzoru
2001-11-23
2003-02-07
CHRIS HIBBERT
Członek Organu Nadzoru
2001-11-23
2002-06-21
NICK WINSER
Członek Organu Nadzoru
2001-11-23
2002-03-06
MICHAEL HARTLEY DAVIS
Członek Organu Nadzoru
2001-11-23
2003-02-07
SŁAWOMIR STANISŁAW SKRZYPEK
Członek Organu Nadzoru
2001-11-23
2002-02-19
WOJCIECH KAMIENIECKI
Członek Organu Nadzoru
2001-11-23
2005-12-20
JAROSŁAW MACIEJ WOJDAL
Członek Organu Nadzoru
2002-02-19
2002-07-16
CHARLES CARTER
Członek Organu Nadzoru
2002-03-06
2003-02-07
KRZYSZTOF PIOTR KRAWCZYK
Członek Organu Nadzoru
2005-02-09
2005-12-20
ALEKSANDRA MARIA SZNYTKO
Członek Organu Nadzoru
2005-12-20
2006-12-19
RAFAŁ MIKOŁAJ BUDWEIL
Członek Organu Nadzoru
2005-12-20
2011-06-02
ŁUKASZ WEJCHERT
Członek Organu Nadzoru
2003-02-07
2003-11-20
ADAM MARIAN BRZOZOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2003-02-07
2005-12-20
AGNIESZKA JANICKA SOSNA
Członek Organu Nadzoru
2003-02-07
2003-11-20
KAZIMIERZ FRĄK
Członek Organu Nadzoru
2003-08-14
2004-06-24
TAMAS POLGAR
Członek Organu Nadzoru
2005-12-20
2008-06-03
GEZA SZATHMARI
Członek Organu Nadzoru
2005-12-20
2008-06-03
GERALD GRACE
Członek Organu Nadzoru
2005-12-20
2008-06-03
ARTUR MACIEJ OSTROWSKI
Członek Organu Nadzoru
2009-03-02
2011-06-02
MICHAEL REES
Członek Organu Nadzoru
2010-12-07
2011-06-02
MAŁGORZATA BUTWICKA
Członek Organu Nadzoru
2005-12-20
2006-08-31
ANDRZEJ BOGUSZ
Członek Organu Nadzoru
2006-08-31
2006-12-19
ARTUR JAROSŁAW GOCEL
Członek Organu Nadzoru
2006-12-19
2010-12-07
JAROSŁAW MIKOS
Członek Organu Nadzoru
2006-12-19
2007-11-05
STUART WILLIAM EVERS
Członek Organu Nadzoru
2007-11-05
2009-03-02
KRZYSZTOF PIOTR KRAWCZYK
Członek Organu Nadzoru
2008-06-03
2011-06-02
RAFAŁ GRZEGORZ CIEĆWIERZ
Członek Organu Nadzoru
2008-10-29
2011-06-02
ENERGIS PLC
Wspólnik
2001-11-23
2002-08-21
318.266 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 159.133.000 PLN
BATES BUSINESS VENTURES LIMITED
Wspólnik
2002-08-21
2002-11-28
318.266 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 159.133.000 PLN
NATIONAL GRID POLAND BV
Wspólnik
2001-11-23
2005-12-20
318.266 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 159.133.000 PLN
BATES TELECOM POLAND LIMITED
Wspólnik
2002-11-28
2005-12-20
1.369.713 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 684 856 500 ZŁ
Wspólnik
2005-12-20
2011-06-02
1 731 261 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 865 630 500 ZŁOTYCH
01309926700000
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE ALBO DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.
JAROMIR WACŁAW ŁACIŃSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-06-12
2001-11-23
RAFAŁ GRZEGORZ CIEĆWIERZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-02-19
2002-06-21
RAFAŁ GRZEGORZ CIEĆWIERZ
WICEPREZES ZARZĄDU
2002-06-21
2005-12-20
TOMASZ RYSZARD GALAS
WICEPREZES ZARZĄDU
2005-12-20
2008-06-03
JAROMIR WACŁAW ŁACIŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2006-12-19
2008-06-03
GEZA ISTVAN SZATHMARI
PREZES ZARZĄDU
2008-06-03
2008-11-28
GERALD JOHN GRACE
WICE - PREZES ZARZĄDU
2008-06-03
2011-02-18
PÁL KÁROLY PAUER
PREZES ZARZĄDU
2008-11-28
2009-01-14
PIOTR WIKTOR SIELUK
PREZES ZARZĄDU
2009-01-14
2011-06-02
GEORGE JERZY MAKOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2001-06-12
2002-06-21
JAROSŁAW MIKOS
WICEPREZES ZARZĄDU
2002-02-19
2002-06-21
JAROSŁAW MIKOS
PREZES ZARZĄDU
2002-06-21
2006-12-19
BOGDAN JERZY SZAFRAŃSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-06-12
2001-11-23
STEPHEN VINCENT HARRIS
WICEPREZES ZARZĄDU
2001-06-12
2002-02-19
JAROSŁAW MIKOS
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-06-12
2002-02-19
2001-06-12
2005-12-20
ENERGIS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2001-06-12
2001-11-23
IŁŻYCKA, 26E, WARSZAWA, 02-134, WARSZAWA, POLSKA
2001-11-23
2006-04-04
IŁŻECKA, 26E, WARSZAWA, 02-134, WARSZAWA, POLSKA
2006-04-04
2010-12-07
ALEJE NIEPODLEGŁOŚCI, 69, WARSZAWA, 02-626, WARSZAWA, POLSKA
MARIUSZ BANASZUK
IDM SPÓŁKA AKCYJNA B.A.C.D. SPÓŁKA AKCYJNA WIG PROPERTIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ "GOZAMET" SPÓŁKA AKCYJNA MELEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ "E-DIRECT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ TELEKOMUNIKACJA KORPORACYJNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI "GADU-GADU" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ "POLSKIE KONSORCJUM GOSPODARCZE" SPÓŁKA AKCYJNA ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO "OTMUCHÓW" SPÓŁKA AKCYJNA MILLENNIUM COMMUNICATIONS SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI WEH REAL ESTATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ADVADIS SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ WAŁBRZYSKIE ZAKŁADY GRAFICZNE "KALKOMANIA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ "SECOM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ POWSZECHNA AGENCJA INFORMACYJNA SPÓŁKA AKCYJNA PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWE "KOMPAP" SPÓŁKA AKCYJNA WARSAW EQUITY HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ TEKTURA OPAKOWANIA PAPIER SPÓŁKA AKCYJNA SHI FW ENERGIA FAKOP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ RADMOR SPÓŁKA AKCYJNA WEH ADVISORS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ OPTIMAL SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ POLSKI KONCERN WĘGLA DRZEWNEGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ "WARSAW EQUITY MANAGEMENT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ "MAGELLAN TRADING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ" RADPOL ELEKTROPORCELANA SPÓŁKA AKCYJNA "TTCOMM" SPÓŁKA AKCYJNA "JEDNOŚĆ" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ WB ELECTRONICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SELFA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ "ASW PROJEKT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ BBF MANAGEMENT SPÓŁKA AKCYJNA IPLEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ "BALTCHEM" SPÓŁKA AKCYJNA ZAKŁADY CHEMICZNE W SZCZECINIE "WARSAW EQUITY ADVISORS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ EL-TRIT TERMINAL PRZEŁADUNKOWY ZABORZE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI WARSAW EQUITY ADVISORS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SILESIAN METHANE HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PEZETEL SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI PER POLAND SPÓŁKA AKCYJNA POLPACK SERVICE PROVISION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ WARSAW REAL ESTATE GROUP SPÓŁKA AKCYJNA OAZA SPÓŁKA AKCYJNA REALCO PROJEKT 1 SP. Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI INQUIRY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SONET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI "PROMOTORE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI AMARANT INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ARISTID INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ APERIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ GG NETWORK SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI KREDYT INKASO SPÓŁKA AKCYJNA KU SŁOŃCU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ "WARSAW EQUITY INVESTMENTS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SUENIO INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ORIGIN TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA WIWIPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI FORTUNATO NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ MINDMADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ WB ELECTRONICS SPÓŁKA AKCYJNA IPLEX SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ FORTUNATO SPÓŁKA AKCYJNA 3W SPÓŁKA AKCYJNA WARSAW EQUITY MANAGEMENT SPÓŁKA AKCYJNA WES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ NEMEZIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ NICESSA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI POLSKA AMUNICJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ MLV 74 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ MLV 72 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ BANIECZKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ VALUE QUEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ MLV 97 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ MARKETLAB GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ZING HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KKT INTERMODAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ OLH VII SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ GETPARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KĘDZIERZYN - KOŹLE TERMINALE SPÓŁKA AKCYJNA BANIECZKA SPÓŁKA AKCYJNA REALVEST CAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄANDRZEJ STANISŁAW OLSZEWSKI
"KRW - POLAND" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ CONSENS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ "BARYLSKI BRZOZOWSKI I WSPÓLNICY KANCELARIA PRAWNICZA" SPÓŁKA KOMANDYTOWA AZIMUTUS SPÓŁKA AKCYJNA FUNDACJA IM. RONALDA REAGANA W POLSCE OFFICES FOR BUSINESS AFFAIRS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄJAROSŁAW GRZEGORZ ZUBRZYCKI
"BRIGHTON TEC" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI SKYLINE INVESTMENT SPÓŁKA AKCYJNA RONSON DEVELOPMENT RESIDENTIAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ FUNDACJA "RODZICE DZIECIOM" MOBILINE POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ AMIXAM PROPERTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ INCHCAPE MOTOR POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ RONSON DEVELOPMENT CREATIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ RONSON DEVELOPMENT COMPANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ RONSON DEVELOPMENT STRUCTURE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ RONSON DEVELOPMENT BUILDINGS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ RONSON DEVELOPMENT POZNAŃ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ E.E.E. DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ RONSON DEVELOPMENT WROCŁAW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ RONSON DEVELOPMENT INNOVATION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ BETON STAL OSTROŁĘKA DEVELOPMENT DOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SIEKIERKOWSKA HOUSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI SYBIL MAXIMUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ RONSON DEVELOPMENT VILLAGE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ RONSON DEVELOPMENT CONCEPTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ RONSON DEVELOPMENT ARCHITECTURE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KARCZUNKOWSKA PARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI RONSON DEVELOPMENT SKYLINE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSĆIĄ RONSON DEVELOPMENT RETREAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ CONTINENTAL DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ "RONSON DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - ESTATE" SPÓŁKA KOMANDYTOWA RONSON DEVELOPMENT UNIVERSAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ RONSON DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - HORIZON SPÓŁKA KOMANDYTOWA RONSON DEVELOPMENT PARTNER 4 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ RONSON DEVELOPMENT NORTH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ RONSON DEVELOPMENT PARTNER 5 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ RONSON DEVELOPMENT SOUTH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ RONSON DEVELOPMENT PROVIDENCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ RONSON DEVELOPMENT MILLENIUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ DESTINY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ "SZYMAŃSKI GOLD-SHOP" SPÓŁKA JAWNA TALHAMI KONSULTANT SPÓŁKA KOMANDYTOWA W LIKWIDACJI AVIGAIL HOLDINGS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ GERIS KONSULTANT SPÓŁKA KOMANDYTOWA RANDOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ "GLOBAL PARKS POLAND" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ASSAF KONSULTANT SPÓŁKA KOMANDYTOWA ARKADIA DEVELOPMENT 2016 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ GLOBAL PARK CONTINENTAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ POD SKOCZNIĄ PROJEKT 2016 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ GLOBAL CITY RE POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ DISTRICT 20 - 2016 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ HPCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI TRAS 2016 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PARK DEVELOPMENT PROPERTIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRÓLIKARNIA 2016 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ GLOBAL PARK HORIZON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ GLOBAL PARK PROVIDENCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KROLI DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ GLIWICE BUSINESS PARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ GLOBAL PARK BUILDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ASHTAR KONSULTANT SPÓŁKA KOMANDYTOWA W LIKWIDACJI NEW MEDIA DEVELOPMENT & HOTEL SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ OPTRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI BONUS VITAE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ONAMI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI OROT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI DELINA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ EZTEC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ LANGDON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ CUBIC HORIZON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI TEMPORIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KEREN ZVI KONSULTANT SPÓŁKA KOMANDYTOWA EDRI CONSULTANT SPÓŁKA KOMANDYTOWA W LIKWIDACJI EVIXIM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ JASMINOVA 2016 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SELFO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ BIG PROJECT MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ AMIT CAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI GLOBAL CITY DINING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ BLACK ARKADIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI BLACK ISRAEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIADCJI THUNDERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ TEMPORIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI SMALLSTEPS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ A.A.I. POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI TALENA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ TALENA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA TREGARON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PELEG KONSULTANT SPÓŁKA KOMANDYTOWA SHALOM KONSULTANT SPÓŁKA KOMANDYTOWA YIRO - SHIMI COHEN CONSULTANT SPÓŁKA KOMANDYTOWA W LIKWIDACJI MOYOME SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ RONSON DEVELOPMENT SE RAHAMIM KONSULTANT SPÓŁKA KOMANDYTOWA BAR LEV CONSULTANT SPÓŁKA KOMANDYTOWA KAUFMAN KONSULTANT SPÓŁKA KOMANDYTOWA BLAU KONSULTANT SPÓŁKA KOMANDYTOWA VERSANI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ FROSTTREE POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI MIASTECZKO JUTRZENKI DZIELNICA DALII II SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ MIASTECZKO JUTRZENKI DZIELNICA DALII I SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ZUBRZYCKI M-J SPÓŁKA JAWNAWŁODZIMIERZ TEOFIL RADZISZEWSKI
"TK TELEKOM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ "PKP INFORMATYKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄPAUL ROBERTS
CARTAMUNDI POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄJANUSZ LACH
ZAKŁADY MIĘSNE W BYDGOSZCZY "BYD-MEAT" SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI PKP CARGO WAGON-TARNOWSKIE GÓRY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄADAM GILBERT SAWICKI
AGENCJA WYDAWNICZO - REKLAMOWA "WPROST" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ARELION POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KGHM POLSKA MIEDŹ SPÓŁKA AKCYJNA IP TRANSIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ "AMREST" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ "NETIA" SPÓŁKA AKCYJNA "TTCOMM" SPÓŁKA AKCYJNA TRADEBOUBLER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI RUCH ON-LINE SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI SYSTEMICS-PAB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ NEXTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI REDGE TECHNOLOGIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ "RESTAURANT PARTNER POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ NETIA 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ T-MOBILE POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA TELEFONIA DIALOG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PROEKSPERT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ RKKVC & LEVEL2 VENTURES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄJAROMIR WACŁAW ŁACIŃSKI
"DSS RECYKLING" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ GTS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ MAŁOPOLSKA SPÓŁKA BUDOWLANA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ POLSKA IZBA INFORMATYKI I TELEKOMUNIKACJI "MULTIMO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ" "LEŚNE - TARCZYN" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI BALTIC MEDICAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ "MODHAUS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PEPPERCORN LUBIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ BALTIC MEDICAL SPÓŁKA AKCYJNA PEPPERCORN WAŁBRZYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ CRISTAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI TREW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KANCELARIA SZTYLKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ AURA MEDIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ MYORGANIQ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ MEDIC EXPRESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI AURA MEDIC PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ AURA MEDIC POŁUDNIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄRAFAŁ GRZEGORZ CIEĆWIERZ
STOLARKA WOŁOMIN SPÓŁKA AKCYJNA CEL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ "REMIX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ "SEEGER-DACH" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ ENERGETYKA KOLEJOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ENERGETYKA KOLEJOWA OBRÓT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ CEDTON INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PGE ENERGETYKA KOLEJOWA OBSŁUGA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PGE ENERGETYKA KOLEJOWA CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ENERGETYKA KOLEJOWA BUDOWNICTWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄTOMASZ RYSZARD GALAS
ATM SPÓŁKA AKCYJNA GTS INTERNET PARTNERS SPÓŁKA AKCYJNA GTS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ CEL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ GTS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ GTS PRONET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ IT COMMUNICATIONS SPÓŁKA AKCYJNA "MULTIMO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ" "ARTOM PROPERTIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ" "ARTOM RESIDENCE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ POLISH CO. 13 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI AURA MEDIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ARTOM DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA ARTOM DEVELOPMENT RESIDENCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA MEDIC EXPRESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI ARTOM DEVELOPMENT MOKOTÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA ARTOM DEVELOPMENT KRAKÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA AURA MEDIC PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄGEZA ISTVAN SZATHMARI
GTS INTERNET PARTNERS SPÓŁKA AKCYJNA GTS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ GTS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ IT COMMUNICATIONS SPÓŁKA AKCYJNAGERALD JOHN GRACE
GTS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ARTOM DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA ARTOM DEVELOPMENT RESIDENCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA ARTOM DEVELOPMENT MOKOTÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWAPÁL KÁROLY PAUER
GTS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄPIOTR WIKTOR SIELUK
"STOLIMPEX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ STOLARKA WOŁOMIN SPÓŁKA AKCYJNA ATM SPÓŁKA AKCYJNA GTS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO-MIESZKANIOWA "GRZYBÓW" "REMIX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ "SEEGER-DACH" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ GRAVITAS MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI FOCUS TELECOM POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ "ATMAN" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄJAROSŁAW MARCIN IWANICKI
KREZUS SPÓŁKA AKCYJNA ALLEN OVERY SHEARMAN STERLING, A. PĘDZICH SPÓŁKA KOMANDYTOWA TELEWIZJA PULS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄSŁAWOMIR STANISŁAW SKRZYPEK
BANK POCZTOWY SPÓŁKA AKCYJNA POLSKIE KOLEJE PAŃSTWOWE SPÓŁKA AKCYJNA GÓRNOŚLĄSKIE TOWARZYSTWO LOTNICZE SPÓŁKA AKCYJNA "TK TELEKOM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA "TELEWIZJA POLSKA" SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJIWOJCIECH KAMIENIECKI
MULTIMEDIA POLSKA - KONIN SPÓŁKA AKCYJNA PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT INSTALACYJNO-TELEKOMUNIKACYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA RENTIER-POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ MIELEC PV SPÓŁKA AKCYJNA WYSPECJALIZOWANA PRODUKCJA LOTNICZA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI CARNEGIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJIJAROSŁAW MACIEJ WOJDAL
POLSKIE KOLEJE PAŃSTWOWE SPÓŁKA AKCYJNA POLREGIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PRZEDSIĘBIORSTWO WARCENT SPÓŁKA AKCYJNA "BUMAR - ZEMAK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ "WARCENT INVESTMENT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRAJOWE BIURO NIERUCHOMOŚCI-ADV SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ JAGIEŁŁY RESIDENCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI VIRI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SOLEI UNO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI MULTIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRAJOWE BIURO NIERUCHOMOŚCI - ADV JAROSŁAW MACIEJ WOJDAL, ZBIGNIEW ŻURAWIŃSKI SPÓŁKA JAWNA "M&Z PARTNERS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ M&Z PARTNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA VIRI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA "M&Z PARTNERS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SH SPÓŁKA KOMANDYTOWA M-Z PARTNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ "LAVINIA IV" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ "LAVINIA IV" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA M - Z SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ M&Z PARTNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA MPZ INWEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ MPZ INWEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA "LAVINIA IV" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA VIRI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 2 SPÓŁKA KOMANDYTOWA TALAROWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PROJEKT KOSMATKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ WW DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SES SAFE ENERGY SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄKRZYSZTOF PIOTR KRAWCZYK
GTS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ "MERCOR" SPÓŁKA AKCYJNA "INNOVA CAPITAL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA NEOMEDIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ MARMITE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ MARMITE SPÓŁKA AKCYJNA FUNDACJA LIDEREK BIZNESU FLAMINGO 5 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ FISTERRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI SI-MI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI CVC ADVISERS (POLSKA) SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ REMTON INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRAWCZYK SPÓŁKA JAWNA ŻABKA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ GENOMTEC SPÓŁKA AKCYJNA ŻABKA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA SUNRAY INVESTMENTS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ CHAMONIX INVESTMENTS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄALEKSANDRA MARIA SZNYTKO
COMFORT SOLUTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ A&S ACCOUNTING SZNYTKO, SZEWCZYK-WŁODARCZYK SPÓŁKA KOMANDYTOWA ARTOM DEVELOPMENT MOKOTÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWARAFAŁ MIKOŁAJ BUDWEIL
CEL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ GTS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ NETCORE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI SKILLFORCE.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ "GRUPA SPOT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ TELNAP TELECOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ TRIGGO PRODUKCJA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄGTS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
GTS INTERNET PARTNERS SPÓŁKA AKCYJNA GTS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ GTS PRONET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ IT COMMUNICATIONS SPÓŁKA AKCYJNA "MULTIMO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ" JATEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ TEL - TEAM INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ TELE HAUS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ TELE HAUS KRAKÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄGEORGE JERZY MAKOWSKI
CEL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ COLLECTOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄJAROSŁAW MIKOS
MAGNA POLONIA SPÓŁKA AKCYJNA STOLARKA WOŁOMIN SPÓŁKA AKCYJNA BILLBIRD SPÓŁKA AKCYJNA TOTALMONEY.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ MEDIATEL SPÓŁKA AKCYJNA "WIRTUALNA POLSKA" SPÓŁKA AKCYJNA CEL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ GTS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ WENET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ "MULTIMO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ" INFO-TV-FM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ "REMIX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ "STOLARKA" SPÓŁKA AKCYJNA "SEEGER-DACH" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ POLSKIE EPŁATNOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ GRAVITAS MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI CS GROUP POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ GRUPA MODNE ZAKUPY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PAYUP POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA NEXTWEB MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ WAKACJE.PL SPÓŁKA AKCYJNA POLSKIE SIECI CYFROWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ NOCOWANIE.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ CENTRUM ROZLICZEŃ ELEKTRONICZNYCH POLSKIE EPŁATNOŚCI SPÓŁKA AKCYJNA GRUPA WIRTUALNA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ TOPCARD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI DOMODI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ VGE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ WIRTUALNA POLSKA HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA INFO-TV-OPERATOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ IGT HOLDING POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ BLOMEDIA.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ WENET SYNERGY POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ARTEFAKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ARTEFAKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA WENET SYNERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA GMZ.CO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ FAVORE.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ WP1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ WIRTUALNA POLSKA MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA WIDZIALNI.PL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ WIDZIALNI.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ WIDZIALNI.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA WENET GROUP SPÓŁKA AKCYJNA GRUPA TENSE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ GRUPA TENSE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA SEMAHEAD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SEMAHEAD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA WEBWAVE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ IDOPAYMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ IAI SPÓŁKA AKCYJNA GJS83 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ WENET SYNERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ GRUPA TENSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄBOGDAN JERZY SZAFRAŃSKI
POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA ZAKŁAD ROBÓT KOMUNIKACYJNYCH - DOM W POZNANIU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PKP CARGO SPÓŁKA AKCYJNA W RESTRUKTURYZACJI PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE SPÓŁKA AKCYJNA "MOVISION" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SPÓŁKA AKCYJNAŁUKASZ WEJCHERT
FUNDACJA DIGITALPOLANDADAM MARIAN BRZOZOWSKI
"KRW - POLAND" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ CONSENS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ "NEXXUS CARGO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI PRACOWNICZA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "SOBIESKI" "BARYLSKI BRZOZOWSKI I WSPÓLNICY KANCELARIA PRAWNICZA" SPÓŁKA KOMANDYTOWA FUNDACJA PRO SCHOLA NOSTRA FUNDACJA IM. RONALDA REAGANA W POLSCE HARENDA TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNAAGNIESZKA JANICKA SOSNA
CLIFFORD CHANCE PUNDER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ZAKŁADY PAPIERNICZE W KRAPKOWICACH SPÓŁKA AKCYJNA "KRAKÓW NOWE MIASTO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄKAZIMIERZ FRĄK
"TK TELEKOM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KZA PRZEDSIĘBIORSTWO AUTOMATYKI I TELEKOMUNIKACJI SPÓŁKA AKCYJNA ZAKŁADY AUTOMATYKI "KOMBUD" SPÓŁKA AKCYJNA KOLEJOWE ZAKŁADY ŁĄCZNOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ RAIL-MIL GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ RAIL-MIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KOMBUD GROUP SPÓŁKA AKCYJNATAMAS POLGAR
GTS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄGEZA SZATHMARI
GTS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄGERALD GRACE
GTS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄARTUR MACIEJ OSTROWSKI
"PRIMA COMMUNICATIONS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ARELION POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ IP TRANSIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ "INFRAINVEST" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ IP FINANCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ GTS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ TRADEBOUBLER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI T-MOBILE POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA ENXOO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ JOCOTAN LIMITED I WSPÓLNICY SPÓŁKA KOMANDYTOWA W LIKWIDACJI ANOROK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PARKI TEMATYCZNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄMAŁGORZATA BUTWICKA
"TK TELEKOM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ POLREGIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ LHOIST BUKOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIA "PKP INFORMATYKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ZAKŁAD ENERGETYCZNY GORZÓW SPÓŁKA AKCYJNA WARSZAWSKIE ZAKŁADY SPRZĘTU ORTOPEDYCZNEGO SPÓŁKA AKCYJNA PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU ZIEMNIACZANEGO TRZEMESZNO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KOLMEX SPÓŁKA AKCYJNA RAIL ENGINEERING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ "PKP INTERCITY" SPÓŁKA AKCYJNA PGE ENERGETYKA KOLEJOWA SPÓŁKA AKCYJNAANDRZEJ BOGUSZ
"PKP INTERCITY" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO "WOLA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI "PRK 7 NIERUCHOMOŚCI" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPV KATOWICE 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI N-P SPV 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI SPV WARSZAWA ZACHODNIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ WEST STATION INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ WEST STATION INVESTMENT 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPV PROJEKTY WARSZAWSKIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ XCITY INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SEMEKO OPERATOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ DEKADA MIŃSK MAZOWIECKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ DEKADA KONIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄARTUR JAROSŁAW GOCEL
"TK TELEKOM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ WGT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ POLSKI HOLDING OBRONNY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ZAKŁADY METALOWE "DEZAMET" SPÓŁKA AKCYJNA "RONDO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ AGENCJA OCHRONY OSÓB I MIENIA "REFLEX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PKP TELKOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ RR SECURITY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄSTUART WILLIAM EVERS
GTS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄMARYNARSKA, 15, WARSZAWA, 02-674, WARSZAWA, POLSKA
BURDA NG POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ BURDA GL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ BURDA PUBLISHING POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA BURDA PUBLISHING POLSKA BIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ BURDA HOLDING PUBLISHING POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ BURDA NG POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA ALFA LAVAL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SNA EUROPE - POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ "NOVARTIS POLAND" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄData ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie
© 2024 PODMIOTY.PL