KRS 0000452154
NIP7792271846
REGON30015576200000
NazwaTELE HAUS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaTELE HAUS POLSKA
Data rejestracji 01 mar 2013 (12 lat temu) 01 mar 2013
Data usunięcia 09 mar 2021 09 mar 2021
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. SZKOLNA, 11, GĄDKI, 62-023, GĄDKI, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 12445516,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 7792271846
data rejestracji 03 lis 2005
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 04 sty 2021
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4299Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANEPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#3313Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH #3314Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH #3320Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA #4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #4221Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH #4222Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH #4321Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH #6110Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI PRZEWODOWEJ #6190Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE POZOSTAŁEJ TELEKOMUNIKACJIMARCIN PAWEŁ CZERWIŃSKI
Beneficjent
TOMEK MROTEK
reprezentant
PAWEŁ ADAM MARZEC
Członek Organu Nadzoru
2020-01-15
2021-03-09
EWA KIELSKA
Członek Organu Nadzoru
2017-11-16
2020-01-15
PIOTR WIECZORKIEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2017-11-16
2020-01-15
ANNA HERMANOWICZ
Członek Organu Nadzoru
2017-11-16
2021-03-09
MARCIN PIOTR DOBROWOLSKI
Członek Organu Nadzoru
2020-01-15
2021-03-09
KRYSTYNA STANISŁAWA KOŃCZAK
Wspólnik
2013-03-01
2013-04-25
335 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 382.570,00 ZŁ
TOMASZ MROTEK
Wspólnik
2013-03-01
2013-04-25
335 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 382.570,00 ZŁ
MARCIN PAWEŁ CZERWIŃSKI
Wspólnik
2013-03-01
2013-04-25
335 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 382.570,00 ZŁ
Wspólnik
2013-04-25
2015-12-07
1.020 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.164.840,00 ZŁ
01309926700000
Wspólnik
2015-12-07
2021-03-09
10.898 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 12.445.516,00 ZŁ
01141729500000
MARCIN PAWEŁ CZERWIŃSKI
Beneficjent
CZŁONEK ZARZĄDU
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO W ZAKRESIE SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI OBOWIĄZUJE REPREZENTACJA JEDNOOSOBOWA. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU WSPÓLNIE Z PROKURENTEM.
TOMASZ MROTEK
PREZES ZARZĄDU
2013-03-01
2021-03-09
MARCIN PAWEŁ CZERWIŃSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2013-03-01
2021-03-09
2013-03-01
2020-01-15
POZNAŃSKA, 171, TARNOWO PODGÓRNE, 62-080, TARNOWO PODGÓRNE, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie