KRS 0000055401
NIP5211011345
REGON01089607500000
Nazwa"CARCOM WARSZAWA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaCARCOM WARSZAWA
Data rejestracji 22 paź 2001 (23 lata temu) 22 paź 2001
Data usunięcia 05 sty 2012 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres PROSTA, 51, WARSZAWA, 00-838, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 34560000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (10)
#5020A OBSŁUGA I NAPRAWA POJAZDÓW MECHANICZNYCH #5010 SPRZEDAŻ POJAZDÓW MECHANICZNYCH #5030 SPRZEDAŻ CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW MECHANICZNYCH #6521Z LEASING FINANSOWY #7310G PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK TECHNICZNYCH #9305Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #602 TRANSPORT LĄDOWY POZOSTAŁY #7414A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #6312C MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW W POZOSTAŁYCH SKŁADOWISKACH #5050Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIWWspólnik
2001-10-22
2011-02-10
16.934 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 16.934.000 PLN
00014405800000
VIVENDI SPÓŁKA AKCYJNA, SPÓŁKA PRAWA FRANCUSKIEGO
Wspólnik
2001-10-22
2011-02-10
17.626 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 17.626.000 PLN
T-MOBILE WORLDWIDE HOLDING GMBH
Wspólnik
2011-02-10
2011-09-26
34.560 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 34.560.000,00 ZŁOTYCH
Wspólnik
2011-09-26
2012-01-05
34.560 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 34.560.000,00 ZŁOTYCH
01141729500000
TOD ALAN KERSTEN
Członek Organu Nadzoru
2001-10-22
2003-08-11
ROBERT BUTZKE
Członek Organu Nadzoru
2002-09-12
2003-02-28
PRZEMYSŁAW AUSSENBERG
Członek Organu Nadzoru
2002-09-12
2003-02-28
PAWEŁ WOJCIECH GAJEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2003-08-11
2004-07-29
PIOTR ARKADIUSZ FILIPIAK
Członek Organu Nadzoru
2003-08-11
2011-02-08
TOMASZ JERZY KWIECIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2004-07-29
2005-07-19
REGIS MEISTER
Członek Organu Nadzoru
2005-07-19
2006-01-18
EDOUARD DE CHAVAGNAC
Członek Organu Nadzoru
2005-07-19
2011-02-10
ROBERT DE METZ
Członek Organu Nadzoru
2006-02-01
2010-11-25
GEORGE RIGO
Członek Organu Nadzoru
2010-11-25
2011-02-10
TOMASZ MAREK SPYRA
Członek Organu Nadzoru
2011-02-08
2012-01-05
AXEL LÜTZNER
Członek Organu Nadzoru
2011-02-10
2012-01-05
AXEL SCHEUERMANN
Członek Organu Nadzoru
2011-02-10
2012-01-05
TOMASZ GIZBERT STUDNICKI
Członek Organu Nadzoru
2011-02-10
2012-01-05
BARTŁOMIEJ MARCIN JARCO
Członek Organu Nadzoru
2011-02-10
2012-01-05
MARIA JOANNA BYSIEWICZ STANISZEWSKA
Członek Organu Nadzoru
2011-02-10
2012-01-05
ŁUKASZ ANTONI RĘDZINIAK
Członek Organu Nadzoru
2011-02-10
2012-01-05
BRUNO CURIS
Członek Organu Nadzoru
2001-10-22
2010-11-25
TOMASZ CEZARY DĄBROWSKI
Członek Organu Nadzoru
2010-11-25
2011-02-10
BARBARA KAMIŃSKA
Członek Organu Nadzoru
2001-10-22
2002-09-12
MICHEL PICOT
Członek Organu Nadzoru
2001-10-22
2011-02-10
ALAIN FRANCOIS
Członek Organu Nadzoru
2001-10-22
2005-07-19
MACIEJ ZIENTARA
Członek Organu Nadzoru
2002-09-12
2003-02-28
MONIKA HAŁUPCZAK
Członek Organu Nadzoru
2003-02-28
2003-08-11
RAFAŁ TOMASZ RYBACKI
Członek Organu Nadzoru
2003-02-28
2003-08-11
MONIKA SAŁASIŃSKA
Członek Organu Nadzoru
2003-02-28
2003-08-11
EWA BOJAR
Członek Organu Nadzoru
2003-08-11
2011-02-10
ROMAN JAROSIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2003-08-11
2011-02-10
JAROSŁAW PIOTR ZIOMEK
Członek Organu Nadzoru
2001-10-22
2002-09-12
WALDEMAR ZBIGNIEW SIWAK
Członek Organu Nadzoru
2001-10-22
2002-09-12
PHILIPPE HOUDOUIN
Prokurent
2005-05-20
2005-10-05
SAMOISTNA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM; W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU.
JACEK MAREK WALCZYKOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-10-22
2003-08-11
PHILIPPE ROGER KENE HOUDOUIN
PREZES ZARZĄDU
2001-10-22
2005-05-13
MARIAN DĄBROWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-10-22
2011-02-10
LAURENT MARIE ODILE DANIEL MANIER
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-10-22
2003-08-11
GEORGE RIGO
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-10-22
2005-05-13
WILLIAM HAFT
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-10-22
2003-08-11
PHILIPPE ROGER RENE HOUDOUIN
PREZES ZARZĄDU
2005-10-05
2011-02-10
GEORGE RIGO
CZŁONEK ZARZĄDU
2005-10-05
2006-01-18
MICHAEL PELZER
PREZES ZARZĄDU
2011-02-10
2012-01-05
MATTIAS LOCH
CZŁONEK ZARZĄDU
2011-02-10
2012-01-05
2001-10-22
2002-02-08
PAŃSKA, 77/79, WARSZAWA, 00-834, WARSZAWA, POLSKA
2002-02-08
2005-01-06
AL. ARMII LUDOWEJ, 26, WARSZAWA, 00-609, WARSZAWA, POLSKA
2005-01-06
2009-01-23
AL. JANA PAWŁA II, 15, WARSZAWA, 00-828, WARSZAWA, POLSKA
2009-01-23
2009-02-11
AL. JEROZOLIMSKIE, 125/127, WARSZAWA, 02-057, WARSZAWA, POLSKA
2009-02-11
2011-02-18
AL. JEROZOLIMSKIE, 125/127, WARSZAWA, 02-017, WARSZAWA, POLSKA
ELEKTRIM SPÓŁKA AKCYJNA
"VPN-SERVICE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ "ELEKTRIM ONLINE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚIĄ "EL-DYSTRYBUCJA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI "POLSKA TELEFONIA CYFROWA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ POLTEL INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI PAŃSKA KLUB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI "OPOLWAP-GRUNT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI "APENA" SPÓŁKA AKCYJNA "POLISH PHONESAT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ MEGADEX EXPO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ "EMBUD" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ "BRABIA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI MEGA INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄT-MOBILE WORLDWIDE HOLDING GMBH
"HOLDCO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄJACEK MAREK WALCZYKOWSKI
EL-COM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI NAFTA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI "TELE-FONIKA KABLE" SPÓŁKA AKCYJNA ZE PAK SPÓŁKA AKCYJNA PAK-VOLT SPÓŁKA AKCYJNA TRASA ŚWIĘTOKRZYSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA "TOWAROWA GIEŁDA ENERGII" SPÓŁKA AKCYJNA TRIGON DOM MAKLERSKI SPÓŁKA AKCYJNA EL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI ELEKTRIM SPÓŁKA AKCYJNA "BISK" SPÓŁKA AKCYJNA POLTEL INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI "OPERATOR LOGISTYCZNY PALIW PŁYNNYCH" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ JACEK I ADA WALCZYKOWSCY - KANCELARIA PRAWNICZA - BIURO POŚREDNICTWA W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI I LOKALAMI - SPÓŁKA JAWNA ADD VALUE MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄPHILIPPE ROGER KENE HOUDOUIN
ELEKTRIM-AUTOINVEST SPÓŁKA AKCYJNA REGIONALNE SIECI TELEKOMUNIKACYJNE "EL-NET" SPÓŁKA AKCYJNAMARIAN DĄBROWSKI
"VPN-SERVICE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ POLAND.COM SPÓŁKA AKCYJNA EL-COM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI "ELEKTRIM ONLINE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚIĄ INTER-NET POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI EL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI POLTEL INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI EL-VIV TELECOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI "POLISH PHONESAT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ELEKTRIM-AUTOINVEST SPÓŁKA AKCYJNA REGIONALNE SIECI TELEKOMUNIKACYJNE "EL-NET" SPÓŁKA AKCYJNA MULTIMEDIA POLSKA - ZACHÓD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ASTER CITY CABLE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ MULTIMEDIA POLSKA - CENTRUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ "FUNDACJA TELEFONY POLSKIE, ROK ZAŁOŻENIA 1990"TOD ALAN KERSTEN
POLTEL INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI "ASW PROJEKT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ DAIWA CORPORATE ADVISORY GMBH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W POLSCEROBERT BUTZKE
MOSTOSTAL WARSZAWA SPÓŁKA AKCYJNA ZE PAK SPÓŁKA AKCYJNA PAK-VOLT SPÓŁKA AKCYJNA "TOWAROWA GIEŁDA ENERGII" SPÓŁKA AKCYJNA "ELEKTRIM - MEGADEX" SPÓŁKA AKCYJNA RAFAKO SPÓŁKA AKCYJNA GE POWER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ELEKTRIM SPÓŁKA AKCYJNA NEWPOLPARTNERS SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI ELBLĄSKA FUNDACJA AKADEMICKA W LIKWIDACJI BIS IZOMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ IZBA GOSPODARCZA ENERGETYKI I OCHRONY ŚRODOWISKA POLSKI KLUB EKOBIZNESUPRZEMYSŁAW AUSSENBERG
MULTIMEDIA WSCHÓD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ WARSAW EQUITY ADVISORS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ STOWARZYSZENIE SYNDYKÓW, RZECZOZNAWCÓW I DORADCÓW GOSPODARCZYCH POLSKA - EUROPA BESA SPÓŁKA AKCYJNAPIOTR ARKADIUSZ FILIPIAK
"PORT PRASKI" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PAK-VOLT SPÓŁKA AKCYJNA "ELEKTRIM - MEGADEX" SPÓŁKA AKCYJNA TRIGON DOM MAKLERSKI SPÓŁKA AKCYJNA MAKLER MARKET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ "APENA" SPÓŁKA AKCYJNA ENERGIA-NOVA SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJITOMASZ JERZY KWIECIŃSKI
"DOLINA NIDY" SPÓŁKA AKCYJNA "INTER - CONSULT" SPÓŁKA AKCYJNA WARDYŃSKI I WSPÓLNICY SPÓLKA JAWNA "TELEINTEGRATOR" SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI "WARTA" HUTA SZKLANA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ WKB WIERCIŃSKI, KWIECIŃSKI, BAEHR SPÓŁKA KOMANDYTOWA ENERGY INVESTMENTS SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI WKB WIERCIŃSKI, KWIECIŃSKI, BAEHR SPÓŁKA JAWNAEDOUARD DE CHAVAGNAC
EL-COM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI POLTEL INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI "POLSKIE SIECI KABLOWE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI ELIANE INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI CANAL+ POLSKA SPÓŁKA AKCYJNAROBERT DE METZ
POLTEL INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCIGEORGE RIGO
POLTEL INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCITOMASZ MAREK SPYRA
T. STUDNICKI K.PŁESZKA Z.ĆWIĄKALSKI J.GÓRSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA ELEKTRIM-AUTOINVEST SPÓŁKA AKCYJNAAXEL LÜTZNER
ELEKTRIM-AUTOINVEST SPÓŁKA AKCYJNATOMASZ GIZBERT STUDNICKI
NEUPACK POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ MOTA-ENGIL CENTRAL EUROPE SPÓŁKA AKCYJNA LINDE GAZ POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ T. STUDNICKI K.PŁESZKA Z.ĆWIĄKALSKI J.GÓRSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA ELEKTRIM-AUTOINVEST SPÓŁKA AKCYJNA SPCG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI MMP NEUPACK POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄŁUKASZ ANTONI RĘDZINIAK
GREENBERG TRAURIG NOWAKOWSKA-ZIMOCH WYSOKIŃSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA QEMETICA SPÓŁKA AKCYJNA CIECH NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA AKCYJNA CIECH TRADING SPÓŁKA AKCYJNA POLENERGIA SPÓŁKA AKCYJNA ZREMB - KULCZYK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ QEMETICA SILICATES SPÓŁKA AKCYJNA EURO INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ QEMETICA CARGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ T. STUDNICKI K.PŁESZKA Z.ĆWIĄKALSKI J.GÓRSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA GT SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ QEMETICA AGRICULTURAL SOLUTIONS POLAND SPÓŁKA AKCYJNA EL-POMIAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI TRUST INVEST SPÓŁKA AKCYJNA CIECH TRANSCLEAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI MI ONE SPÓŁKA AKCYJNA BEYOND.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ IKM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ QEMETICA FINANCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SODA POLSKA CIECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PHENOMIND VENTURES SPÓŁKA AKCYJNA SK KONSTANCIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRUCZA INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ CHMIELNA DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI "MYPLACE DEVELOPMENT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA SHIRAZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA PHENOMIND VENTURES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA QEMETICA POLYURETHANES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ QEMETICA SODA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA SHIRAZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ VERBIS KAPPA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ VERBIS ETA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ VERBIS ETA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA VERBIS KAPPA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA A2 ROUTE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ALGETE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ CIECH R&D SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KREH1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI KREH2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI KRUCZA INWESTYCJE KREH1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA WHITE STONE REAL ESTATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SCT-BROKER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KJ DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRUCZA INWESTYCJE KREH1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA "MYPLACE DEVELOPMENT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA SK CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ GAMMA FINANSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SMART FLUID SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ TRUST INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI CIECH SERWIS I REMONTY SPÓŁKA AKCYJNA QEMETICA GLASS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PHENOMIND VENTURES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI CIECH TRADING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI QEMETICA GLOBAL SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ QEMETICA SERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ QEMETICA NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ QEMETICA VENTURES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SMART FLUID SPÓŁKA AKCYJNA QEMETICA SÓL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ QEMETICA NIERUCHOMOŚCI ROLNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ NOHO WARSZAWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KI NEXT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SNOOVIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PBOTEC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRUCZA INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ QEMETICA GRUNTY ROLNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ COSEPORTILL INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ MYPLACE DEVELOPMENT 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (DAWNIEJ: „MYPLACE DEVELOPMENT” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA)T-MOBILE POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA
T-MOBILE POLSKA BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ "HOLDCO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ GTS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ TEL - TEAM INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ T-MOBILE POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ NETWORKS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ TELE HAUS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ TELE HAUS KRAKÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ TELE HAUS SERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄBRUNO CURIS
POLTEL INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI ELEKTRIM-AUTOINVEST SPÓŁKA AKCYJNA HIMALIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJITOMASZ CEZARY DĄBROWSKI
POLTEL INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI DENTONS EUROPE DĄBROWSKI I WSPÓLNICY SPÓŁKA KOMANDYTOWA ELEKTRIM-AUTOINVEST SPÓŁKA AKCYJNA SHH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ HIMALIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI SMP POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ THETA INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ LEXINE INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI MABELLE INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ "RAIDO F" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ERANIUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI DENTONS BUSINESS SERVICES EMEA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄWILLIAM HAFT
POLTEL INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCIBARBARA KAMIŃSKA
"VPN-SERVICE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ EL-COM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI "ELEKTRIM ONLINE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚIĄ ZE PAK SPÓŁKA AKCYJNA TRIGON DOM MAKLERSKI SPÓŁKA AKCYJNA EL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI POLTEL INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI "POLISH PHONESAT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ "PROJEKTY BANKOWE POLSOFT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄMICHEL PICOT
ELEKTRIM SPÓŁKA AKCYJNA POLTEL INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI ELEKTRIM-AUTOINVEST SPÓŁKA AKCYJNA VENTURECOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJIMACIEJ ZIENTARA
CD PROJEKT SPÓŁKA AKCYJNA ONET SPÓŁKA AKCYJNA "ELEKTRIM ONLINE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚIĄ SOHO DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA PARTNERBUD SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI NOVAVIS GROUP SPÓŁKA AKCYJNA BANKOWE PRZEDSIĘBIORSTWO TELEKOMUNIKACYJNE "TELBANK" SPÓŁKA AKCYJNA VRG SPÓŁKA AKCYJNA ONET.PL SPÓŁKA AKCYJNA FAM SPÓŁKA AKCYJNA MOLMEDICA SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI UNIMIL SPÓŁKA AKCYJNA "ORZEŁ BIAŁY" SPÓŁKA AKCYJNA HUTA SZKŁA GOSPODARCZEGO "IRENA" SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ LIBERTY POLAND SPÓŁKA AKCYJNA INFOGIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ FONTANA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ FAM CYNKOWANIE OGNIOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ FOC GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI "CRACOVIA PROPERTY" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ GLOBAL-SAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ WEKTOR.GSM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ DRUKARNIA KLUB KONARSKI I WSPÓLNICY SPOŁKA KOMANDYTOWA SCANMED SPÓŁKA AKCYJNA EMALIA OLKUSZ SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ PROJEKT NADWIŚLAŃSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KALDER A SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SUPERNOVA IDM MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KROPKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ INWESTYCJA CZAPSKICH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA BŁONIA PARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ MYRAGE 2015 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KENZAD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA PI HOTELE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PI APARTAMENTY & HOTELE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ DOBRA FORMA 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ DRUKARNIA KLUB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SAVA MIŃSKA 25 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SAVA MIŃSKA 25 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA IGLOO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ LUNEOS GREEN ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ FLEXEE GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SUPERNOVA GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SMARTLINK PARTNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KB WINO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄMONIKA HAŁUPCZAK
"ELEKTRIM ONLINE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚIĄ QUMAK SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI SOHO DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA ZE PAK SPÓŁKA AKCYJNA RAFAKO SPÓŁKA AKCYJNA ELEKTRIM SPÓŁKA AKCYJNA EDITEL POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA POLTEL INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA SPÓŁKA AKCYJNA "APENA" SPÓŁKA AKCYJNA TRACK TEC SPÓŁKA AKCYJNA GWW WOŹNY I WSPÓLNICY SPÓŁKA KOMANDYTOWA RUCH ON-LINE SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI CFT PRECYZJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SCANMED SPÓŁKA AKCYJNA BLACK LION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI KOLEJOWA INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA W LIKWIDACJI TOPMEDICAL SPÓŁKA AKCYJNA BWHS BARTKOWIAK WOJCIECHOWSKI HAŁUPCZAK SPRINGER SPÓŁKA JAWNA SOHO PUBLISHING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI ASSETS MANAGEMENT BLACK LION SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA W LIKWIDACJI "MOSTOSTAL WROCŁAW QUANTUM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ŁOMIANKI PARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ "MOSTOSTAL WROCŁAW QUANTUM TUREK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ "MOSTOSTAL WROCŁAW QUANTUM RUDA PARK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ YINGKE BARTKOWIAK WOJCIECHOWSKI HAŁUPCZAK SPRINGER SPÓŁKA KOMANDYTOWA MYRAGE 25 SPÓŁKA AKCYJNA "STOWARZYSZENIE POLSKO CHIŃSKA RADA BIZNESU GLOBE FORUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI AQUILON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI LISTELLA SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI RATEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI 4 PUBLIC DORADZTWO INWESTYCYJNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ BWHS WOJCIECHOWSKI SPRINGER I WSPÓLNICY SPÓŁKA KOMANDYTOWA MODENA HOMES & MORE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ POLSKA FABRYKA AMUNICJI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ UMBRELLA PROTECTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄRAFAŁ TOMASZ RYBACKI
"ELEKTRIM ONLINE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚIĄ "ELEKTRIM - MEGADEX" SPÓŁKA AKCYJNA ELEKTRIM SPÓŁKA AKCYJNA OAKBRIDGE CAPITAL ADVISORS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ENERGIA-NOVA SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJIMONIKA SAŁASIŃSKA
MOSTOSTAL WARSZAWA SPÓŁKA AKCYJNA "ELEKTRIM ONLINE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚIĄ "FABRYKA TRANSFORMATORÓW W ŻYCHLINIE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ "APENA" SPÓŁKA AKCYJNA ENERGIA-NOVA SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI FUNDACJA "VENIRE" W LIKWIDACJIROMAN JAROSIŃSKI
FPM SPÓŁKA AKCYJNA ZE PAK SPÓŁKA AKCYJNA PAK-VOLT SPÓŁKA AKCYJNA "TOWAROWA GIEŁDA ENERGII" SPÓŁKA AKCYJNA "ELEKTRIM - MEGADEX" SPÓŁKA AKCYJNA RAFAKO SPÓŁKA AKCYJNA ELEKTRIM SPÓŁKA AKCYJNA POLTEL INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI LOKALAMI "DOM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ "APENA" SPÓŁKA AKCYJNA "EMBUD" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ENERGIA-NOVA SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI "MEGADEX SERWIS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ RAFAKO ENGINEERING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ IZBA ROZLICZENIOWA GIEŁD TOWAROWYCH SPÓŁKA AKCYJNAPHILIPPE ROGER RENE HOUDOUIN
EL-COM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI POLTEL INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI EL-VIV TELECOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJIMICHAEL PELZER
"POLPAGER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ" "HGB" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ELEKTRIM-AUTOINVEST SPÓŁKA AKCYJNA T-MOBILE POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄPHILIPPE HOUDOUIN
"VTI - NET" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI "POLSKIE SIECI KABLOWE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI VENTURECOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI ELIANE INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJIJAROSŁAW PIOTR ZIOMEK
CT CREATIVE TEAM SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI ELEKTRIM SPÓŁKA AKCYJNA SPÓŁDZIELNIA ŚWITWALDEMAR ZBIGNIEW SIWAK
"ELEKTRIM ONLINE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚIĄ "TELE-FONIKA KABLE" SPÓŁKA AKCYJNA EL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI ELEKTRIM SPÓŁKA AKCYJNA POLTEL INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI SPÓŁDZIELNIA ŚWIT HERBE COSMETICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ BROWARY GRUDZIĄDZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ "ŚWIT-INVEST" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ "ŚWIT-CAPITAL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ GP PLAST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ŚWIT PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ EFT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ FUNDACJA INWALIDÓW ŚWIT AKTYWIZACJA ZAWODOWA I PROMOCJA PROFILAKTYKI ZDROWIA AUBE LAB POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ AUBE LAB POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA ŚWIT PROPERTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ AUBE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ŚWIT-PROPERTY 3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ŚWIT-PROPERTY 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ŚWIT - CAPITAL DOROTA SIWAK I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNAPROSTA, 51, WARSZAWA, 00-838, WARSZAWA, POLSKA
"MEDIA REGIONALNE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KARIERA.PL SPÓŁKA AKCYJNA GRUPA PRACUJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ "GAZETA POMORSKA MEDIA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ WYDAWNICTWO "LUBPRESS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ "POLPAGER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ" KELLOGG (POLAND) SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ "W LIKWIDACJI" ECHO MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ EDYTOR PRESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄData ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie
© 2024 PODMIOTY.PL