KRS 0000049293
NIP7120155312
REGON43053128500000
NazwaEDYTOR PRESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaEDYTOR PRESS
Data rejestracji 03 paź 2001 (23 lata temu) 03 paź 2001
Data usunięcia 14 lis 2008 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres PROSTA, 51, WARSZAWA, 00-838, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 2450000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (55)
#7440Z REKLAMA #7481Z DZIAŁALNOŚĆ FOTOGRAFICZNA #7487A DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW I WYSTAW #7487B DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #9211Z PRODUKCJA FILMÓW I NAGRAŃ WIDEO #9212Z ROZPOWSZECHNIANIE FILMÓW I NAGRAŃ WIDEO #9220Z DZIAŁALNOŚĆ RADIOWA I TELEWIZYJNA #9231E DZIAŁALNOŚĆ GALERII I OŚRODKÓW WYSTAWIENNICZYCH #9240Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI INFORMACYJNYCH #9271Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z GRAMI LOSOWYMI, ZAKŁADAMI WZAJEMNYMI I KONKURSAMI #2211Z WYDAWANIE KSIĄŻEK #2212Z WYDAWANIE GAZET #2213Z WYDAWANIE CZASOPISM I WYDAWNICTW PERIODYCZNYCH #2214Z WYDAWANIE NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH #2215Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA #2221Z PRODUKCJA PŁYT, ARKUSZY, RUR I KSZTAŁTOWNIKÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH #2222Z DZIAŁALNOŚĆ POLIGRAFICZNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #2223Z PRODUKCJA WYROBÓW DLA BUDOWNICTWA Z TWORZYW SZTUCZNYCH #2224Z SKŁADANIE TEKSTU I WYTWARZANIE PŁYT DRUKARSKICH #2225Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z POLIGRAFIĄ POZOSTAŁA #2231Z REPRODUKCJA NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH #2232Z REPRODUKCJA NAGRAŃ WIDEO #2233Z REPRODUKCJA KOMPUTEROWYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI #5247A SPRZEDAŻ DETALICZNA KSIĄŻEK #5247B SPRZEDAŻ DETALICZNA GAZET I ARTYKUŁÓW PIŚMIENNYCH #7020Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7032Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NA ZLECENIE #7110Z WYNAJEM SAMOCHODÓW OSOBOWYCH #7133Z WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH I SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO #7210Z DORADZTWO W ZAKRESIE SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO #7221Z DZIAŁALNOŚĆ EDYCYJNA W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA #7222Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA, POZOSTAŁA #7230Z PRZETWARZANIE DANYCH #7240Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z BAZAMI DANYCH #7260Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z INFORMATYKĄ #7412Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA #7413Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #7414A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7414B ZARZĄDZANIE I KIEROWANIE W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #7415Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM HOLDINGAMI #5530B POZOSTAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE #6024B TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI UNIWERSALNYMI #6024C WYNAJEM SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH Z KIEROWCĄ #6330A DZIAŁALNOŚĆ BIUR PODRÓŻY #6330B DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI PODRÓŻY #6330C DZIAŁALNOŚĆ BIUR TURYSTYCZNYCH #6330D POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ TURYSTYCZNA #6420C TRANSMISJA DANYCH I TELEINFORMATYKA #6420E RADIODYFUZJA #6420F TELEWIZJA KABLOWA #6420G POZOSTAŁE USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE #6521Z LEASING FINANSOWY #6711Z ZARZĄDZANIE RYNKIEM FINANSOWYM #6713Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA FINANSOWA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #7012Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEKMECOM POLAND HOLDINGS AS
Wspólnik
2001-10-03
2008-06-18
4900 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2450000,00 ZŁ
Wspólnik
2008-06-18
2008-11-14
4.900,00 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.450.000,00 ZŁ
93070169400000
ANNA DOROTA KRYSA
Prokurent
2007-01-29
2008-11-14
ŁĄCZNA - ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
JOANNA PILCICKA
Członek Organu Nadzoru
2006-01-11
2008-11-14
ROMAN EDWARD CZARNUCH
Członek Organu Nadzoru
2006-01-11
2008-11-14
DARIUSZ ZBIGNIEW KRUPA
Członek Organu Nadzoru
2006-01-11
2008-11-14
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI W PRZYPADKU: A) ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU, B) ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU WRAZ Z PROKURENTEM.
SŁAWOMIR WYSPIAŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2001-10-03
2004-05-13
ANDRZEJ JACEK JASIŃSKI
WICEPREZES
2001-10-03
2002-06-11
JOANNA PILCICKA
CZŁONEK
2001-10-03
2003-09-24
STEINAR BJORNBET
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-01-29
2003-09-24
GRZEGORZ ADAM JAROSZEK
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-09-24
2004-06-17
MIROSŁAW PIOTR ROMEJKO
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-09-24
2006-01-11
ROBERT PIOTR GLINKOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2007-01-29
2008-11-14
JAN KOPKA
PREZES ZARZĄDU
2005-09-08
2007-01-29
MARIUSZ ANTONI KNUTEL
CZŁONEK ZARZĄDU
2007-01-29
2008-11-14
ANDRZEJ MIELCAREK
PREZES ZARZĄDU
2004-05-13
2005-09-08
2001-10-03
2007-08-30
STASZICA, 20, LUBLIN, 20-081, LUBLIN, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie