KRS 0000004326
NIP8512691968
REGON81203747000000
Nazwa"MEDIA REGIONALNE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaMEDIA REGIONALNE
Data rejestracji 23 mar 2001 (23 lata temu) 23 mar 2001
Data usunięcia 08 gru 2008 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres PROSTA, 51, WARSZAWA, 00-838, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 34721500,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (55)
#5530B POZOSTAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE #6024B TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI UNIWERSALNYMI #6024C WYNAJEM SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH Z KIEROWCĄ #6330A DZIAŁALNOŚĆ BIUR PODRÓŻY #6330B DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI PODRÓŻY #6330C DZIAŁALNOŚĆ BIUR TURYSTYCZNYCH #6330D POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ TURYSTYCZNA #6420C TRANSMISJA DANYCH I TELEINFORMATYKA #6420E RADIODYFUZJA #6420F TELEWIZJA KABLOWA #6420G POZOSTAŁE USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE #6521Z LEASING FINANSOWY #6711Z ZARZĄDZANIE RYNKIEM FINANSOWYM #6713Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA FINANSOWA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #7012Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7020Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7032Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NA ZLECENIE #7110Z WYNAJEM SAMOCHODÓW OSOBOWYCH #7133Z WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH I SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO #7210Z DORADZTWO W ZAKRESIE SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO #7221Z DZIAŁALNOŚĆ EDYCYJNA W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA #7222Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA, POZOSTAŁA #7230Z PRZETWARZANIE DANYCH #7240Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z BAZAMI DANYCH #7260Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z INFORMATYKĄ #7412Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA #7413Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #7414A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7414B ZARZĄDZANIE I KIEROWANIE W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #7415Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM HOLDINGAMI #2211Z WYDAWANIE KSIĄŻEK #2212Z WYDAWANIE GAZET #2213Z WYDAWANIE CZASOPISM I WYDAWNICTW PERIODYCZNYCH #2214Z WYDAWANIE NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH #2215Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA #2221Z PRODUKCJA PŁYT, ARKUSZY, RUR I KSZTAŁTOWNIKÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH #2222Z DZIAŁALNOŚĆ POLIGRAFICZNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #2223Z PRODUKCJA WYROBÓW DLA BUDOWNICTWA Z TWORZYW SZTUCZNYCH #2224Z SKŁADANIE TEKSTU I WYTWARZANIE PŁYT DRUKARSKICH #2225Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z POLIGRAFIĄ POZOSTAŁA #2231Z REPRODUKCJA NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH #2232Z REPRODUKCJA NAGRAŃ WIDEO #2233Z REPRODUKCJA KOMPUTEROWYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI #5247A SPRZEDAŻ DETALICZNA KSIĄŻEK #5247B SPRZEDAŻ DETALICZNA GAZET I ARTYKUŁÓW PIŚMIENNYCH #7440Z REKLAMA #7481Z DZIAŁALNOŚĆ FOTOGRAFICZNA #7487A DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW I WYSTAW #7487B DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #9211Z PRODUKCJA FILMÓW I NAGRAŃ WIDEO #9212Z ROZPOWSZECHNIANIE FILMÓW I NAGRAŃ WIDEO #9220Z DZIAŁALNOŚĆ RADIOWA I TELEWIZYJNA #9231E DZIAŁALNOŚĆ GALERII I OŚRODKÓW WYSTAWIENNICZYCH #9240Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI INFORMACYJNYCH #9271Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z GRAMI LOSOWYMI, ZAKŁADAMI WZAJEMNYMI I KONKURSAMIMECOM POLAND HOLDINGS AS
Wspólnik
2001-03-23
2008-05-29
64043 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 32.021.500,00 ZŁ (TRZYDZIEŚCI DWA MILIONY DWADZIEŚCIA JEDEN TYSIĘCY PIĘĆSET ZŁOTYCH)
Wspólnik
2002-06-28
2005-05-05
3.200 UDZIAŁÓW PO 500,00 PLN KAŻDY - NA ŁĄCZNĄ KWOTĘ 1.600.000,00 PLN
09047475900000
Wspólnik
2008-05-29
2008-12-08
69443 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 34.721.500,00 PLN
93070169400000
PIOTR GRABOWSKI
Prokurent
2003-09-08
2004-09-17
SAMOISTNA
ANNA PIETRUSZYŃSKA
Prokurent
2005-07-07
2007-01-19
ŁĄCZNA
GRAŻYNA ROZALIA ROGOWSKA
Prokurent
2004-09-17
2005-07-07
SAMOISTNA
JOANNA PILCICKA
Członek Organu Nadzoru
2006-02-14
2008-12-08
ANDRZEJ JÓZEF PESTKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2006-02-14
2008-12-08
ROMAN EDWARD CZARNUCH
Członek Organu Nadzoru
2006-02-14
2008-12-08
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiREPREZENTACJA JEDNOOSOBOWA W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, REPREZENTACJA ŁĄCZNA DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
MICHAŁ GRZEGORZ KOZIEŁ
PREZES ZARZĄDU
2001-03-23
2003-04-07
JANUSZ MARIAN KAŹMIERCZAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-03-23
2002-06-28
ANDRZEJ JÓZEF PESTKOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2004-07-29
2004-12-15
ANDRZEJ JÓZEF PESTKOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-12-15
2006-02-14
DARIUSZ KRUPA
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-03-23
2002-06-28
ANDRZEJ KOCISZEWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-06-28
2003-04-07
ANDRZEJ KOCISZEWSKI
PREZES ZARZĄDU
2003-04-07
2004-07-29
ALICJA AGNIESZKA WITKIEWICZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-04-07
2004-12-15
KAROL ROMAN WLAZŁO
PREZES ZARZĄDU
2004-12-15
2007-09-14
ARTUR KONRAD MIELCAREK
WICEPREZES ZARZĄDU
2006-02-14
2007-09-14
2001-03-23
2002-11-29
"SZCZECIN PRESS" SPÓŁKA Z O.O.
2002-11-29
2005-09-30
"SZCZECIN PRESS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2005-09-30
2008-09-30
"MEDIA POMORSKIE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2001-03-23
2003-06-25
PL. HOŁDU PRUSKIEGO, 8, M. SZCZECIN, 70-550, SZCZECIN, POLSKA
2003-06-25
2005-05-17
NOWY RYNEK, 3, M. SZCZECIN, 71-875, SZCZECIN, POLSKA
2005-05-17
2007-09-14
ADAMA MICKIEWICZA, 24, KOSZALIN, 75-004, KOSZALIN, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie