KRS 0000074676
NIP9511969310
REGON01627145900000
NazwaNETSPRINT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaNETSPRINT
Data rejestracji 08 sty 2002 (23 lata temu) 08 sty 2002
Data usunięcia 11 maj 2015 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres SOLIDARNOŚCI, 74 A, WARSZAWA, 00-145, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 1900000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 9511969310
data rejestracji 01 lis 2002
status Czynny
43105010251000002441323736
INGBSK Oddział w Warszawie ul.Powsińska 64A
ul. Powsińska 64A 02-903 Warszawa POLSKA
43105010251000009080654024
INGBSK Oddział w Warszawie ul.Powsińska 64A
ul. Powsińska 64A 02-903 Warszawa POLSKA
55105010251000009031211841
INGBSK Oddział w Warszawie ul.Powsińska 64A
ul. Powsińska 64A 02-903 Warszawa POLSKA
59105010251000009031211866
INGBSK Oddział w Warszawie ul.Powsińska 64A
ul. Powsińska 64A 02-903 Warszawa POLSKA
77105010251000009031211833
INGBSK Oddział w Warszawie ul.Powsińska 64A
ul. Powsińska 64A 02-903 Warszawa POLSKA
81105010251000009031211858
INGBSK Oddział w Warszawie ul.Powsińska 64A
ul. Powsińska 64A 02-903 Warszawa POLSKA
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (34)
#6110Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI PRZEWODOWEJ #6202Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI #6203Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI #6311Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ #9511Z NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH #2620Z PRODUKCJA KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH #3320Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA #6209Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH #7312C POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH ELEKTRONICZNYCH (INTERNET) #7312D POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W POZOSTAŁYCH MEDIACH #6399Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #7490Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #7740Z DZIERŻAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PODOBNYCH PRODUKTÓW, Z WYŁĄCZENIEM PRAC CHRONIONYCH PRAWEM AUTORSKIM #4741Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4742Z SPRZEDAŻ DETALICZNA SPRZĘTU TELEKOMUNIKACYJNEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4666Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH #1812Z POZOSTAŁE DRUKOWANIE #5819Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA #1820Z REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI #7220Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA #7219Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH #7320Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #6831Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI #7311Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH #7312A POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY CZASU I MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W RADIO I TELEWIZJI #7312B POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH DRUKOWANYCH #6419Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE #6491Z LEASING FINANSOWY #6492Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW #6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6622Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW I BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH #6621Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OCENĄ RYZYKA I SZACOWANIEM STRAT #6619Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6612Z DZIAŁALNOŚĆ MAKLERSKA ZWIĄZANA Z RYNKIEM PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I TOWARÓW GIEŁDOWYCHTOMASZ MARCIN CHŁODECKI
zgłaszający - członek zarządu
PRZEMYSŁAW WITOLD SIECZKA
zgłaszający - członek zarządu
CHRISTOPH HUBER
Beneficjent
1974-05-09
BIANCA HUBER
Beneficjent
1984-05-11
JAN ŁUKASZ WEJCHERT
Beneficjent
CORNELIA ROHRER-DREXEL
Beneficjent
1972-06-11
ROLAND WALSER
Beneficjent
1973-05-10
PETER MARXER
Beneficjent
1966-11-22
VERENA KATHARINA ERNST
Beneficjent
1975-12-08
ANDREAS FRENES
Beneficjent
1987-08-26
TOMASZ MARCIN MAZURYK
Wspólnik
2002-01-08
2004-01-14
84 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 4.200 ZŁ
BARTŁOMIEJ ALEKSANDER STECZOWICZ
Wspólnik
2002-01-08
2004-11-19
TRZYSTA OSIEMDZIESIĄT UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 19.000,- ZŁOTYCH
TOMASZ GRZEGORZ SKALCZYŃSKI
Wspólnik
2002-01-08
2006-06-02
507 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.350,00 ZŁOTYCH
KAMIL BARNABA NAGRODZKI
Wspólnik
2002-01-08
2006-06-02
507 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.350,00 ZŁOTYCH
ARTUR GRZEGORZ BANACH
Wspólnik
2004-01-14
2004-11-19
TRZYDZIEŚCI UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 1.500,- ZŁOTYCH
MAGDALENA MAZURYK
Wspólnik
2004-01-14
2006-06-02
526 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 26.300,- ZŁOTYCH
MECOM POLAND HOLDINGS AS
Wspólnik
2006-06-02
2008-11-27
1705 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 85.250,00 ZŁ
EDDA MEDIA AS
Wspólnik
2008-11-27
2014-06-23
52000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.600.000,00 ZŁ
PIOTR DZIĘCIOŁOWSKI
Wspólnik
2014-06-23
2015-05-11
7524 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 376.200,00 ZŁOTYCH
Wspólnik
2014-06-23
2014-10-24
14.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 700.000,00 ZŁOTYCH
01627145900000
MICHAŁ FILIP PRYSŁOPSKI
Członek Organu Nadzoru
2007-09-25
2010-07-29
MICHAŁ NOWAKIEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2014-06-23
2015-05-11
RADOSŁAW REJMAN
Członek Organu Nadzoru
2014-06-23
2015-05-11
PIOTR DZIĘCIOŁOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2014-06-23
2015-05-11
GRZEGORZ OMILIANOWICZ
Członek Organu Nadzoru
2007-09-25
2008-08-26
PETER TONSTAD
Członek Organu Nadzoru
2008-08-26
2010-03-31
PIOTR BIERNACKI
Członek Organu Nadzoru
2014-05-08
2014-06-23
PIOTR CZESŁAW BIERNACKI
Członek Organu Nadzoru
2007-09-25
2010-03-31
TERJE ANDERSEN
Członek Organu Nadzoru
2010-03-31
2014-05-08
SIGMUND KYDLAND
Członek Organu Nadzoru
2010-03-31
2013-02-20
CHRISTOPH HUBER
Beneficjent
OSTATECZNYM WŁAŚCICIELEM JEST PODMIOT PRAWNY POSIADAJĄCY STATUS FUNDACJI ZAGRANICZNEJ. ZARZĄD FUNDACJI, PRZEZ WZGLĄD NA POSIADANE UPRAWNIENIA, ZOSTAJE ZGŁOSZONY JAKO BENEFICJENT RZECZYWISTY SPÓŁKI. CHRISTOPH HUBER JEST CZŁONKIEM ZARZĄDU JEDNEGO Z PODMIOTÓW POWOŁANYCH DO ZARZĄDZANIA FUNDACJĄ ZAGRANICZNĄ.
BIANCA HUBER
Beneficjent
OSTATECZNYM WŁAŚCICIELEM JEST PODMIOT PRAWNY POSIADAJĄCY STATUS FUNDACJI ZAGRANICZNEJ. ZARZĄD FUNDACJI, PRZEZ WZGLĄD NA POSIADANE UPRAWNIENIA, ZOSTAJE ZGŁOSZONY JAKO BENEFICJENT RZECZYWISTY SPÓŁKI. BIANCA HUBER JEST CZŁONKIEM ZARZĄDU JEDNEGO Z PODMIOTÓW POWOŁANYCH DO ZARZĄDZANIA FUNDACJĄ ZAGRANICZNĄ.
JAN ŁUKASZ WEJCHERT
Beneficjent
OSTATECZNYM WŁAŚCICIELEM JEST PODMIOT PRAWNY POSIADAJĄCY STATUS FUNDACJI ZAGRANICZNEJ. JAN ŁUKASZ WEJCHERT JEST ZAŁOŻYCIELEM FUNDACJI ZAGRANICZNEJ.
CORNELIA ROHRER-DREXEL
Beneficjent
OSTATECZNYM WŁAŚCICIELEM JEST PODMIOT PRAWNY POSIADAJĄCY STATUS FUNDACJI ZAGRANICZNEJ. ZARZĄD FUNDACJI, PRZEZ WZGLĄD NA POSIADANE UPRAWNIENIA, ZOSTAJE ZGŁOSZONY JAKO BENEFICJENT RZECZYWISTY SPÓŁKI. CORNELIA ROHRER-DREXEL JEST CZŁONKIEM ZARZĄDU JEDNEGO Z PODMIOTÓW POWOŁANYCH DO ZARZĄDZANIA FUNDACJĄ ZAGRANICZNĄ.
ROLAND WALSER
Beneficjent
OSTATECZNYM WŁAŚCICIELEM JEST PODMIOT PRAWNY POSIADAJĄCY STATUS FUNDACJI ZAGRANICZNEJ. ZARZĄD FUNDACJI, PRZEZ WZGLĄD NA POSIADANE UPRAWNIENIA, ZOSTAJE ZGŁOSZONY JAKO BENEFICJENT RZECZYWISTY SPÓŁKI. ROLAND WALSER JEST CZŁONKIEM ZARZĄDU JEDNEGO Z PODMIOTÓW POWOŁANYCH DO ZARZĄDZANIA FUNDACJĄ ZAGRANICZNĄ.
PETER MARXER
Beneficjent
OSTATECZNYM WŁAŚCICIELEM JEST PODMIOT PRAWNY POSIADAJĄCY STATUS FUNDACJI ZAGRANICZNEJ. ZARZĄD FUNDACJI, PRZEZ WZGLĄD NA POSIADANE UPRAWNIENIA, ZOSTAJE ZGŁOSZONY JAKO BENEFICJENT RZECZYWISTY SPÓŁKI. PETER MARXER JEST CZŁONKIEM ZARZĄDU JEDNEGO Z PODMIOTÓW POWOŁANYCH DO ZARZĄDZANIA FUNDACJĄ ZAGRANICZNĄ ORAZ CZŁONKIEM ZARZĄDU FUNDACJI.
VERENA KATHARINA ERNST
Beneficjent
OSTATECZNYM WŁAŚCICIELEM JEST PODMIOT PRAWNY POSIADAJĄCY STATUS FUNDACJI ZAGRANICZNEJ. ZARZĄD FUNDACJI, PRZEZ WZGLĄD NA POSIADANE UPRAWNIENIA, ZOSTAJE ZGŁOSZONY JAKO BENEFICJENT RZECZYWISTY SPÓŁKI. VERENA ERNST JEST CZŁONKIEM ZARZĄDU JEDNEGO Z PODMIOTÓW POWOŁANYCH DO ZARZĄDZANIA FUNDACJĄ ZAGRANICZNĄ.
ANDREAS FRENES
Beneficjent
OSTATECZNYM WŁAŚCICIELEM JEST PODMIOT PRAWNY POSIADAJĄCY STATUS FUNDACJI ZAGRANICZNEJ. ZARZĄD FUNDACJI, PRZEZ WZGLĄD NA POSIADANE UPRAWNIENIA, ZOSTAJE ZGŁOSZONY JAKO BENEFICJENT RZECZYWISTY SPÓŁKI. ANDREAS FRENES JEST CZŁONKIEM ZARZĄDU JEDNEGO Z PODMIOTÓW POWOŁANYCH DO ZARZĄDZANIA FUNDACJĄ ZAGRANICZNĄ.
ROGER BRUNO HÜBSCHKE
Beneficjent
OSTATECZNYM WŁAŚCICIELEM JEST PODMIOT PRAWNY POSIADAJĄCY STATUS FUNDACJI ZAGRANICZNEJ. ZARZĄD FUNDACJI, PRZEZ WZGLĄD NA POSIADANE UPRAWNIENIA, ZOSTAJE ZGŁOSZONY JAKO BENEFICJENT RZECZYWISTY SPÓŁKI. ROGER HÜBSCHKE JEST CZŁONKIEM ZARZĄDU JEDNEGO Z PODMIOTÓW POWOŁANYCH DO ZARZĄDZANIA FUNDACJĄ ZAGRANICZNĄ.
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE
TOMASZ MARCIN MAZURYK
PREZES ZARZĄDU
2002-01-08
2003-07-16
BARTŁOMIEJ ALEKSANDER STECZOWICZ
WICEPREZES ZARZĄDU
2002-01-08
2002-10-10
TOMASZ GRZEGORZ SKALCZYŃSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2002-01-08
2003-07-16
KAMIL BARNABA NAGRODZKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2002-01-08
2003-07-16
ARTUR GRZEGORZ BANACH
PREZES ZARZĄDU
2003-07-16
2015-05-11
PIOTR KRZYSZTOF KOZŁOWSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2003-07-16
2014-05-08
ROBERT STEFAN STALMACH
CZŁONEK ZARZĄDU
2013-02-20
2014-05-08
ŁUKASZ DUDA
WICEPREZES ZARZĄDU
2014-06-23
2015-05-11
2002-01-08
2013-04-15
NETSPRINT.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2002-01-08
2002-10-10
MĄCZEŃSKIEGO, 6A, WARSZAWA, 02-829, WARSZAWA, POLSKA
2002-10-10
2004-01-14
NOWOGRODZKA, 8, WARSZAWA, 00-513, WARSZAWA, POLSKA
2004-11-19
2005-09-12
MOKOTOWSKA, 46, WARSZAWA, 00-543, WARSZAWA, POLSKA
2005-09-12
2007-09-25
TYNIECKA, 44C, WARSZAWA, 02-621, WARSZAWA, POLSKA
2007-09-25
2013-02-20
BIEŻANOWSKA, 7, WARSZAWA, 02-655, WARSZAWA, POLSKA
Podniesienie konkurencyjności Netsprint Sp. z o.o. poprzez wdrożenie innowacyjnych produktów i usług w obszarze marketingu internetowego
1 968 000,00 zł
652 800,00 zł
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego
1.5. Rozwój przedsiębiorczości
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
2007 - 2013
Więcej informacjiData ostatniej aktualizacji: 16 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie