KRS 0000049179
REGON93150365400000
NazwaECHO MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaECHO MEDIA
Data rejestracji 02 paź 2001 (23 lata temu) 02 paź 2001
Data usunięcia 24 lis 2008 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres PROSTA, 51, WARSZAWA, 00-838, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 9183000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (55)
#2211Z WYDAWANIE KSIĄŻEK #2212Z WYDAWANIE GAZET #2213Z WYDAWANIE CZASOPISM I WYDAWNICTW PERIODYCZNYCH #2214Z WYDAWANIE NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH #2215Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA #2221Z PRODUKCJA PŁYT, ARKUSZY, RUR I KSZTAŁTOWNIKÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH #2222Z DZIAŁALNOŚĆ POLIGRAFICZNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #2223Z PRODUKCJA WYROBÓW DLA BUDOWNICTWA Z TWORZYW SZTUCZNYCH #2231Z REPRODUKCJA NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH #2232Z REPRODUKCJA NAGRAŃ WIDEO #2233Z REPRODUKCJA KOMPUTEROWYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI #6521Z LEASING FINANSOWY #6713Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA FINANSOWA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #7020Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7210Z DORADZTWO W ZAKRESIE SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO #7230Z PRZETWARZANIE DANYCH #7240Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z BAZAMI DANYCH #7260Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z INFORMATYKĄ #7412Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA #7413Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #7414A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7415Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM HOLDINGAMI #7440Z REKLAMA #7481Z DZIAŁALNOŚĆ FOTOGRAFICZNA #9240Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI INFORMACYJNYCH #7032Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NA ZLECENIE #7110Z WYNAJEM SAMOCHODÓW OSOBOWYCH #7133Z WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH I SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO #7221Z DZIAŁALNOŚĆ EDYCYJNA W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA #7222Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA, POZOSTAŁA #2224Z SKŁADANIE TEKSTU I WYTWARZANIE PŁYT DRUKARSKICH #2225Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z POLIGRAFIĄ POZOSTAŁA #5247A SPRZEDAŻ DETALICZNA KSIĄŻEK #5247B SPRZEDAŻ DETALICZNA GAZET I ARTYKUŁÓW PIŚMIENNYCH #7414B ZARZĄDZANIE I KIEROWANIE W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #5530B POZOSTAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE #6024B TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI UNIWERSALNYMI #6024C WYNAJEM SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH Z KIEROWCĄ #6330A DZIAŁALNOŚĆ BIUR PODRÓŻY #6330B DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI PODRÓŻY #6330C DZIAŁALNOŚĆ BIUR TURYSTYCZNYCH #6330D POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ TURYSTYCZNA #6420C TRANSMISJA DANYCH I TELEINFORMATYKA #6420E RADIODYFUZJA #6420F TELEWIZJA KABLOWA #6420G POZOSTAŁE USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE #6711Z ZARZĄDZANIE RYNKIEM FINANSOWYM #7012Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7487A DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW I WYSTAW #7487B DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #9211Z PRODUKCJA FILMÓW I NAGRAŃ WIDEO #9212Z ROZPOWSZECHNIANIE FILMÓW I NAGRAŃ WIDEO #9220Z DZIAŁALNOŚĆ RADIOWA I TELEWIZYJNA #9231E DZIAŁALNOŚĆ GALERII I OŚRODKÓW WYSTAWIENNICZYCH #9271Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z GRAMI LOSOWYMI, ZAKŁADAMI WZAJEMNYMI I KONKURSAMIMECOM POLAND HOLDINGS AS
Wspólnik
2001-10-02
2008-06-10
18.366,00 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI 9.183.000,00 ZŁ
EDDA MEDIA AS
Wspólnik
2001-10-02
2008-01-17
12.077 (DWANAŚCIE TYSIĘCY SIEDEMDZIESIĄT SIEDEM) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 6.038.500 (SZEŚĆ MILIONÓW TRZYDZIEŚCI OSIEM TYSIĘCY PIĘĆSET) ZŁOTYCH
Wspólnik
2008-06-10
2008-11-24
18.366 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 9.183.000,00 ZŁ
93070169400000
KRZYSZTOF PAWEŁ MISZTAL
Prokurent
2005-07-18
2005-09-30
PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
TOMASZ KAZIMIERZ SENDEK
Prokurent
2006-11-10
2008-11-24
ŁĄCZNA - Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
JOANNA PILCICKA
Członek Organu Nadzoru
2006-02-22
2008-11-24
ROMAN EDWARD CZARNUCH
Członek Organu Nadzoru
2006-02-22
2008-11-24
DARIUSZ ZBIGNIEW KRUPA
Członek Organu Nadzoru
2006-02-22
2008-11-24
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI SĄ UPOWAŻNIENI DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
KRZYSZTOF PALIŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2001-10-02
2004-12-30
ROBERT PIOTR GLINKOWSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2001-10-02
2004-12-30
ROBERT PIOTR GLINKOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-12-30
2005-09-30
ROBERT PIOTR GLINKOWSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2005-09-30
2007-02-13
ROBERT PIOTR GLINKOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2007-02-13
2008-11-24
MAŁGORZATA URSZULA KOWALSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-10-02
2003-04-11
DARIUSZ ZBIGNIEW KRUPA
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-10-02
2004-12-30
PIOTR RYSZARD ADAMCZYK
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-10-02
2001-12-03
JAN KOPKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-04-11
2005-09-30
JAN KOPKA
PREZES ZARZĄDU
2005-09-30
2007-02-13
2001-10-02
2005-07-18
DOLNOŚLĄSKIE WYDAWNICTWO PRASOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2001-10-02
2003-10-14
RUSKA, 11/12, WROCŁAW, 50-079, WROCŁAW, POLSKA
2003-10-14
2004-12-30
PODWALE, 53A, WROCŁAW, 50-039, WROCŁAW, POLSKA
2004-12-30
2007-09-24
TARGOWA, 18, KIELCE, 25-520, KIELCE, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie