KRS 0000094876
NIP8981011992
REGON93069560500000
Nazwa"SANTANDER CONSUMER FINANSE" SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwaSANTANDER CONSUMER FINANSE
Data rejestracji 25 lut 2002 (23 lata temu) 25 lut 2002
Data usunięcia 27 paź 2015 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres STRZEGOMSKA, 42c, WROCŁAW, 53-611, WROCŁAW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 20000000,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 20000000,00 PLN
Wartość nominalna akcji100,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji200000
Dane podatkowe
NIP 8981011992
data rejestracji 31 gru 2003
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 12 wrz 2019
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (25)
#6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6619Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #7311Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH #7312A POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY CZASU I MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W RADIO I TELEWIZJI #7312B POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH DRUKOWANYCH #7312C POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH ELEKTRONICZNYCH (INTERNET) #7312D POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W POZOSTAŁYCH MEDIACH #7320Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #5819Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA #6920Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7711Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK #7712Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #7739Z WYNAJEM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO DZIAŁALNOŚCI PRODUKCYJNEJ WSZELKIEGO RODZAJU, W TYM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI #6622Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW I BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH #6621Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OCENĄ RYZYKA I SZACOWANIEM STRAT #4511Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH, ROBOTY ZIEMNE #4519Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #6831Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #8299Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #6311Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ #8220Z DZIAŁALNOŚĆ CENTRÓW TELEFONICZNYCH (CALL CENTER) #8291Z DZIAŁALNOŚĆ ŚWIADCZONA PRZEZ AGENCJE INKASA I BIURA KREDYTOWE #8559B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANEDARIUSZ ZBIGNIEW KRUPA
Beneficjent
DARIUSZ ZBIGNIEW KRUPA
reprezentant
FELICJA LEPAK
Prokurent
2003-11-15
2006-10-31
PROKURA ŁĄCZNA
CELINA KATARZYNA STAPIŃSKA
Prokurent
2003-11-15
2015-10-27
PROKURA ŁĄCZNA
BEATA MAŁECKA
Prokurent
2011-09-09
2012-01-13
PROKURA ŁĄCZNA
RAMON GUILLERMO JAVIER BILLORDO
Prokurent
2011-09-09
2012-01-13
PROKURA ŁĄCZNA
TOMASZ DOMINIK MAKSYMIAK
Prokurent
2002-02-25
2003-09-10
PROKURA ŁĄCZNA
BEATA MARIA ORNATOWSKA
Prokurent
2002-02-25
2003-09-10
PROKURA ŁĄCZNA
KAZIMIERZ NOJSZEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-02-25
2002-12-30
MAŁGORZATA KOTARSKA LEMAŃSKA
Członek Organu Nadzoru
2002-02-25
2004-04-28
ELŻBIETA BAREMBRUCH
Członek Organu Nadzoru
2002-02-25
2002-12-30
DAVID TURIEL LOPEZ
Członek Organu Nadzoru
2008-07-28
2013-10-21
FERNANDO GARCIA SOLE
Członek Organu Nadzoru
2008-07-28
2013-10-21
DOVID SHRAGA WARSHAWSKY
Członek Organu Nadzoru
2012-03-15
2013-08-02
BRUNO MONTALVO WILMOT
Członek Organu Nadzoru
2012-06-25
2013-10-21
ARKADIUSZ WIKTOR PRZYBYŁ
Członek Organu Nadzoru
2013-10-21
2015-10-27
PIOTR KRZYSZTOF ŻABSKI
Członek Organu Nadzoru
2013-10-21
2015-10-27
PRZEMYSŁAW KOŃCZAL
Członek Organu Nadzoru
2013-10-21
2015-10-27
DARIUSZ ZBIGNIEW KRUPA
Beneficjent
LIKWIDATOR SPÓŁKI
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE ALBO CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY WRAZ Z PROKURENTEM.
THOMAS HANSWILLEMENKE
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-08-18
2005-07-21
GRZEGORZ PRZEMYSŁAW JURCZYK
PREZES ZARZĄDU
2004-08-18
2006-04-20
KAZIMIERZ ANTONI ZAWISNY
CZŁONEK ZARZĄDU
2006-01-20
2006-07-03
KAZIMIERZ ANTONI ZAWISNY
PREZES ZARZĄDU
2006-07-03
2015-10-27
JAROSŁAW KAZIMIERZ GĄSIOREK
PREZES ZARZĄDU
2002-02-25
2003-03-14
ROMAN WYSZOMIRSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-02-25
2003-03-14
IRENEUSZ WĄSOWICZ
CZŁONEK ZARZĄDU - DYREKTOR D/S PLANOWANIA STRATEGICZNEGO
2002-02-25
2003-03-14
WOJCIECH BOGDAN DZIEWULSKI
PREZES ZARZĄDU
2003-03-14
2004-08-18
IRENEUSZ PIOTR KASNER
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-03-14
2006-01-03
KRYSTIAN TOMASZ KULCZYCKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-03-17
2007-04-17
2002-02-25
2002-11-21
"POLSKIE TOWARZYSTWO FINANSOWE" - SPÓŁKA AKCYJNA
2002-11-21
2011-11-17
POLSKIE TOWARZYSTWO FINANSOWE SPÓŁKA AKCYJNA
2002-02-25
2009-09-11
PLAC SOLNY, 16, WROCŁAW, 50-062, WROCŁAW, POLSKA
2009-09-11
2011-09-21
PLAC GRUNWALDZKI, 23, WROCŁAW, 50-365, WROCŁAW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie