KRS 0000043082
REGON19043126700000
NazwaBIK SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaBIK SERVICE
Data rejestracji 21 wrz 2001 (23 lata temu) 21 wrz 2001
Data usunięcia 29 lis 2006 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres POLANKI, 19, GDAŃSK, 80-308, GDAŃSK, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 60000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (10)
#652 POŚREDNICTWO FINANSOWE POZOSTAŁE #66 UBEZPIECZENIA ORAZ FUNDUSZE EMERYTALNO-RENTOWE, BEZ GWARANTOWANEJ PRAWNIE OPIEKI SPOŁECZNEJ #671 DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z POŚREDNICTWEM FINANSOWYM #672 DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UBEZPIECZENIAMI I FUNDUSZAMI EMERYTALNO-RENTOWYMI #7412 DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA #7413 BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #7414 DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7415 DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW #744 REKLAMA #748 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNAGJ INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Wspólnik
2001-09-21
2004-09-14
120(STO DWADZIEŚCIA) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 60.000 ZŁ (SZEŚĆDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH)
191362930
JERZY TADEUSZ KOBYLIŃSKI
Wspólnik
2004-11-10
2006-11-29
JEDEN UDZIAŁ O WARTOŚCI 22.500 ZŁOTYCH
GRZEGORZ ANTONI WALUSZEWSKI
Wspólnik
2004-11-10
2006-11-29
JEDEN UDZIAŁ O WARTOŚCI 37.500 ZŁOTYCH
MAREK ELIGIUSZ MOZER
Likwidator
2006-03-28
2006-11-29
WOJCIECH BOGDAN DZIEWULSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-08-05
2003-03-03
JERZY TADEUSZ KOBYLIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-09-21
2006-11-29
GRZEGORZ ANTONI WALUSZEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-09-21
2006-11-29
JAKUB KIZIELEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2001-09-21
2002-08-05
MACIEJ PIOTROWSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-08-05
2003-03-03
PAWEŁ GRICUK
Członek Organu Nadzoru
2002-08-05
2004-03-11
AGNIESZKA DAGMARA KOBYLIŃSKA
Członek Organu Nadzoru
2004-03-11
2006-11-29
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiZARZĄD SPÓŁKI JEST JEDNOOSOBOWY. KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE SKŁADA OŚWIADCZENIA I PODPISUJE W IMIENIU SPÓŁKI
ROMAN JAN CZARNOWSKI
DYREKTOR
2001-09-21
2002-08-05
ROMAN JAN CZARNOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2002-08-05
2004-03-11
BOGDAN JACEK BARSZCZEWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-09-21
2002-08-05
MIROSŁAW KAZIMIERZ BIELIŃSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2002-08-05
2003-08-07
MAREK ELIGIUSZ MOZER
PREZES ZARZĄDU
2004-03-11
2006-03-28
2001-09-21
2004-07-07
RATUSZ DOM INWESTYCYJNY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2004-07-07
2006-03-28
BIK SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2001-09-21
2002-08-05
PARTYZANTÓW, 74, GDAŃSK, 80-254, GDAŃSK, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie