KRS 0000121934
NIP9570757762
REGON19195260800000
NazwaBIK BROKERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaBIK BROKERS
Data rejestracji 12 lip 2002 (22 lata temu) 12 lip 2002
Data usunięcia 08 wrz 2014 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres POLANKI, 19, GDAŃSK, 80-308, GDAŃSK, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 150000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (10)
#6611Z ZARZĄDZANIE RYNKAMI FINANSOWYMI #6612Z DZIAŁALNOŚĆ MAKLERSKA ZWIĄZANA Z RYNKIEM PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I TOWARÓW GIEŁDOWYCH #6619Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6621Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OCENĄ RYZYKA I SZACOWANIEM STRAT #6622Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW I BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH #6629Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNE #6630Z 1. PRZEDMIOTEM DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI JEST PROWADZENIE, ZGODNIE Z USTAWĄ O OBROCIE INSTRUMENTAMI FINANSOWYMI, DZIAŁALNOŚCI MAKLERSKIEJ POLEGAJĄCEJ NA ZARZĄDZANIU PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH. 2. PRZEDMIOTEM DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI MOŻE BYĆ RÓWNIEŻ WYKONYWANIE WSZELKICH CZYNNOŚCI, KTÓRE ZGODNIE Z USTAWĄ O OBROCIE INSTRUMENTAMI FINANSOWYMI, FIRMA INWESTYCYJNA MOŻE WYKONYWAĆ ZA ZEZWOLENIEM KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO ORAZ CZYNNOŚCI, KTÓRE ZGODNIE Z USTAWĄ WYMIENIONĄ POWYŻEJ, MOGĄ BYĆ WYKONYWANE PRZEZ FIRMĘ BEZ ZEZWOLENIA KOMISJI NADZORU FINANSOWGO. #6920Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE #7021Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIAWspólnik
2002-07-12
2004-09-21
72(SIEDEMDZIESIĄT DWA) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 45.000 ZŁ (CZTERDZIEŚCI PIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH)
19043126700000
Wspólnik
2002-07-12
2004-09-21
8(OSIEM) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000 ZŁ (PIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH)
19136293000000
JERZY TADEUSZ KOBYLIŃSKI
Wspólnik
2004-12-28
2014-04-08
1 UDZIAŁ O WARTOŚCI 56.250 (PIĘĆDZIESIĄT SZEŚĆ TYSIĘCY DWIEŚCIE PIEĆDZIESIĄT) ZŁOTYCH.
GRZEGORZ ANTONI WALUSZEWSKI
Wspólnik
2004-12-28
2014-04-08
1 UDZIAŁ O WARTOŚCI 93.750 (DZIEWIĘĆDZIESIĄT TRZY TYSIĄCE SIEDEMSET PIĘĆDZIESIĄT) ZŁOTYCH
COREZA HOLDINGS LIMITED
Wspólnik
2014-04-08
2014-04-30
1 UDZIAŁ O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 150.000,00 ZŁ
Wspólnik
2014-04-30
2014-09-08
1 UDZIAŁ O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 150.000,00 ZŁ
14678515000000
KONRAD KARPOWICZ
Członek Organu Nadzoru
2002-07-12
2003-05-19
KATARZYNA CZARNOWSKA
Członek Organu Nadzoru
2002-07-12
2014-09-08
GRZEGORZ ANOTONI WALUSZEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-07-12
2014-09-08
JERZY TADEUSZ KOBYLIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-07-12
2014-09-08
KRZYSZTOF ROMUALD KWIATKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2005-10-13
2007-05-23
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiOŚWIADCZENIA SKŁADA: 1) PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE 2) DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
ROMAN JAN CZARNOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2002-07-12
2014-09-08
BARBARA ANNA PIETRZAK
WICEPREZES ZARZĄDU
2002-07-12
2002-12-18
MAREK ELIGIUSZ MOZER
WICEPREZES ZARZĄDU
2003-04-14
2004-03-09
ARTUR JAN ZYCH
WICEPREZES ZARZĄDU
2006-03-29
2014-09-08
2002-07-12
2014-09-08
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2002-07-12
2014-09-08
BIK BROKERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2002-07-12
2014-09-08
POLANKI, 19, GDAŃSK, 80-308, GDAŃSK, POLSKA
2011-04-14
2014-09-08
6611Z - ZARZĄDZANIE RYNKAMI FINANSOWYMI
2011-04-14
2014-09-08
6612Z - DZIAŁALNOŚĆ MAKLERSKA ZWIĄZANA Z RYNKIEM PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I TOWARÓW GIEŁDOWYCH
2011-04-14
2014-09-08
6619Z - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH
2011-04-14
2014-09-08
6621Z - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OCENĄ RYZYKA I SZACOWANIEM PONIESIONYCH STRAT
2011-04-14
2014-09-08
6622Z - DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW I BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH
2011-04-14
2014-09-08
6629Z - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNE
2011-04-14
2014-09-08
6630Z - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM FUNDUSZAMI
2011-04-14
2014-09-08
6920Z - DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE
2011-04-14
2014-09-08
7021Z - STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA
2011-04-14
2014-09-08
7022Z - POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie