KRS 0000140309
NIP5842478207
REGON19279187000000
NazwaCENTRUM OBSŁUGI WIERZYTELNOŚCI "CROSS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaCENTRUM OBSŁUGI WIERZYTELNOŚCI "CROSS"
Data rejestracji 06 gru 2002 (22 lata temu) 06 gru 2002
Data usunięcia 21 sie 2012 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres AL.GEN. JÓZEFA HALLERA, 140, GDAŃSK, 80-416, GDAŃSK, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 595100,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (17)
#51 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI, MOTOCYKLAMI #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #45 BUDOWNICTWO #65 POŚREDNICTWO FINANSOWE, Z WYJĄTKIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNO- RENTOWYCH #7020Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7440Z REKLAMA #6720Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UBEZPIECZENIAMI I FUNDUSZAMI #67 DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z POŚREDNICTWEM FINANSOWYM I Z UBEZPIECZENIAMI #7412Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA #7414A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7413Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #71 WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BEZ OBSŁUGI ORAZ WYPOŻYCZANIE ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #7430Z BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM #7450A REKRUTACJA PRACOWNIKÓW I POZYSKIWANIE PERSONELU #72 INFORMATYKA #7484B POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANABOGDAN WIDAWSKI
Wspólnik
2002-12-06
2006-10-23
500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000 PLN
GJK INVESTMENTS SA
Wspólnik
2006-10-23
2012-08-21
4.550 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 455.000 PLN
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, A W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO KONIECZNE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
ANDRZEJ PIOTR KUPCZAK
PREZES ZARZĄDU
2002-12-06
2003-05-12
BOGDAN WIDAWSKI
PREZES ZARZĄDU
2003-05-12
2004-07-16
KRZYSZTOF IWANICKI
PREZES ZARZĄDU
2004-07-16
2007-06-28
GRZEGORZ ANTONI WALUSZEWSKI
PREZES ZARZĄDU
2007-06-28
2009-09-15
DAMIAN PIOTR MILECKI
PREZES ZARZĄDU
2009-09-15
2010-05-18
DAMIAN PIOTR MILECKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2010-05-18
2010-11-02
KRZYSZTOF WACŁAW KORONKIEWICZ
PREZES ZARZĄDU
2010-05-18
2011-07-25
PIOTR ROMAN SIUDAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2010-11-02
2011-07-25
PIOTR ROMAN SIUDAK
PREZES ZARZĄDU
2011-07-25
2012-08-21
2002-12-06
2010-05-18
JAGIELLOŃSKA, 13, GDAŃSK, 80-371, GDAŃSK, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie