KRS 0000388189
NIP5882085282
REGON19302419500000
NazwaNUTRI PHARMAX SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwaNUTRI PHARMAX
Data rejestracji 02 cze 2011 (13 lat temu) 02 cze 2011
Data usunięcia 30 lis 2018 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres TRZY LIPY, 3, GDAŃSK, 80-172, GDAŃSK, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5915133,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 5915133,00 PLN
Wartość nominalna akcji0,10 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji59151330
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#2110Z PRODUKCJA PODSTAWOWYCH SUBSTANCJI FARMACEUTYCZNYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#1089Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #2120Z PRODUKCJA LEKÓW I POZOSTAŁYCH WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH #2042Z PRODUKCJA WYROBÓW KOSMETYCZNYCH I TOALETOWYCH #3700Z ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW #6619Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #6832Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIAMAGDALENA MARIA GRZYBOWSKA
Członek Organu Nadzoru
2011-11-09
2012-12-13
BEATA KATARZYNA OSMAŃSKA
Członek Organu Nadzoru
2011-11-09
2018-08-21
MARCIN RUCIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2018-08-21
2018-11-30
JACEK GRZEGORZ KOY
Członek Organu Nadzoru
2018-08-21
2018-11-30
MAREK GŁÓWCZEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2018-08-21
2018-11-30
KRZYSZTOF STRUGAŁA
Członek Organu Nadzoru
2012-12-13
2014-10-09
BEATA DOROTA KOY
Członek Organu Nadzoru
2011-06-02
2011-11-09
HANNA MARIA ZIEMAN KULLA
Członek Organu Nadzoru
2011-06-02
2012-12-13
DARIUSZ BOGUMIŁ KULLA
Członek Organu Nadzoru
2011-06-02
2011-11-09
WOJCIECH SZYMON SAMP
Członek Organu Nadzoru
2011-06-02
2018-08-21
JAN KACZMAREK
Kurator
2017-09-19
2018-11-30
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I WYSTĘPOWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE PREZESA I WICEPREZESA LUB PREZESA Z JEDNYM Z CZŁONKÓW ZARZĄDU.
DAMIAN PIOTR MILECKI
PREZES ZARZĄDU
2011-06-02
2015-10-16
JAROSŁAW STANISŁAW BOGUN
PREZES ZARZĄDU
2015-10-16
2016-11-08
JACEK GRZEGORZ KOY
PREZES ZARZĄDU- ODDELEGOWANY Z RADY NADZORCZEJ NA OKRES 3 MIESIĘCY OD DNIA 31.07.2018R.
2018-08-21
2018-11-30
2011-06-02
2014-10-09
ROBAKOWSKA, 75, GOŚCICINO, 84-231, GOŚCICINO, POLSKA
Doradztwo na rzecz poszukiwania inwestora w celu rozwoju PRO SERVICE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
589 293,00 zł
203 617,50 zł
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
3.3. Tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie w MSP
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
2007 - 2013
Więcej informacjiData ostatniej aktualizacji: 17 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie