KRS 0000098829
NIP9570821394
REGON19265777400000
Nazwa"LORIEN" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaLORIEN
Data rejestracji 11 mar 2002 (23 lata temu) 11 mar 2002
Data usunięcia 02 paź 2017 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres GDAŃSK, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 70000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (16)
#51 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI, MOTOCYKLAMI #70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM #2911B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY ORAZ KONSERWACJI SILNIKÓW I TURBIN, Z WYJĄTKIEM SILNIKÓW LOTNICZYCH, SAMOCHODOWYCH I MOTOCYKLOWYCH #602 TRANSPORT LĄDOWY POZOSTAŁY #63 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT; DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TURYSTYKĄ #652 POŚREDNICTWO FINANSOWE POZOSTAŁE #671 DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z POŚREDNICTWEM FINANSOWYM #71 WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BEZ OBSŁUGI ORAZ WYPOŻYCZANIE ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #72 INFORMATYKA #7414 DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7440Z REKLAMA #7487B DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #452 WZNOSZENIE KOMPLETNYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH LUB ICH CZĘŚCI, INŻYNIERIA LĄDOWA I WODNA #453 WYKONYWANIE INSTALACJI BUDOWLANYCH #7420A DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA BUDOWLANEGO, URBANISTYCZNEGO, TECHNOLOGICZNEGO #7430Z BADANIA I ANALIZY TECHNICZNERADOSŁAW JÓZEF SKWIERAWSKI
Wspólnik
2002-03-11
2013-08-21
70 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 35.000,00 ZŁ
SEBASTIAN WALDEMAR BRAWATA
Wspólnik
2002-03-11
2003-10-03
70 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 35.000,00 ZŁ
WOJCIECH ADAM PILSKI
Wspólnik
2003-10-03
2013-08-21
70 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 35.000,00 ZŁ
ARTUR WOJCIECH BORYS
Wspólnik
2013-08-21
2017-10-02
140 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 70.000,00 ZŁ
SEBASTIAN WALDEMAR BRAWATA
Prokurent
2003-10-03
2007-12-04
SAMOISTNA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDYREKTOR SAMODZIELNIE SKŁADA OŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU SPÓŁKI
MAREK GŁÓWCZEWSKI
DYREKTOR
2006-12-18
2013-08-21
ARTUR WOJCIECH BORYS
DYREKTOR
2013-08-21
2017-10-02
SEBASTIAN WALDEMAR BRAWATA
DYREKTOR
2002-03-11
2003-10-03
ROMAN PAWŁOWSKI
DYREKTOR
2003-10-03
2005-01-12
BARTŁOMIEJ MARCIN MAZUREK
DYREKTOR
2005-01-12
2006-12-18
2002-03-11
2006-12-18
JAŚKOWA DOLINA, 17, GDAŃSK, 80-252, GDAŃSK, POLSKA
2006-12-18
2007-12-04
PLAC WOLNOŚCI, 5, BYDGOSZCZ, 85-004, BYDGOSZCZ, POLSKA
2007-12-04
2009-09-16
NA STOKU, 53/55, GDAŃSK, 80-874, GDAŃSK, POLSKA
2009-09-16
2015-09-30
DOKI, 1, GDAŃSK, 80-863, GDAŃSK, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie