KRS 0000126523
NIP9570814589
REGON19264145400000
NazwaCAPITOL SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI
Krótka nazwaCAPITOL
Data rejestracji 12 sie 2002 (22 lata temu) 12 sie 2002
Data usunięcia 26 wrz 2018 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres AL.GEN.JÓZEFA HALLERA, 13, GDAŃSK, 80-401, GDAŃSK, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 800000,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 200000,00 PLN
Wartość nominalna akcji1000,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji800
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (14)
#6419Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE #6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #683 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI WYKONYWANA NA ZLECENIE #66 UBEZPIECZENIA ORAZ FUNDUSZE EMERYTALNO-RENTOWE, BEZ GWARANTOWANEJ PRAWNIE OPIEKI SPOŁECZNEJ #45 BUDOWNICTWO #46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI #47 PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU #5510Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA #493 POZOSTAŁY TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI #494 TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW ORAZ DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZEPROWADZKAMI #5221Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY #620 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA #63 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT; DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TURYSTYKĄ #731 PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCHMACIEJ BOGUSŁAW KWIATKOWSKI
Likwidator
2012-07-05
2015-01-28
MAREK BOGDAN ZAJĄCZKOWSKI
Likwidator
2015-01-28
2018-01-22
KRZYSZTOF MAREK PODNIESIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-08-12
2015-01-28
MAREK STEFANIAK
Członek Organu Nadzoru
2002-08-12
2012-07-05
MAŁGORZATA KROPIELNICKA
Członek Organu Nadzoru
2012-07-05
2015-01-28
BARTŁOMIEJ JERZY GAZECKI
Członek Organu Nadzoru
2015-01-28
2017-03-10
SŁAWOMIR JÓZEF ŁOBODA
Członek Organu Nadzoru
2002-08-12
2015-01-28
JAROSŁAW MARIAN JANKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2015-01-28
2016-03-25
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiZARZĄD JEDNOOSOBOWY - DYREKTOR UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI.
MACIEJ BOGUSŁAW KWIATKOWSKI
DYREKTOR
2002-08-12
2004-02-10
MAŁGORZATA ALEKSANDRA KROPIELNICKA
DYREKTOR
2004-02-10
2009-12-28
MAREK GŁÓWCZEWSKI
DYREKTOR
2009-12-28
2011-08-23
MICHAŁ CEZARY WOJEWSKI
DYREKTOR
2011-08-23
2012-07-05
2002-08-12
2012-07-05
CAPITOL SPÓŁKA AKCYJNA
2002-08-12
2012-07-05
PIECEWSKA, 27, GDAŃSK, 80-288, GDAŃSK, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 14 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie